Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner
Motion 2013/14:Fi277 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi277 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner SD125 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rennäringslagen
Motion 2013/14:MJ499 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:MJ499 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström SD Rennäringslagen SD139 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över rennäringslagen 1971:437 i syfte att garantera alla medborgare likhet inför lagen oavsett- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser
Motion 2013/14:K361 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:K361 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström SD Partiers representation i nämnder, utskott och styrelser SD277 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att alla partier med representation i en folkvald församling- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En ansvarsfull invandringspolitik
Motion 2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Sf314 av Jimmie Åkesson m.fl. SD En ansvarsfull invandringspolitik SD260 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att äkta makar och därmed jämställda personer som önskar återförenas med en make eller maka i Sverige båda- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2013/14:KU14 2013/14:SfU17 2013/14:SfU2 2013/14:SfU6
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag
Ökat stöd till Myndigheten för yrkeshögskolan
Motion 2013/14:Ub468 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub468 av Richard Jomshof m.fl. SD Ökat stöd till Myndigheten för yrkeshögskolan SD361 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka stödet till Myndigheten för yrkeshögskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU1 2013/14:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ökade anslag till den högre utbildningen
Motion 2013/14:Ub467 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub467 av Richard Jomshof m.fl. SD Ökade anslag till den högre utbildningen SD362 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ökade anslag till den högre utbildningen. Motivering Det är Sverigedemokraternas övertygelse att- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Uppföljning och anställningsbarhet efter högre utbildning
Motion 2013/14:Ub466 av Richard Jomshof m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Ub466 av Richard Jomshof m.fl. SD Uppföljning och anställningsbarhet efter högre utbildning SD363 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att sända tydliga direktiv till Universitetskanslerämbetet om att följa upp hur- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2013/14:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Avveckling av stadsbidrag för organisationer bildade på etnisk grund
Motion 2013/14:A364 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:A364 av Mattias Karlsson och Sven-Olof Sällström SD Avveckling av stadsbidrag för organisationer bildade på etnisk grund SD141 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att senast i statsbudgeten för 2015 avveckla statsbidraget- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2013/14:A360 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:A360 av Mattias Karlsson m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv SD114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för utgiftsområde- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet
Motion 2013/14:A359 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:A359 av Mattias Karlsson m.fl. SD Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet SD113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2014 inom utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Tabell 1 Anslagsförslag 2014 för- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverigedemokraternas budgetförslag för 2014
Motion 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:Fi282 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sverigedemokraternas budgetförslag för 2014 SD100 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 6 Hela Sveriges parti 6 2.1 Nyheter 6 2.1.1 Jämställdhet 6 2.1.2 Infrastruktur 7 2.1.3 Sänkt elskatt 8 2.1.4 Sänkta socialavgifter- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2013/14:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd
Motion 2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:U265 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Sverigedemokraternas politik för internationellt bistånd Innehållsförteckning Innehållsförteckning Ett bistånd för fattiga, mot fattigdom 3 Sverigedemokraternas tematiska prioriteringar i biståndet 4 Humanitärt bistånd 4 Vatten och sanitet 5 Jordbruksutveckling,- Inlämnad
- 2013-10-04
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2013/14:UU2
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 18 avslag
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Motion 2013/14:So211 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2013/14:So211 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström SD Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker SD12 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker. Motivering- Inlämnad
- 2013-09-24
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2013/14:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag