Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Elbilar på färja
Interpellation 2020/21:749 av Thomas Morell (SD)
Interpellation 2020/21:749 Elbilar på färja av Thomas Morell SD till Statsrådet Mikael Damberg S Bränder är alltid farliga oavsett var de uppstår men speciellt om de sker på platser där släckningen och evakuering av människor försvåras. Fartyg är ett sådant exempel, där en brand snabbt kan utvecklas till en fullständig- Inlämnad
- 2021-05-19
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Näringsminister Ibrahim Baylan S Försvarsminister Peter Hultqvist S Landsbygdsminister Jennie Nilsson S Jämställdhets- och bostadsminister Märta Stenevi MP Näringsminister Ibrahim Baylan S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2021-05-20
Samhällets krisberedskap
Betänkande 2020/21:FöU7
Riksdagen sa nej till cirka 90 förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2020 om samhällets krisberedskap. Riksdagen hänvisar främst till pågående arbete inom Regeringskansliet och berörda myndigheter.
Förslagen handlar i huvudsak om skydd mot olyckor och samhällets fredstida krisberedskap.
- Behandlade dokument
- 64
- Förslagspunkter
- 21
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 23, 95 minuter
- Justering
- 2021-04-15
- Bordläggning
- 2021-04-28
- Debatt
- 2021-04-29
- Beslut
- 2021-04-29
med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor
Motion 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3991 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:158 Skärpt kontroll över explosiva varor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda DNA-märkning av explosiva varor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer- Inlämnad
- 2021-04-21
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 2021–2025
Motion 2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3748 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:30 Totalförsvaret 20212025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om mål för det militära försvaret och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2020/21:3736 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3736 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:32 Svenskt deltagande i Förenta Nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet- Inlämnad
- 2020-10-27
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2020/21:3735 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3735 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:22 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Försvarsmakten har genom sina bidrag till- Inlämnad
- 2020-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2020/21:3734 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3734 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2020/21:21 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom- Inlämnad
- 2020-10-27
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2020/21:3111 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:3111 av Roger Richthoff m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2021 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Det säkerhetspolitiska läget- Inlämnad
- 2020-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Totalförsvarsmotion
Motion 2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:877 av Roger Richthoff m.fl. SD Totalförsvarsmotion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en grundlagsstadgad budgetram om 2 procent av bnp för utgiftsområde 6 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2020-10-01
- Förslag
- 46
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU1 2020/21:FöU4 2020/21:FöU6 2020/21:FöU7 2020/21:FöU8 2020/21:UbU14 2020/21:UbU16 2020/21:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (46 yrkanden): 45 avslag, 1 bifall,
Valobservatörer i valet 2022
Motion 2020/21:594 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder (båda SD)
Motion till riksdagen 2020/21:594 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder båda SD Valobservatörer i valet 2022 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bjuda in Odihr att observera de allmänna valen 2022 och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2020-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:KU26
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Internationella militära insatser
Motion 2020/21:649 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:649 av Björn Söder m.fl. SD Internationella militära insatser Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom utbildningsinsatsen i Irak riktas till KRG-regionen Kurdistan Regional- Inlämnad
- 2020-09-30
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2020/21:UFöU1 2020/21:UFöU2 2020/21:UFöU3 2021/22:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Utökad diskrimineringslagstiftning
Motion 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad (båda SD)
Motion till riksdagen 2020/21:196 av Sven-Olof Sällström och Michael Rubbestad båda SD Utökad diskrimineringslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen- Inlämnad
- 2020-09-18
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2020/21:AU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst
Motion 2020/21:157 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2020/21:157 av Roger Richthoff m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:176 En effektivare kommunal räddningstjänst Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen om hur den avser att förbättra situationen- Inlämnad
- 2020-09-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2020/21:FöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,