Stefan Löfven (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-16
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2014-10-02
Socialdemokraterna
- Partiledare
- 2012-01-27 – 2021-11-03
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2014-10-03 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Statsminister, Statsrådsberedningen 141003-.
Utbildning
Grundskola. Ekonomisk gymnasieskola. Fackliga utbildningar. Socialhögskolan, Umeå 1,5 år. Svetsutbildning.
Anställningar
Posten, Sollefteå 76. Sågverket, Domsjö 79. Hägglunds, Örnsköldsvik 79-95. Förhandlingsombudsman 95-98. Internationell sekreterare, internationella enheten 98-99. Enhetschef, organisationsenheten 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, Exportrådet 04-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets överstyrelse 89-93. Styrelsesuppleant, Svenska Metallindustriarbetareförbundets förbundsstyrelse 89-95. Styrelseledamot, Olof Palmes Internationella Center 02-06. Suppleant i verkställande utskottet, Socialdemokraterna 05-12. Styrelsesuppleant, LO:s styrelse 03-05 och styrelseledamot 06-12. Biträdande förbundsordförande, Industrifacket Metall (IF Metall) 02-05 och förbundsordförande 06-12. Styrelsesuppleant, Europeiska Metallarbetarefederationen, EMF 02-07. Ordförande, rådslagsgruppen Välfärd 07-09. Styrelseledamot, KTH 10-12. Partiledare, Socialdemokraterna 12-.