Stefan Löfven (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-16
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2014-10-02
Socialdemokraterna
- Partiledare
- 2012-01-27 – 2021-11-03
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2014-10-03 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Statsminister, Statsrådsberedningen 141003-.
Utbildning
Grundskola. Ekonomisk gymnasieskola. Fackliga utbildningar. Socialhögskolan, Umeå 1,5 år. Svetsutbildning.
Anställningar
Posten, Sollefteå 76. Sågverket, Domsjö 79. Hägglunds, Örnsköldsvik 79-95. Förhandlingsombudsman 95-98. Internationell sekreterare, internationella enheten 98-99. Enhetschef, organisationsenheten 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, Exportrådet 04-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets överstyrelse 89-93. Styrelsesuppleant, Svenska Metallindustriarbetareförbundets förbundsstyrelse 89-95. Styrelseledamot, Olof Palmes Internationella Center 02-06. Suppleant i verkställande utskottet, Socialdemokraterna 05-12. Styrelsesuppleant, LO:s styrelse 03-05 och styrelseledamot 06-12. Biträdande förbundsordförande, Industrifacket Metall (IF Metall) 02-05 och förbundsordförande 06-12. Styrelsesuppleant, Europeiska Metallarbetarefederationen, EMF 02-07. Ordförande, rådslagsgruppen Välfärd 07-09. Styrelseledamot, KTH 10-12. Partiledare, Socialdemokraterna 12-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En ny landsbygdsminister
Svar på skriftlig fråga 2020/21:3480 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)
SB2021/01064 Statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2020/21:3480 av Staffan Eklöf SD En ny landsbygdsminister Staffan Eklöf har frågat mig om jag avser att tillsätta en landsbygdsminister, med ansvar för de areella näringarna, eller om tanken är att dessa frågor även framgent ska hanteras av näringsministern. Sedan- Svarsdatum
- 2021-09-03
- Frågeställare
- Staffan Eklöf (SD)