Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elbilar på färja
Interpellation 2020/21:749 av Thomas Morell (SD)
Interpellation 2020/21:749 Elbilar på färja av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S Bränder är alltid farliga oavsett var de uppstår men speciellt om de sker på platser där släckningen och evakuering av människor försvåras. Fartyg är ett sådant exempel, där en brand snabbt kan utvecklas till en fullständig- Inlämnad
- 2021-05-19
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Antalet beredskapsflygplatser
Interpellation 2019/20:399 av Lars Thomsson (C)
Interpellation 2019/20:399 Antalet beredskapsflygplatser av Lars Thomsson C till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Klimatförändringarna får stora konsekvenser för hela vårt samhälle, så också för svensk krisberedskap. Stormar, skyfall och höga flöden förväntas öka såväl som torka med vattenbrist och stora skogsbränder- Inlämnad
- 2020-05-12
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Stöd till regionala flygplatser
Interpellation 2019/20:398 av Sven-Olof Sällström (SD)
Interpellation 2019/20:398 Stöd till regionala flygplatser av Sven-Olof Sällström SD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Somrarna 2014 och 2018 rasade de största skogsbränderna i modern tid i Sverige. För att kunna släcka dessa bränder behövde omfattande insatser genomföras under lång tid. Insatserna tog oerhörda- Inlämnad
- 2020-05-08
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Ambassaders omvärldsbevakning
Skriftlig fråga 2019/20:936 av Sven-Olof Sällström (SD)
Fråga 2019/20:936 Ambassaders omvärldsbevakning av Sven-Olof Sällström SD till Utrikesminister Ann Linde S I början av november 2019 uppmärksammades i svenska medier att Iraks försvarsminister har dubbelt medborgarskap, både irakiskt och svenskt. Det framkom också att detta redan våren 2019 uppmärksammats i irakiska medier,- Inlämnad
- 2020-02-10
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
Statens stöd till Rett Center
Interpellation 2012/13:252 av Olofsson, Eva (V)
den 4 februari Interpellation 2012/13:252 Statens stöd till Rett Center av Eva Olofsson V till socialminister Göran Hägglund KD Rett Center i Östersund är en unik nationell resurs för patienter med Retts syndrom. Sedan 2003 har staten haft det grundläggande finansiella ansvaret. Detta har medfört att verksamheten- Inlämnad
- 2013-02-04
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Statens stöd till Rett Center
Interpellation 2012/13:251 av Luttropp, Agneta (MP)
den 4 februari Interpellation 2012/13:251 Statens stöd till Rett Center av Agneta Luttropp MP till socialminister Göran Hägglund KD Retts syndrom RTT är benämningen på en kombination av svåra funktionsstörningar som utvecklas i en förutsägbar sekvens. Syndromet i dess klassiska form ses i stort sett endast hos flickor.- Inlämnad
- 2013-02-04
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Statens stöd till Rett Center
Interpellation 2012/13:247 av Sandberg, Gunnar (S)
den 1 februari Interpellation 2012/13:247 Statens stöd till Rett Center av Gunnar Sandberg S till socialminister Göran Hägglund KD Rett Center i Östersund är en unik nationell resurs för patienter med Retts syndrom. Sedan 2003 har staten haft det grundläggande finansiella ansvaret. Detta har medfört att verksamheten- Inlämnad
- 2013-02-01
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Rett Centers finansiering
Interpellation 2012/13:183 av Sällström, Sven-Olof (SD)
den 19 december Interpellation 2012/13:183 Rett Centers finansiering av Sven-Olof Sällström SD till socialminister Göran Hägglund KD Rett Center inrättades 1995 och är ett nationellt center för högspecialiserad vård, forskning och information om Retts syndrom på tvärprofessionell grund. Det är det enda i sitt slag- Inlämnad
- 2012-12-19
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)
Motverkande av svenskfientlighet i skolan
Interpellation 2010/11:326 av Petzäll, William (SD)
den 15 april Interpellation 2010/11:326 Motverkande av svenskfientlighet i skolan av William Petzäll SD till utbildningsminister Jan Björklund FP Brott och kränkningar där det underliggande eller uttalade motivet är svenskfientlighet tycks tyvärr bli allt vanligare. Rapporter och expertutlåtanden har visat att invandrare- Inlämnad
- 2011-04-15
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Öppnande av Säpos Stasiarkiv
Interpellation 2010/11:182 av Sällström, Sven-Olof (SD)
den 3 februari Interpellation 2010/11:182 Öppnande av Säpos Stasiarkiv av Sven-Olof Sällström SD till justitieminister Beatrice Ask M I Säkerhetspolisens arkiv finns hemligstämplade handlingar om vilka svenskar som samarbetade med den östtyska kommunistiska diktaturens säkerhetspolis, Stasi. Forskaren Birgitta- Inlämnad
- 2011-02-03
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Regelverket för arbetskraftsinvandring och kontroll av arbetskraftsinvandringen
Interpellation 2010/11:52 av Sällström, Sven-Olof (SD)
den 11 november Interpellation 2010/11:52 Regelverket för arbetskraftsinvandring och kontroll av arbetskraftsinvandringen av Sven-Olof Sällström SD till statsrådet Tobias Billström M De senaste dagarna har vi tydligt fått se följderna av regeringens arbetsmarknadspolitik belysta i offentligheten. Under 2009 beviljade- Inlämnad
- 2010-11-11
- Besvarare
- Tobias Billström (M)