Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ambassaders omvärldsbevakning
Skriftlig fråga 2019/20:936 av Sven-Olof Sällström (SD)
Fråga 2019/20:936 Ambassaders omvärldsbevakning av Sven-Olof Sällström SD till Utrikesminister Ann Linde S I början av november 2019 uppmärksammades i svenska medier att Iraks försvarsminister har dubbelt medborgarskap, både irakiskt och svenskt. Det framkom också att detta redan våren 2019 uppmärksammats i irakiska medier,- Inlämnad
- 2020-02-10
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)