Sten Tolgfors (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- fil.kand.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2012-03-30 – 2013-01-31
- Ledig
- 2006-10-26 – 2012-03-29
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-25
Utrikesutskottet
- Ordförande
- 2006-10-10 – 2006-10-23
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2002-05-31 – 2002-06-12
- Suppleant
- 2002-01-17 – 2002-01-18
- Deputerad
- 2001-10-25 – 2001-12-11
- Suppleant
- 1999-03-23 – 1999-09-13
- Deputerad
- 1998-10-05 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1996-10-21 – 1996-11-20
- Suppleant
- 1995-10-25 – 1995-12-06
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2002-04-18 – 2002-06-04
- Suppleant
- 2001-10-16 – 2001-12-06
- Suppleant
- 2001-03-27 – 2001-04-26
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2000-10-19 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2000-10-18
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2006-10-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1998-10-20 – 2002-09-30
Utrikesdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-24 – 2007-09-04
Försvarsdepartementet
- Försvarsminister
- 2007-09-05 – 2012-03-29