Stina Larsson (C)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 260
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2020-04-07 – 2020-11-29
- Ersättare
- 2005-10-17 – 2005-12-23
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Justitieutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
- Suppleant
- 2005-10-17 – 2005-12-23
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-02-24
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Försvarsutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Finansutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Näringsutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Socialförsäkringsutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Skatteutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Trafikutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Utbildningsutskottet
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Lagutskottet
- Suppleant
- 2005-10-17 – 2005-12-23
EU-nämnden
- Extra suppleant
- 2020-04-08 – 2020-11-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 05 (ersättare 051017–051223), 20 (ersättare 200407–201129) och 22–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant lagutskottet 05, justitieutskottet 05 och civilutskottet 22–23.
Föräldrar
Lantbrukaren Bertil Larsson och ekonomen Marianne Dyberg.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Spyken Lund, slutår 96. Pol. mag. Lunds universitet 03
Anställningar
Städare, klädbutik Löddeköpinge 97. Frukostvärdinna, servering, cefébiträde, Centralens Restauranger, Malmö 98–99. Löneadministratör, Lunds universitetssjukhus 00. Löneadministratör, Lunds kommun 01–02. Säljare och demonstratris, Wapnö AB 03. Assistent, verksamhetschef, utredare, socialförvaltningen, Falkenbergs kommun 04–10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, SMHI:s insynsråd 20–23. Ledamot Gentekniknämnden 22–. Ledamot Miljömålsberedningen 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 98–01 och 14–. Vice ordförande kommunstyrelsen 14– och ersättare 98–01. Gruppledare C, Kävlinge 14–22. Ledamot kulturnämnden, Kävlinge 13–14. Ersättare regionfullmäktige, Region Skåne 14–18. Ersättare, sjukhusstyrelsen, Lunds universitetssjukhus 14–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot förbundsstyrelsen, CUF 01–03 och vice ordförande 02–03. Ordförande, CUF Kävlinge 95–00. Ordförande Centerpartiet Kävlinge 14–22. Styrelseledamot Stävie Ryttarförening 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2005/06:29 Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m.
Motion 2005/06:Ju7 av Viviann Gerdin m.fl. (c)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:29 Utvidgad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen m.m. Riksdagen begär att regeringen skyndsamt återkommer till riksdagen med ett förslag på utökad användning av DNA-tekniken inom brottsbekämpningen där det finns en tydlig beskrivning av vad- Inlämnad
- 2005-11-03
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2005/06:11 Maskeringsförbud
Motion 2005/06:Ju4 av Stina Larsson m.fl. (c)
Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2005/06:11 Maskeringsförbud. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att värna den grundlagsfästa mötes- och demonstrationsfriheten i ett demokratiskt samhälle. Motivering I samband med Europeiska rådets möte i Göteborg- Inlämnad
- 2005-10-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuU3
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag