Stefan Hagfeldt (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Titel
- byggnadsingenjör
- Född år
- 1944
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2003-01-01 – 2006-10-02
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2003-11-24 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2003-01-01 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2003-02-06 – 2003-11-24
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2006-10-02