Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali
Motion 2019/20:3534 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3534 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:86 Svenskt deltagande i militär insats för stärkt säkerhet i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag. Motivering I propositionen föreslås att riksdagen medger att regeringen ställer en svensk väpnad- Inlämnad
- 2020-03-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland
Motion 2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3522 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:110 Operativt militärt stöd mellan Sverige och Finland Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen på begäran av Finland bör få sätta in svenska väpnade styrkor för att i- Inlämnad
- 2020-03-26
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- UU
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av skr. 2019/20:93 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor
Motion 2019/20:3517 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3517 av Caroline Nordengrip m.fl. SD med anledning av skr. 2019/20:93 Riksrevisionens rapport om statens arbete för att förhindra och hantera kärntekniska olyckor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska ge Myndigheten för samhällsskydd- Inlämnad
- 2020-03-25
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ambassaders omvärldsbevakning
Skriftlig fråga 2019/20:936 av Sven-Olof Sällström (SD)
Fråga 2019/20:936 Ambassaders omvärldsbevakning av Sven-Olof Sällström SD till Utrikesminister Ann Linde S I början av november 2019 uppmärksammades i svenska medier att Iraks försvarsminister har dubbelt medborgarskap, både irakiskt och svenskt. Det framkom också att detta redan våren 2019 uppmärksammats i irakiska medier,- Inlämnad
- 2020-02-10
- Besvarare
- Utrikesminister Ann Linde (S)
med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan
Motion 2019/20:3425 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3425 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:27 Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings- och rådgivningsinsats Resolute Support Mission i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionen. Motivering Försvarsmakten har genom sina bidrag till- Inlämnad
- 2019-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UFöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali
Motion 2019/20:3411 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3411 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:29 Svenskt deltagande i Förenta nationernas stabiliseringsinsats i Mali Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen bör öka satsningarna på humanitärt stöd, vatten, sanitet- Inlämnad
- 2019-10-30
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2019/20:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak
Motion 2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3410 av Björn Söder m.fl. SD med anledning av prop. 2019/20:28 Fortsatt svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att regeringen ska säkerställa att det svenska militära bidraget genom- Inlämnad
- 2019-10-30
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2019/20:UFöU2
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Arbetskraftsinvandring
Motion 2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3120 av Paula Bieler m.fl. SD Arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om krav på höga kvalifikationer i arbetskraftsinvandringen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2019/20:SfU10 2019/20:SfU22 2019/20:SfU25 2020/21:SfU8
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn
Motion 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3118 av Ebba Hermansson m.fl. SD Krafttag mot våld och förtryck i hederns namn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett intensifierat arbete med informationsspridning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU1 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:JuU23 2019/20:SfU21 2019/20:SkU24 2019/20:SoU12 2019/20:SoU9 2019/20:UbU11 2019/20:UbU12 2020/21:KU23
- Riksdagsbeslut
- (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Motion 2019/20:2652 av Henrik Vinge m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2652 av Henrik Vinge m.fl. SD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Utgiftsområde- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Sverigedemokraternas arbetsmarknadspolitik vilar- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2636 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Den senaste tiden har svenska kommuner fått- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning
Motion 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2634 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Politikens inriktning Vår uppfattning- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FiU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap
Motion 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:2630 av Roger Richthoff m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Bakgrund Det säkerhetspolitiska läget- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen
Motion 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:3023 av Caroline Nordengrip m.fl. SD Kustbevakningen som ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utse Kustbevakningen till ny tillsynsmyndighet för svavelförordningen och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:FöU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Obligatorisk samhällsorientering och sfi
Motion 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:964 av Henrik Vinge m.fl. SD Obligatorisk samhällsorientering och sfi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om obligatorisk samhällsorientering och tillkännager detta för regeringen. Motivering Sverigedemokraterna strävar efter att ge samtliga- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Arbetsmiljö
Motion 2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. SD Arbetsmiljö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om utökad preskriptionstid för arbetsmiljöbrott och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att avskaffa ofrivilligt- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU10 2019/20:AU2 2019/20:SoU1 2019/20:SoU12 2019/20:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Arbetsmarknad
Motion 2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. SD Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att fortsätta reformationen av Arbetsförmedlingen och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en obligatorisk,- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU2 2019/20:AU4 2019/20:AU8 2019/20:SfU22 2019/20:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Jämställdhet
Motion 2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2019/20:810 av Magnus Persson m.fl. SD Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jämställdhetspolitiska mål och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kvotering och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2019-10-01
- Förslag
- 8
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU1 2019/20:AU7 2019/20:CU17 2019/20:SfU18 2019/20:SoU11 2019/20:UbU11
- Riksdagsbeslut
- (8 yrkanden): 8 avslag
Utökad diskrimineringslagstiftning
Motion 2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Motion till riksdagen 2019/20:682 av Michael Rubbestad och Sven-Olof Sällström båda SD Utökad diskrimineringslagstiftning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda möjligheterna att införa politisk åskådning som diskrimineringsgrund i diskrimineringslagstiftningen- Inlämnad
- 2019-09-30
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2019/20:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag