Sten Bergheden (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns östra, plats 45
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 46 08
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Trafikutskottet
Ledamot
Justitieutskottet
Suppleant
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-11-16 – 2026-09-21
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-13 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-12
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2008-05-15 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-12-01 – 2008-05-15
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2006-12-01 – 2010-10-04
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-12-10 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-12-14 –
- Suppleant
- 2021-02-22 – 2022-10-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot trafikutskottet 08–. Suppleant utbildningsutskottet 06–10, trafikutskottet 06–08, näringsutskottet 10–18, miljö- och jordbruksutskottet 15–18, finansutskottet 18–19 och justitieutskottet 19–. Ledamot ledamotsrådet 22–.