Teresa Carvalho (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 181
- Titel
- Pol.mag.
- Född år
- 1984
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Arbetsmarknadsutskottet
Vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-12-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2019-02-11 – 2019-11-30
- Ordinarie
- 2017-01-02 – 2019-02-10
- Ledig
- 2016-04-18 – 2017-01-01
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2016-04-17
Arbetsmarknadsutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-04-06 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-04-17
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Vice ordförande arbetsmarknadsutskottet 22–. Ledamot socialförsäkringsutskottet 14–22. Ledamot EU-nämnden 14–16 och 18–22. Suppleant civilutskottet 17–18.
Föräldrar
Fernando Carvalho och Ulla Petterson Carvalho.
Utbildning
Hagagymnasiet, Norrköping, slutår 03. Pol.mag., Linköpings universitet 09.
Anställningar
Informatör, Byrån mot diskriminering 09–11. Informations- och föreningssamordnare, Riksbyggen 11–14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrköping 06–18. Ledamot, kommunstyrelsen, Norrköping 10–14 och 1:e vice ordförande 12–14. Ledamot, gymnasienämnden, Norrköping 07–10. Ordförande, arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden, Norrköping 11–14. Ordförande, Norrköping Science Park 16–19. Ordförande, Norrköping Visualisering AB 19–22.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande Socialdemokraterna i Norrköping 15–19. Ordförande Socialdemokraterna Östergötland 21–.
Litteratur
En svårslagen själ, om Norrköping – socialdemokratin och framtiden (13, tillsammans med Lars Stjernkvist, Eva Andersson och Olle Johansson).