Stefan Löfven (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2014-10-03 – 2021-11-16
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2014-10-02
Socialdemokraterna
- Partiledare
- 2012-01-27 – 2021-11-03
Statsrådsberedningen
- Statsminister
- 2014-10-03 – 2021-11-30
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Statsminister, Statsrådsberedningen 141003-.
Utbildning
Grundskola. Ekonomisk gymnasieskola. Fackliga utbildningar. Socialhögskolan, Umeå 1,5 år. Svetsutbildning.
Anställningar
Posten, Sollefteå 76. Sågverket, Domsjö 79. Hägglunds, Örnsköldsvik 79-95. Förhandlingsombudsman 95-98. Internationell sekreterare, internationella enheten 98-99. Enhetschef, organisationsenheten 99-02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, Exportrådet 04-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Svenska Metallindustriarbetareförbundets överstyrelse 89-93. Styrelsesuppleant, Svenska Metallindustriarbetareförbundets förbundsstyrelse 89-95. Styrelseledamot, Olof Palmes Internationella Center 02-06. Suppleant i verkställande utskottet, Socialdemokraterna 05-12. Styrelsesuppleant, LO:s styrelse 03-05 och styrelseledamot 06-12. Biträdande förbundsordförande, Industrifacket Metall (IF Metall) 02-05 och förbundsordförande 06-12. Styrelsesuppleant, Europeiska Metallarbetarefederationen, EMF 02-07. Ordförande, rådslagsgruppen Välfärd 07-09. Styrelseledamot, KTH 10-12. Partiledare, Socialdemokraterna 12-.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet
Interpellation 2014/15:269 av Hans Wallmark (M)
Interpellation 2014/15:269 Säkerhetspolitiskt råd på Regeringskansliet av Hans Wallmark M till Statsminister Stefan Löfven S Statsminister Stefan Löfven höll den 14 november en presskonferens i samband med presentationen av Försvarsmaktens analys av underrättelseoperationen i Stockholms skärgård. Statsministern redogjorde- Inlämnad
- 2015-02-05
- Besvarare
- Statsminister Stefan Löfven (S)