Thomas Strand (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Organisationschef.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-09-01 – 2020-09-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Ersättare
- 2002-10-01 – 2002-12-14
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2002-12-14
- Suppleant
- 2002-10-10 – 2002-12-14
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2016-10-31
- Ledamot
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02 (ersättare 021001-021214), 05 (050801-050930) och 06-. Ledamot utbildningsutskottet 07-. Suppleant socialutskottet 02 och 05, utbildningsutskottet 06-07, kulturutskottet 07-10, konstitutionsutskottet 10-12, försvarsutskottet 10- och EU-nämnden 10-. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10-16.
Föräldrar
Pastorn Ingemar Strand och vårdbiträdet Sonia Strand, f. Nord.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Värnamo, slutår 73. Teologisk utbildning, Götabro Missionsskola i Kumla, slutår 76. Teol.kand., Lunds universitet 83.
Anställningar
Uppslagare, Byarums bruk 76-78. Skolsekreterare, HFU 78-83. Skolsekreterare/förbundssekreterare, Svenska Alliansmissionens Ungdom 83-90. Avdelningschef, Frikyrkliga Studieförbundet 90-03. Organisationschef, Studieförbundet Bilda 03-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 02-06. Ledamot, Lärarutbildningskommittén 97-99. Styrelseledamot, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 08- och ordförande 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vaggeryd 92-10, ersättare 89-91 och 10-. Ledamot, skolstyrelsen/barn- och utbildningsnämnden 89-06, ersättare 83-88, ordförande 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot, Folkbildningsrådet 07-13. Ledamot, distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län och styrelseledamot i Skillingaryd/Vaggeryds lokala grupp av socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot i Vetenskap och Allmänhet (VA).
Bostadsort
Vaggeryd
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En långsam och ständigt pågående etnisk rensning
Interpellation 2009/10:359 av Kakabaveh, Amineh (v)
den 6 maj Interpellation 2009/10:359 En långsam och ständigt pågående etnisk rensning av Amineh Kakabaveh v till utrikesminister Carl Bildt m Ett ständig etnisk rensning har pågått i Palestina i flera decennier. Människor berövas sina bostäder och hem. De trakasseras, kränks och fördrivs av israelisk militär och- Inlämnad
- 2010-05-06
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Det ekonomiska ansvaret för folkbildningen
Interpellation 2009/10:449 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:449 Det ekonomiska ansvaret för folkbildningen av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till utbildningsminister Jan Björklund fp Våren 2006 fattade riksdagen beslut i enlighet med folkbildningspropositionen Lära, växa och förändra I propositionen betonades att folkbildningen är- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Detaljstyrning av lärarutbildningen
Interpellation 2009/10:429 av Strand, Thomas (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:429 Detaljstyrning av lärarutbildningen av Thomas Strand s till utbildningsminister Jan Björklund fp Den borgerliga regeringen har lagt fram två propositioner som spretar åt olika håll. I propositionen En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor lämnar regeringen- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Folkhögskolelärares behov av Lärarlyftet
Interpellation 2009/10:387 av Strand, Thomas (s)
den 20 maj Interpellation 2009/10:387 Folkhögskolelärares behov av Lärarlyftet av Thomas Strand s till utbildningsminister Jan Björklund fp Alla partier vill att Sverige ska ha världens bästa lärare. Det är det överlägset främsta målet inom hela utbildningssektorn om vi ska lyckas med all utbildnings viktigaste- Inlämnad
- 2010-05-20
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Ursprungsmärkning av produkter producerade av israeliska bosättare
Interpellation 2009/10:420 av Strand, Thomas (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:420 Ursprungsmärkning av produkter producerade av israeliska bosättare av Thomas Strand s till utrikesminister Carl Bildt m Västbanken har under drygt 40 år ockuperats av Israel och trots världssamfundets protester har de illegala bosättningarna blivit fler och fler. Denna medvetna- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Pensionärsskatten och jämställdheten
Interpellation 2009/10:63 av Bjurling, Laila (s)
den 26 oktober Interpellation 2009/10:63 Pensionärsskatten och jämställdheten av Laila Bjurling s till finansminister Anders Borg m Före 2010 års budget visade beräkningar att 57 procent av regeringens samlade skattesänkningar gått till män och 43 procent till kvinnor. Den rikaste tiondelen av befolkningen som- Inlämnad
- 2009-10-26
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Pensionärsskatten
Interpellation 2009/10:64 av Strand, Thomas (s)
den 26 oktober Interpellation 2009/10:64 Pensionärsskatten av Thomas Strand s till finansminister Anders Borg m Pensionärsskatten utgör en social orättvisa. Den som arbetat hårt och gjort rätt för sig är väl värd goda ekonomiska villkor som pensionär. För de flesta synes det då märkligt att skatten ska vara högre- Inlämnad
- 2009-10-26
- Besvarare
- Anders Borg (M)