Sven Gunnar Persson (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Studierektor
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2008-12-31
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-12-31
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
EU-nämnden
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2008-12-31