Thomas Strand (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Organisationschef.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-09-01 – 2020-09-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Ersättare
- 2002-10-01 – 2002-12-14
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2002-12-14
- Suppleant
- 2002-10-10 – 2002-12-14
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2016-10-31
- Ledamot
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02 (ersättare 021001-021214), 05 (050801-050930) och 06-. Ledamot utbildningsutskottet 07-. Suppleant socialutskottet 02 och 05, utbildningsutskottet 06-07, kulturutskottet 07-10, konstitutionsutskottet 10-12, försvarsutskottet 10- och EU-nämnden 10-. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10-16.
Föräldrar
Pastorn Ingemar Strand och vårdbiträdet Sonia Strand, f. Nord.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Värnamo, slutår 73. Teologisk utbildning, Götabro Missionsskola i Kumla, slutår 76. Teol.kand., Lunds universitet 83.
Anställningar
Uppslagare, Byarums bruk 76-78. Skolsekreterare, HFU 78-83. Skolsekreterare/förbundssekreterare, Svenska Alliansmissionens Ungdom 83-90. Avdelningschef, Frikyrkliga Studieförbundet 90-03. Organisationschef, Studieförbundet Bilda 03-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 02-06. Ledamot, Lärarutbildningskommittén 97-99. Styrelseledamot, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 08- och ordförande 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vaggeryd 92-10, ersättare 89-91 och 10-. Ledamot, skolstyrelsen/barn- och utbildningsnämnden 89-06, ersättare 83-88, ordförande 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot, Folkbildningsrådet 07-13. Ledamot, distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län och styrelseledamot i Skillingaryd/Vaggeryds lokala grupp av socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot i Vetenskap och Allmänhet (VA).
Bostadsort
Vaggeryd
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En långsam och ständigt pågående etnisk rensning
Interpellation 2009/10:359 av Kakabaveh, Amineh (v)
den 6 maj Interpellation 2009/10:359 En långsam och ständigt pågående etnisk rensning av Amineh Kakabaveh v till utrikesminister Carl Bildt m Ett ständig etnisk rensning har pågått i Palestina i flera decennier. Människor berövas sina bostäder och hem. De trakasseras, kränks och fördrivs av israelisk militär och- Inlämnad
- 2010-05-06
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Det ekonomiska ansvaret för folkbildningen
Interpellation 2009/10:449 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:449 Det ekonomiska ansvaret för folkbildningen av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till utbildningsminister Jan Björklund fp Våren 2006 fattade riksdagen beslut i enlighet med folkbildningspropositionen Lära, växa och förändra I propositionen betonades att folkbildningen är- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Detaljstyrning av lärarutbildningen
Interpellation 2009/10:429 av Strand, Thomas (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:429 Detaljstyrning av lärarutbildningen av Thomas Strand s till utbildningsminister Jan Björklund fp Den borgerliga regeringen har lagt fram två propositioner som spretar åt olika håll. I propositionen En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor lämnar regeringen- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Folkhögskolelärares behov av Lärarlyftet
Interpellation 2009/10:387 av Strand, Thomas (s)
den 20 maj Interpellation 2009/10:387 Folkhögskolelärares behov av Lärarlyftet av Thomas Strand s till utbildningsminister Jan Björklund fp Alla partier vill att Sverige ska ha världens bästa lärare. Det är det överlägset främsta målet inom hela utbildningssektorn om vi ska lyckas med all utbildnings viktigaste- Inlämnad
- 2010-05-20
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Ursprungsmärkning av produkter producerade av israeliska bosättare
Interpellation 2009/10:420 av Strand, Thomas (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:420 Ursprungsmärkning av produkter producerade av israeliska bosättare av Thomas Strand s till utrikesminister Carl Bildt m Västbanken har under drygt 40 år ockuperats av Israel och trots världssamfundets protester har de illegala bosättningarna blivit fler och fler. Denna medvetna- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
Motion 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub15 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet s37113 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen för kunskap, valfrihet och trygghet. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-14
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU21
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 30 avslag
med anledning av prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter
Motion 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub12 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:157 Bidragsvillkor för fristående verksamheter s68001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör återkomma med kompletterande förslag om bidragsvillkor- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2009/10:149 En akademi i tiden – ökad frihet för universitet och högskolor
Motion 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub11 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor 68004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:149 En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor. Riksdagen- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap - kvalitet i den högre utbildningen
Motion 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub10 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen 68002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2009/10:139 Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2010-04-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning
Motion 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub7 av Marie Granlund m.fl. s med anledning av prop. 2009/10:136 Ökad frihet för vissa stiftelser som finansierar forskning s37112 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2009/10:136. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten- Inlämnad
- 2010-03-24
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2009/10:89 Bäst i klassen – en ny lärarutbildning
Motion 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub3 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:89 Bäst i klassen en ny lärarutbildning 37111 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag att riksdagens tidigare ställningstagande om att det ska inrättas en samlad lärarexamen inte längre ska gälla- Inlämnad
- 2010-03-03
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Pensionärsskatten och jämställdheten
Interpellation 2009/10:63 av Bjurling, Laila (s)
den 26 oktober Interpellation 2009/10:63 Pensionärsskatten och jämställdheten av Laila Bjurling s till finansminister Anders Borg m Före 2010 års budget visade beräkningar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar gått till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som- Inlämnad
- 2009-10-26
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Pensionärsskatten
Interpellation 2009/10:64 av Strand, Thomas (s)
den 26 oktober Interpellation 2009/10:64 Pensionärsskatten av Thomas Strand s till finansminister Anders Borg m Pensionärsskatten utgör en social orättvisa. Den som arbetat hårt och gjort rätt för sig är väl värd goda ekonomiska villkor som pensionär. För de flesta synes det då märkligt att skatten ska vara högre- Inlämnad
- 2009-10-26
- Besvarare
- Anders Borg (M)
med anledning av prop. 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer
Motion 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. (s, v, mp)
Motion till riksdagen 2009/10:Ub1 av Marie Granlund m.fl. s, v, mp med anledning av prop. 2009/10:27 Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer 37110 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om obligatorisk befattningsutbildning. Motivering- Inlämnad
- 2009-10-22
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:UbU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder
Motion 2009/10:So576 av Karin Åström m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:So576 av Karin Åström m.fl. s Stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder s46019 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om stödinsatser för personer med osynliga funktionshinder. Motivering Många människor- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förarutbildning och prov för traktor
Motion 2009/10:T498 av Thomas Strand (s)
Motion till riksdagen 2009/10:T498 av Thomas Strand s Förarutbildning och prov för traktor s45114 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det förutom godkänt skriftligt teoriprov även ska vara krav på förarutbildning med körprov för att få framföra- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Höghastighetsbanor
Motion 2009/10:T489 av Carina Hägg m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:T489 av Carina Hägg m.fl. s Höghastighetsbanor s45135 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för byggandet av höghastighetsbanor. Motivering I september presenterades- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:TU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vindkraft
Motion 2009/10:Sk483 av Kerstin Haglö m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Sk483 av Kerstin Haglö m.fl. s Vindkraft s32015 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över frågan om uttagsskatt för vindkraftskooperativ. Motivering För att bryta beroendet av olja och andra fossila bränslen- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:SkU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Behov av vattenkraft för att klara energiomställningen
Motion 2009/10:N416 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2009/10:N416 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. s Behov av vattenkraft för att klara energiomställningen s32122 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av en djupgående analys för att om möjligt ta till vara den potential- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:NU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Punktskrift som läs- och skriftspråk
Motion 2009/10:Kr325 av Thomas Strand (s)
Motion till riksdagen 2009/10:Kr325 av Thomas Strand s Punktskrift som läs- och skriftspråk s35013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vikten av en lagstiftning som innebär att punktskrift erkänns som läs- och skriftspråk för personer med grav- Inlämnad
- 2009-10-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2009/10:KrU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag