Sven-Olof Sällström (SD)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län
- Född år
- 1968
- Avliden
- 14 mars 2024
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2024-03-14
Sverigedemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2012-05-21
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2023-11-28 – 2024-03-14
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2022-05-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-05-12
- Ledamot
- 2019-06-19 – 2021-11-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-06-18
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-11-28 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-04-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2010-11-23 – 2010-12-15
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-06-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2015-11-03 – 2016-06-13
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-04 – 2012-06-11
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2010-10-13 – 2012-06-13
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-04-18
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2023-05-22
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2022-04-19 – 2022-10-24
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-05-12
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-04-01 – 2022-10-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-12 och 14-18, finansutskottet 12-14 och 18-19 och försvarsutskottet 19-. Suppleant utrikesutskottet 10-12, utrikes- och försvarsutskottet 10, arbetsmarknadsutskottet 13-14, näringsutskottet 14-, finansutskottet 14-18 och 19- och EU-nämnden 15-. Ledamot Rådet för ledamotsnära frågor 10-12, riksdagens valberedning 10-12 och 14-, krigsdelegationen 14- och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Suppleant OSSE-delegationen 14-. Vice gruppledare Sverigedemokraterna 10-12.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Suppleant, partistyrelsen, Sverigedemokraterna 08-09. Ledamot, partistyrelsen 09- och distriktsstyrelsen Jämtland/Härjedalen 07-10. Ordförande, Sverigedemokraterna, Östersund 10-11.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av skr. 2010/11:134 Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen
Motion 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:A12 av Sven-Olof Sällström SD med anledning av skr. 2010/11:134 Riksrevisionens rapport 2011:1 Säsongsarbetslösa och arbetslöshetsförsäkringen SD15 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör presentera- Inlämnad
- 2011-05-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition
Motion 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi11 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:100 2011 års ekonomiska vårproposition SD300 1 Sammanfattning 1.1 Med ansvar för framtiden Sverigedemokraterna är ett värdekonservativt och socialt ansvarstagande parti. Partiets politik syftar primärt till att värna den svenska- Inlämnad
- 2011-05-04
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011
Motion 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Fi14 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:99 Vårändringsbudget för 2011 SD301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar om ändrade ramar för utgiftsområden och anvisar ändrade anslag enligt tabellen nedan. Tusental kronor Tilläggsbudget för 2010 Avvikelse från- Inlämnad
- 2011-05-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel
Motion 2010/11:U14 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:U14 av Björn Söder och Sven-Olof Sällström SD med anledning av prop. 2010/11:112 Genomförande av direktiv om överföring av krigsmateriel SD671 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa möjligheten att utfärda- Inlämnad
- 2011-04-28
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010
Motion 2010/11:SD212 av Johnny Skalin m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:SD212 av Johnny Skalin m.fl. SD med anledning av skr. 2010/11:101 Årsredovisning för staten 2010 SD212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige bör inleda förhandlingar om utträde ur Europeiska unionen och- Inlämnad
- 2011-04-27
- Förslag
- 3
med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen
Motion 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:U7 av Jimmie Åkesson m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen SD668 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2010/11:111 Svenskt deltagande i den internationella militära insatsen i Libyen.- Inlämnad
- 2011-03-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan
Motion 2010/11:U4 av Stellan Bojerud m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:U4 av Stellan Bojerud m.fl. SD med anledning av prop. 2010/11:50 Stabiliserings- och associeringsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan sd13 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2010/11:50 stabiliserings-- Inlämnad
- 2010-12-14
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Motion 2010/11:So516 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:So516 av Sven-Olof Sällström och Björn Söder SD Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker sd10 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillåta gårdsförsäljning av lokalt producerat vin och andra jästa drycker av- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2010/11:SoU4
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Politisk tv-reklam
Motion 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:K393 av Sven-Olof Sällström och Mattias Karlsson SD Politisk tv-reklam sd11 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att politisk tv-reklam ska erbjudas likvärdigt och på samma villkor till i val samtliga deltagande partier.- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Instegsjobben
Motion 2010/11:A375 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:A375 av Sven-Olof Sällström och Erik Almqvist SD Instegsjobben sd12 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att avskaffa instegsjobben. Motivering Instegsjobben innebär att nyanlända invandrare kan få 75 av sin totala- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2010/11:AU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Begränsande av asyl- och anhöriginvandringen
Motion 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. (SD)
Motion till riksdagen 2010/11:Sf385 av Jimmie Åkesson m.fl. SD Begränsande av asyl- och anhöriginvandringen SD2 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att för att äkta makar och därmed jämställda personer som önskar återförenas med en härboende- Inlämnad
- 2010-10-27
- Förslag
- 23
- Utskottsberedning
- 2010/11:SfU6 2010/11:UU2 2011/12:KU14
- Riksdagsbeslut
- (23 yrkanden): 23 avslag