Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition
Motion 2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Fi15 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:100 2012 års ekonomiska vårproposition SD350 1 Sammanfattning 1.1 Ansvar för Sverige Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en- Inlämnad
- 2012-04-26
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2011/12:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
med anledning av prop. 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster
Motion 2011/12:A4 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:A4 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster SD301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:122 Diskriminering som har samband med kön i fråga om försäkringstjänster. Motivering- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m.
Motion 2011/12:A7 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:A7 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2011/12:107 Samverkan mellan kommuner om samhällsorientering m.m. SD289 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att samhällsorienteringen för vissa nyanlända invandrare- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011
Motion 2011/12:U18 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U18 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av skr. 2011/12:105 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2011 SD276 Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 4 Bakgrund 8 Utvidgningen 8 Momsbefrielsen 9 Den ihåliga subsidiaritetsprövningen 9 Sammanfattning 9 Lissabonfördragets- Inlämnad
- 2012-03-30
- Förslag
- 71
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU10
- Riksdagsbeslut
- (71 yrkanden): 71 avslag
med anledning av redog. 2011/12:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling
Motion 2011/12:U16 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U16 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av redog. 2011/12:ER1 Från Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församling SD286 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i enlighet med Europarådets resolution- Inlämnad
- 2012-03-30
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU17
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet
Motion 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:SD283 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Särskilda åtgärder mot organiserad brottslighet SD283 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa en ny lag om Deltagande i Kriminell Organisation DIKORiksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2012-03-13
- Förslag
- 14
med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition
Motion 2011/12:U12 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U12 av Julia Kronlid m.fl. SD med anledning av prop. 2011/12:47 Sveriges tillträde till konventionen om klusterammunition SD230 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se till att ett vapensystem tas fram som kan- Inlämnad
- 2012-01-20
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2011/12:16 ILO:s rekommendation (nr 200) om hiv/aids och arbetslivet
Motion 2011/12:A3 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:A3 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2011/12:16 ILO:s rekommendation nr 200 om hiv/aids och arbetslivet SD221 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om möjligheten för vissa arbetsgivare att fråga arbetstagare- Inlämnad
- 2011-10-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning 2011–2014
Motion 2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:A2 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2011/12:3 Jämställdhetspolitikens inriktning 20112014 SD219 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om regeringens skrivelse i fråga om de allmänna utgångspunkterna. Riksdagen- Inlämnad
- 2011-10-10
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU6
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
En rättvis a-kassa för alla
Motion 2011/12:A382 av Erik Almqvist och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:A382 av Erik Almqvist och Sven-Olof Sällström SD En rättvis a-kassa för alla SD187 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att a-kassan ska vara en obligatorisk inkomstförsäkring. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
En jämställd arbetsmarknad
Motion 2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:A378 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD En jämställd arbetsmarknad SD321 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en jämställd arbetsmarknad. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU6 2011/12:JuU14 2011/12:SfU1 2011/12:UbU14 2012/13:JuU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd
Motion 2011/12:U337 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:U337 av Julia Kronlid m.fl. SD Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd SD257 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar till utgiftsområde 7 Internationellt bistånd 4 152 000 000 kr mindre än vad regeringen föreslagit för budgetåret 2012 eller således 26 112 000 000 kr enligt uppställning:- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Lärlingsanställningar
Motion 2011/12:A383 av Sven-Olof Sällström och Richard Jomshof (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:A383 av Sven-Olof Sällström och Richard Jomshof SD Lärlingsanställningar SD191 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa lärlingsanställningar. Motivering Sverigedemokraterna vill införa en helt ny anställningsform- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stoppande av bilmålvakterna
Motion 2011/12:C414 av Sven-Olof Sällström och Kent Ekeroth (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:C414 av Sven-Olof Sällström och Kent Ekeroth SD Stoppande av bilmålvakterna SD17 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om legal panträtt för fordon. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU19
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Kriminalpolitisk partimotion
Motion 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju411 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Kriminalpolitisk partimotion SD320 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett system där staten betalar ut utdömda skadestånd till brottsoffret efter att domen vunnit laga- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1 2011/12:JuU12 2011/12:JuU15 2011/12:JuU7 2011/12:SfU10 2011/12:SkU1 2012/13:JuU10 2012/13:JuU12 2012/13:JuU13 2012/13:JuU2
- Riksdagsbeslut
- (32 yrkanden): 32 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Sf352 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD12 Sammanfattning Sverige har tagit emot alltför många invandrare på för kort tid, och endast en bråkdel av dessa har haft något egentligt skyddsbehov enligt Genèvekonventionen. Massinvandringen och de många misslyckade- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU14 2011/12:SfU10 2011/12:SfU12 2011/12:UU2
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag
Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser
Motion 2011/12:K385 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:K385 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström SD Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser SD131 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla partier med representation i en folkvald församling- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Omförhandling av medlemskapet i EU
Motion 2011/12:K383 av Julia Kronlid m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:K383 av Julia Kronlid m.fl. SD Omförhandling av medlemskapet i EU SD26 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige omgående ska omförhandla vårt nuvarande medlemskap i Europeiska unionen till att enbart omfatta- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Långsiktig finansiering av Rett Center
Motion 2011/12:So618 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:So618 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Långsiktig finansiering av Rett Center Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Rett Center ska få ett mer långsiktigt besked om den statliga finansieringen.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppföljning och anställningsbarhet efter högre utbildning
Motion 2011/12:Ub508 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub508 av Richard Jomshof och Sven-Olof Sällström SD Uppföljning och anställningsbarhet efter högre utbildning SD16 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sända tydliga direktiv till Högskoleverket att följa upp- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag