Susanne Eberstein (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Fd Kammarrättsråd
- Född år
- 1948
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 43 03
Aktuella uppdrag
Domarnämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Ordförande
- 2004-11-23 – 2006-10-02
- Ledamot
- 2004-11-18 – 2004-11-22
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Förste vice ordförande
- 2002-11-05 – 2004-11-17
- Vice ordförande
- 2002-11-05 – 2004-11-17
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2002-11-04
Socialutskottet
- Andre vice ordförande
- 2002-10-08 – 2002-10-23
- Vice ordförande
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1994-10-20 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1994-10-19
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2004-12-05
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
EU-nämnden
- Vice ordförande
- 2006-10-10 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2000-10-09 – 2002-10-08
Riksbanksfullmäktige
- Ordförande
- 2018-10-11 – 2022-10-09
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2018-10-11
- Ordförande
- 2014-10-24 – 2018-10-09
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2014-10-24
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2006-10-16
- Ledamot
- 1998-12-02 – 2002-10-14
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2010-10-19
Domarnämnden
- Ledamot
- 2023-01-01 –
- Ledamot
- 2019-01-01 – 2022-12-31
- Ledamot
- 2011-01-01 – 2018-12-31
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 1995-01-01 – 1996-11-20
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-12
ESK-delegationen
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1994-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 94-. Ledamot finansutskottet 94-98, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 07-09 och justitieutskottet 02 och 14-, 1:e vice ordförande 02-04. Ledamot skatteutskottet 04 och ordförande 04-06. Vice ordförande socialutskottet 98-02 och 2:e vice ordförande 02. Suppleant finansutskottet 94 och 02-06, skatteutskottet 94-98 och kulturutskottet 02-04 och utrikesutskottet 06-10. Ledamot krigsdelegationen 06-10, riksdagsgruppens styrelse 98-10, Domarnämnden 11- och Riksbanksfullmäktige 98-10, ordförande 14-. Vice ordförande EU-nämnden 06-10. Suppleant talmanskonferensen 98-00, Europeiska säkerhetskonferensen 94, OSSE-delegationen 95-96, EU-nämnden 00-02 och Utrikesnämnden 06-10. 1:e vice talman 10-14.
Föräldrar
Chefsrådmannen Einar Malmberg och Marisa Malmberg, f. Thulin.
Utbildning
Studentexamen 67. Jur.kand. 72.
Anställningar
Tingsnotarie 74-77. Kammarrättsfiskal 78-81. Kammarrättsassessor 82-89. Kammarrättsråd, Sundsvalls kammarrätt 89-16.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Riksgäldskontoret 94-00 och Rikspolisstyrelsen 07-13. Ledamot, Statens personregisternämnd 95-06, ordförande 96-06. Ledamot, Registernämnden 02-08. Ledamot, Säkerhets- och integritetsnämnden 07-15. Ordförande, Statens nämnd för adoptionsfrågor 96-01, Statens konstråd 97-06, Polismyndigheten i Västernorrlands län 01-14, Brottsförebyggande rådet 03-06 och Karolinska Institutet 05-13. Styrelseledamot, Apoteket AB 98-04. Ledamot, polisorganisationskommittén 11-14. Ensamutredare, Utredningen för översyn av strukturen för forskningsfinansiering 95-96 (SOU 1996:29), Utredningen om Sveriges engagemang i viss storskalig forskning 97 (SOU 1997:69), Utredningen om översyn av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga m.m. 99-00 (SOU 2000:77), Vårdgivarutredningen 01-03 (SOU 2003:7) och Utredningen om alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv 03 (SOU 2003:69). Ledamot Säkerhetspolisens insynsråd 15-, Riksåklagarens insynsråd 15- och Domstolsverkets insynsråd 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Sundsvalls kommun 91-98. Vice ordförande, socialnämnden 86-89, ordförande 89-94. Styrelseledamot, Stadsbacken AB 93-00.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, S-kvinnor Västernorrland 96-11.
Bostadsort
Sundsvall
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008
Motion 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi14 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:99 Tilläggsbudget till statsbudgeten 2008 s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens föreslagna användning av det under utgiftsområde 21 Energi uppförda anslaget 35:10 Stöd för konvertering från direktverkande- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition
Motion 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi11 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2007/08:100 2008 års ekonomiska vårproposition s33300 Sammanfattning Den borgerliga regeringen hade fantastiska förutsättningar när de tillträdde hösten 2006. Under 2006 och 2007 fick Sverige 200 000 fler jobb, arbetslösheten minskade- Inlämnad
- 2008-05-07
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU20 2007/08:KU24
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Kvarhållen svensk medborgare i Turkiet
Skriftlig fråga 2007/08:740 av Eberstein, Susanne (s)
den 11 februari Fråga 2007/08:740 Kvarhållen svensk medborgare i Turkiet av Susanne Eberstein s till utrikesminister Carl Bildt m Riksdagens EU-nämnd besökte Turkiet i början av februari i år. Den svenska delegationen blev mycket väl mottagen. Det är tydligt att man uppskattar den svenska hållningen i EU-medlemskapsfrågan- Inlämnad
- 2008-02-11
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Statsministerns frågestund
Statsministerns- Datum
- 2008-01-31
Genomförande av direktiv 2004/48/EG
Skriftlig fråga 2007/08:566 av Eberstein, Susanne (s)
den 3 januari Fråga 2007/08:566 Genomförande av direktiv 2004/48/EG av Susanne Eberstein s till justitieminister Beatrice Ask m Problemet med förfalskade läkemedel är i tilltagande. Läkemedelsverket har till och med anställt en person för att arbeta med olaga handel. Så länge det så kallade civilrättsliga sanktionsdirektivet- Inlämnad
- 2008-01-03
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Oro för forskningen
Skriftlig fråga 2007/08:322 av Eberstein, Susanne (s)
den 22 november Fråga 2007/08:322 Oro för forskningen av Susanne Eberstein s till socialminister Göran Hägglund kd Riksdagen beslutade i våras att från den 1 juli 2007 upphäva de regler för överlåtelse av offentliga sjukhus som tidigare gällt. Det innebär att det nu är möjligt för landstingen att helt eller delvis- Inlämnad
- 2007-11-22
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Sverige tjänar på rättvisa
Motion 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi277 av Mona Sahlin m.fl. s Sverige tjänar på rättvisa s16000 Sammanfattning Det går bra för Sverige. Sysselsättningen stiger och arbetslösheten faller. Skatteintäkterna ökar i både staten och kommunsektorn. Fortfarande ger högkonjunkturen goda effekter. Ändå biter sig långtidsarbetslösheten- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 123
- Utskottsberedning
- 2007/08:AU1 2007/08:CU1 2007/08:CU18 2007/08:FiU1 2007/08:FiU2 2007/08:FiU3 2007/08:FöU1 2007/08:FöU12 2007/08:FöU3 2007/08:JuU1 2007/08:KrU1 2007/08:KU1 2007/08:KU14 2007/08:KU24 2007/08:MJU1 2007/08:MJU2 2007/08:NU1 2007/08:NU2 2007/08:NU3 2007/08:SfU1 2007/08:SkU1 2007/08:SoU1 2007/08:TU1 2007/08:UbU1 2007/08:UU1 2007/08:UU2 2008/09:AU7
- Riksdagsbeslut
- (123 yrkanden): 123 avslag
Tilläggsbudget för 2007
Motion 2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Fi270 av Mona Sahlin m.fl. s Tilläggsbudget för 2007 s16001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområden enligt uppställning: Anslag tusental kronor Avvikelse från proposition UO 2 A 1:5 Statistiska- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU1 2007/08:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Bostadsbidrag beroende av bostadens yta
Motion 2007/08:Sf270 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf270 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg s Bostadsbidrag beroende av bostadens yta s2008 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om reglerna kring rätten till bostadsbidrag. Motivering Rätten till bostadsbidrag och- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Läkarintyg för äldre bilförare
Motion 2007/08:T403 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T403 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg s Läkarintyg för äldre bilförare s45149 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om läkarintyg för äldre bilförare. Motivering Trafiken på våra vägar ökar och ställer därmed- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Användandet av mobiltelefoner under bilkörning
Motion 2007/08:T402 av Susanne Eberstein (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T402 av Susanne Eberstein s Användandet av mobiltelefoner under bilkörning s45148 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbud att prata i mobiltelefon under bilkörning. Motivering Att prata i mobiltelefonen samtidigt- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En fungerande resekedja för personer med synskada
Motion 2007/08:T401 av Susanne Eberstein (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T401 av Susanne Eberstein s En fungerande resekedja för personer med synskada s68006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en fungerande resekedja för synskadade. Motivering Banverket och Vägverket har fått regeringens- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:TU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gravida kvinnor och alkohol
Motion 2007/08:So455 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein (s)
Motion till riksdagen 2007/08:So455 av Agneta Lundberg och Susanne Eberstein s Gravida kvinnor och alkohol s28005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av aktiva insatser för att medvetandegöra gravida kvinnor om alkoholens skadeverkningar- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Hantering av återkrav på pensioner
Motion 2007/08:Sf288 av Susanne Eberstein och Eva Sonidsson (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Sf288 av Susanne Eberstein och Eva Sonidsson s Hantering av återkrav på pensioner s49019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om hantering av återkrav på pensioner. Motivering Vissa tjänstepensionsförmåner utbetalda- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Energi- och klimatpolitik
Motion 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2007/08:MJ412 av Mona Sahlin m.fl. s Energi- och klimatpolitik s12059 1 Sammanfattning Läget är allvarligt men omställningen till ett mer hållbart samhälle bär samtidigt på en enorm potential i tillväxt, arbetstillfällen och livskvalitet i ett uthålligt samhälle. Men regeringens passivitet och- Inlämnad
- 2007-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2007/08:FiU7 2007/08:MJU1 2007/08:MJU15 2007/08:MJU18 2007/08:NU10 2007/08:NU12 2007/08:NU3 2007/08:TU10 2007/08:UU2 2008/09:MJU28
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Sundsvalls hamn som prioriterad hamn
Motion 2007/08:T405 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)
Motion till riksdagen 2007/08:T405 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg s Sundsvalls hamn som prioriterad hamn s2001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om Sundsvalls hamn som prioriterad hamn. Motivering För att uppnå ett långsiktigt hållbart- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialtjänstens rätt att överta bostadsbidrag
Motion 2007/08:So454 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg (s)
Motion till riksdagen 2007/08:So454 av Susanne Eberstein och Agneta Lundberg s Socialtjänstens rätt att överta bostadsbidrag s2005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rätten för socialtjänsten att överta bostadsbidrag. Motivering Människor som- Inlämnad
- 2007-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:SoU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Friskolor
Motion 2007/08:Ub301 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein (s)
Motion till riksdagen 2007/08:Ub301 av Hans Stenberg och Susanne Eberstein s Friskolor s98021 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om friskolornas roll i skolsystemet. Motivering Allt fler friskolor startar på olika håll i landet, ibland med ett- Inlämnad
- 2007-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag