Susanne Nordström (M)
Tjänstgörande talmansersättare
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 89
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Talmansersättare
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Kulturutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Talmansersättare
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-27
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-11-29 – 2026-09-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 22– (talmansersättare 220926–). Ledamot konstitutionsutskottet 22–. Suppleant utrikesutskottet 22 och kulturutskottet 22–.