Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik vilar- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Den senaste tiden har svenska kommuner fått- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Politikens inriktning Vår uppfattning- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Det säkerhetspolitiska läget- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen
Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. SD Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Kustbevakningen till ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Obligatorisk samhällsorientering och sfi
Motion 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. SD Obligatorisk samhällsorientering och sfi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk samhällsorientering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna strävar efter att ge samtliga- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmiljö
Motion 2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. SD Arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa ofrivilligt- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU10 2019/20:AU2 2019/20:SoU1 2019/20:SoU12 2019/20:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Arbetsmarknad
Motion 2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. SD Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta reformationen av Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en obligatorisk,- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU2 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:SfU22 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Jämställdhet
Motion 2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. SD Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetspolitiska mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotering och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU1 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:SfU18 2019/20:SoU11 2019/20:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Utökad diskrimineringslagstiftning
Motion 2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Motion till riksdagen 2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström båda SD Utökad diskrimineringslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Veteranfrågor
Motion 2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:673 av Roger Richthoff m.fl. SD Veteranfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att veteraner ska ha en lagstadgad rätt att ta ut ledighet för att delta under veterandagen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU8 2020/21:KU15
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
El- och strålsäkerhet
Motion 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:672 av Roger Richthoff m.fl. SD El- och strålsäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om särskilda reservkraftnät och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka skalskyddet mot- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Totalförsvarsmotion
Motion 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:671 av Roger Richthoff m.fl. SD Totalförsvarsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlagsstadgad budgetram om 2 procent av BNP för utgiftsområde 6 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 57
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU1 2019/20:FöU6 2019/20:FöU7 2019/20:FöU8 2019/20:FöU9 2019/20:UbU15 2019/20:UbU16 2019/20:UU10 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (57 yrkanden): 57 avslag
Den svenska utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2019/20:764 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:764 av Björn Söder m.fl. SD Den svenska utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom utbildningsinsatsen i Irak riktas till KRG-regionen Kurdistan Regional- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2019/20:UFöU2 2019/20:UU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Säkerhetspolitik
Motion 2019/20:750 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:750 av Björn Söder m.fl. SD Säkerhetspolitik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska ingå ett defensivt försvarsförbund med Finland och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU6 2019/20:FöU7 2019/20:FöU9 2019/20:JuU25 2019/20:JuU32 2019/20:SoU5 2019/20:UFöU5 2019/20:UU14 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag