Stefan Löfven (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-16
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2014-10-02
Socialdemokraterna
- Partiledare
- 2012-01-27 – 2021-11-03
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2014-10-03 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Statsminister, Statsrådsberedningen 141003-.
Utbildning
Grundskola. Ekonomisk gymnasieskola. Fackliga utbildningar. Socialhögskolan, Umeå 1,5 år. Svetsutbildning.
Anställningar
Posten, Sollefteå 76. Sågverket, Domsjö 79. Hägglunds, Örnsköldsvik 79-95. Förhandlingsombudsman 95-98. Internationell sekreterare, internationella enheten 98-99. Enhetschef, organisationsenheten 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, Exportrådet 04-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets överstyrelse 89-93. Styrelsesuppleant, Svenska Metallindustriarbetareförbundets förbundsstyrelse 89-95. Styrelseledamot, Olof Palmes Internationella Center 02-06. Suppleant i verkställande utskottet, Socialdemokraterna 05-12. Styrelsesuppleant, LO:s styrelse 03-05 och styrelseledamot 06-12. Biträdande förbundsordförande, Industrifacket Metall (IF Metall) 02-05 och förbundsordförande 06-12. Styrelsesuppleant, Europeiska Metallarbetarefederationen, EMF 02-07. Ordförande, rådslagsgruppen Välfärd 07-09. Styrelseledamot, KTH 10-12. Partiledare, Socialdemokraterna 12-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Informationshanteringen i Regeringskansliet
Svar på skriftlig fråga 2017/18:1037 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)
SB2018 00545 RCK Statsrådsberedningen Statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1037 av Hans Wallmark M Informationshanteringen i Regeringskansliet Hans Wallmark har frågat mig om genomlysningen av den interna informationsöverföringen inom Regeringskansliet i samband med händelserna kring Transportstyrelsen.- Svarsdatum
- 2018-03-28
- Frågeställare
- Hans Wallmark (M)
Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet
Svar på skriftlig fråga 2017/18:517 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)
SB2017/ 01738/ RCK Statsrådsberedningen Statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:517 av Hans Wallmark M Genomlysning av informationshanteringen inom Regeringskansliet Hans Wallmark har frågat mig om den genomlysning som jag initierade i augusti 2017 i samband med händelserna på Transportstyrelsen är klar- Svarsdatum
- 2018-01-10
- Frågeställare
- Hans Wallmark (M)
Information om Transportstyrelsen
Svar på skriftlig fråga 2016/17:1767 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)
Dnr SB2017/01171/RCK Statsrådsberedningen Statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark M Information om Transportstyrelsen Hans Wallmark har frågat mig om vem som informerade mig om säkerhetshaveriet till följd av Transportstyrelsens lagbrott. Som jag informerade om på en pressträff den- Svarsdatum
- 2017-08-15
- Frågeställare
- Hans Wallmark (M)