Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition
Motion 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3726 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD med anledning av prop. 2016/17:100 2017 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut- Inlämnad
- 2017-05-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet
Motion 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3719 av Paula Bieler och Sven-Olof Sällström båda SD Med anledning av prop. 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering i arbets- och samhällslivet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2016/17:175 Ett nytt regelverk för nyanlända invandrares etablering- Inlämnad
- 2017-04-21
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU15
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring
Motion 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3718 av Paula Bieler m.fl. SD med anledning av skr. 2016/17:176 Riksrevisionens rapport om arbetskraftsinvandring Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att prioritera högkvalitativ framför lågkvalitativ arbetskraftsinvandring och tillkännager- Inlämnad
- 2017-04-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:SfU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning - Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning
Motion 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3605 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2016/17:87 Riksrevisionens rapport om Förberedande och orienterande utbildning Arbetsförmedlingens styrning, användning och uppföljning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att ge Arbetsförmedlingen- Inlämnad
- 2017-02-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU13
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 1 avslag, 3 bifall,
med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet - feministisk politik för en jämställd framtid
Motion 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:3553 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson båda SD med anledning av skr. 2016/17:10 Makt, mål och myndighet feministisk politik för en jämställd framtid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inte inrätta en jämställdhetsmyndighet och- Inlämnad
- 2016-12-07
- Förslag
- 12
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU5
- Riksdagsbeslut
- (12 yrkanden): 12 avslag
Arbetsmarknad
Motion 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2511 av Sven-Olof Sällström och Magnus Persson båda SD Arbetsmarknad Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om lärlingsanställningar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att öka möjligheterna- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU10 2016/17:AU2 2016/17:AU4 2016/17:AU6 2016/17:AU7 2016/17:FiU3 2016/17:SfU17
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering
Motion 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2476 av Paula Bieler m.fl. SD Utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Budgetpropositionen för 2017
Motion 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2102 av Oscar Sjöstedt m.fl. SD Budgetpropositionen för 2017 1 Innehåll 1Innehåll 2Förslag till riksdagsbeslut 3Integration 3.1En kultur som enar 3.1.1Hela Sverige kultur som räknas 3.1.2Kulturlots och Sverigecenter 3.1.3Sverigesamlingen historisk förankring ger stabilitet för morgondagen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma
Motion 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2254 av Josef Fransson m.fl. SD Starta-eget-bidrag till yrkesverksamma Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utöka tiden för tjänstledighet för att bedriva näringsverksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4 2016/17:AU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Motion 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2016/17:2233 av Sven-Olof Sällström m.fl. SD Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Frivillig inkomstdelning
Motion 2016/17:792 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:792 av Olle Felten och Sven-Olof Sällström båda SD Frivillig inkomstdelning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om åtgärder för en stärkt ekonomisk jämställdhet mellan makar i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Motivering Debatten- Inlämnad
- 2016-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU5
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Motion 2016/17:46 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (båda SD)
Motion till riksdagen 2016/17:46 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström båda SD Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerade alkoholhaltiga drycker och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-09-21
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3090 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Nyheter och viktiga satsningar Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga
Motion 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3035 av Mattias Karlsson m.fl. SD med anledning av prop. 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2014/15:50 Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2015-02-11
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:SfU10
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända
Motion 2014/15:3021 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3021 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2014/15:31 Riksrevisionens rapport om statliga insatser för mottagande och bosättning av nyanlända Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en översyn av EBO-lagen- Inlämnad
- 2015-01-21
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar
Motion 2014/15:3013 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3013 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2014/15:23 Riksrevisionens rapport om etableringslotsar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att systemet med etableringslotsar bör avvecklas. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2014-12-19
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Budgetpropositionen för 2015
Motion 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:3003 av Mattias Karlsson m.fl. SD Budgetpropositionen för 2015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som föreslås i motionen. Riksdagen fastställer utgiftstaket för staten inklusive ålderspensionssystemet vid sidan- Inlämnad
- 2014-11-11
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Motion 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2894 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 19 Regional tillväxt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt enligt förslaget i tabell 1. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 21 Energi
Motion 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2892 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 21 Energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 21 Energi enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen avslår förslaget om ändring i lagen 2000:466 om skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU1 2014/15:NU3
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
Utgiftsområde 24 Näringsliv
Motion 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2014/15:2889 av Josef Fransson m.fl. SD Utgiftsområde 24 Näringsliv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde 24 Näringsliv enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:NU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag