Thomas Strand (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Organisationschef.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-09-01 – 2020-09-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Ersättare
- 2002-10-01 – 2002-12-14
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2002-12-14
- Suppleant
- 2002-10-10 – 2002-12-14
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2016-10-31
- Ledamot
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02 (ersättare 021001-021214), 05 (050801-050930) och 06-. Ledamot utbildningsutskottet 07-. Suppleant socialutskottet 02 och 05, utbildningsutskottet 06-07, kulturutskottet 07-10, konstitutionsutskottet 10-12, försvarsutskottet 10- och EU-nämnden 10-. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10-16.
Föräldrar
Pastorn Ingemar Strand och vårdbiträdet Sonia Strand, f. Nord.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Värnamo, slutår 73. Teologisk utbildning, Götabro Missionsskola i Kumla, slutår 76. Teol.kand., Lunds universitet 83.
Anställningar
Uppslagare, Byarums bruk 76-78. Skolsekreterare, HFU 78-83. Skolsekreterare/förbundssekreterare, Svenska Alliansmissionens Ungdom 83-90. Avdelningschef, Frikyrkliga Studieförbundet 90-03. Organisationschef, Studieförbundet Bilda 03-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 02-06. Ledamot, Lärarutbildningskommittén 97-99. Styrelseledamot, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 08- och ordförande 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vaggeryd 92-10, ersättare 89-91 och 10-. Ledamot, skolstyrelsen/barn- och utbildningsnämnden 89-06, ersättare 83-88, ordförande 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot, Folkbildningsrådet 07-13. Ledamot, distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län och styrelseledamot i Skillingaryd/Vaggeryds lokala grupp av socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot i Vetenskap och Allmänhet (VA).
Bostadsort
Vaggeryd
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
En nationell referensram för kvalifikationer för livslångt lärande
Betänkande 2014/15:UbU15
Genom att ha en så kallad referensram blir det möjligt att jämföra nivån på olika kvalifikationer, såsom examina, certifikat och diplom. En referensram gör att det blir lättare för enskilda, arbetsgivare och utbildningsanordnare att förstå på vilken nivå en viss kvalifikation ligger.
En nationell referensram införs, i enlighet med Europaparlamentets och rådets rekommendation om en europeisk referensram för kvalifikationer för livslångt lärande. Referensramar kan innebära att det underlättas för arbetstagare och studerande att få en anställning eller studera utomlands.
Regeringen fastställer vilken nivå i nationella referensramen som vissa kvalifikationer motsvarar. Det ska vara möjligt att ansöka om nivåbedömning av andra kvalifikationer. Det är den som utfärdar en viss kvalifikation som kan ansöka om en nivåbedömning. För denna ansökan ska en avgift betalas.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Den nya lagen börjar att gälla den 1 oktober 2015.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 4, 20 minuter
- Justering
- 2015-06-11
- Bordläggning
- 2015-06-15
- Debatt
- 2015-06-16
- Beslut
- 2015-06-17
Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg
Motion 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2300 av Hillevi Larsson m.fl. S Barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnkonventionen som lag och ratificering av tillägg. Motivering När barnkonventionen blir- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Byggregler som främjar miljömålen
Motion 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2205 av Christer Engelhardt m.fl. S Byggregler som främjar miljömålen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att byggregler ska leda till att miljömålen uppfylls. Motivering Om vi i Sverige ska uppnå våra miljömål kommer- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tv-sänd alkoholreklam
Motion 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2204 av Christer Engelhardt m.fl. S Tv-sänd alkoholreklam Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheten att stoppa tv-sänd alkoholreklam som sänds från andra länder och riktar sig till Sverige. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU19
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativ hyresrätt
Motion 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2077 av Lennart Axelsson m.fl. S Kooperativ hyresrätt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att främja utvecklingen av upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Motivering Det finns en positiv trend i dagens Sverige:- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Socialt företagande - arbetsintegrerande sociala företag
Motion 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. S Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att det sociala företagandet har stora möjligheter att bli ett komplement till andra arbetsmarknadspolitiska- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2014/15:AU5 2014/15:FiU27 2014/15:NU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Kooperativ äldreomsorg
Motion 2014/15:2030 av Teresa Carvalho m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2030 av Teresa Carvalho m.fl. S Kooperativ äldreomsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över förutsättningarna för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering Allt fler vill starta eget företag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ekonomiska föreningar
Motion 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1930 av Krister Örnfjäder m.fl. S Ekonomiska föreningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ekonomiska föreningar. Motivering Föreningslagsutredningen överlämnade den 9 december 2010 sitt slutbetänkande En ny lag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag
Motion 2014/15:1929 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1929 av Krister Örnfjäder m.fl. S Upphandlingspolicy till stöd för sociala företag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förbättra konkurrenssituationen för organisationer och företag som verkar inom den sociala- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU27
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Konsumentrådgivning
Motion 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2827 av Suzanne Svensson m.fl. S Konsumentrådgivning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om konsumentrådgivning. Motivering Konsumenten i centrum ett framtida konsumentstödSOU 2012:43 är en statlig utredning vars uppdrag- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:CU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom
Motion 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2826 av Thomas Strand m.fl. S Biståndsanslaget ska bekämpa fattigdom Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att slå vakt om det svenska enprocentsmålet och om att biståndsanslaget ska fokusera på fattigdomsbekämpning.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:UU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Europabanan - en viktig strategisk satsning
Motion 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2825 av Thomas Strand m.fl. S Europabanan en viktig strategisk satsning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för Europabanan, som är av stor strategisk betydelse.- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kulturens viktiga roll
Motion 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2824 av Thomas Strand m.fl. S Kulturens viktiga roll Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om kulturens viktiga roll. Motivering Kultur är en viktig och självklar del i ett hållbart samhälle och i var människas liv. Den- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnaden av Götalandsbanan
Motion 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2800 av Peter Persson m.fl. S Utbyggnaden av Götalandsbanan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett principbeslut om att bygga Götalandsbanan. Motivering- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det finanspolitiska ramverket och hållbar utveckling
Motion 2014/15:2792 av Krister Örnfjäder m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2792 av Krister Örnfjäder m.fl. S Det finanspolitiska ramverket och hållbar utveckling Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över hur man bättre kan koppla ihop det finanspolitiska ramverket med de svenska miljökvalitetsmålen- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Infrastruktur och kommunikationer i Region Jönköping
Motion 2014/15:2315 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2014/15:2315 av Helene Petersson i Stockaryd m.fl. S Infrastruktur och kommunikationer i Region Jönköping Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för förbättrade kommunikationer- Inlämnad
- 2014-11-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Rökfria utomhusmiljöer
Motion 2014/15:1183 av Thomas Strand (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1183 av Thomas Strand S Rökfria utomhusmiljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om rökfria utomhusmiljöer. Motivering År 2005 beslutade riksdagen om rökförbud på krogar, caféer och restauranger. Denna lagstiftning- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:SoU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ett föräldralyft för skolan
Motion 2014/15:1190 av Thomas Strand (S)
Motion till riksdagen 2014/15:1190 av Thomas Strand S Ett föräldralyft för skolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att införa ett särskilt föräldralyft för skolan genom att regeringen initierar en dialog med folkbildningens aktörer för att- Inlämnad
- 2014-11-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:KrU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En långsam och ständigt pågående etnisk rensning
Interpellation 2009/10:359 av Kakabaveh, Amineh (v)
den 6 maj Interpellation 2009/10:359 En långsam och ständigt pågående etnisk rensning av Amineh Kakabaveh v till utrikesminister Carl Bildt m Ett ständig etnisk rensning har pågått i Palestina i flera decennier. Människor berövas sina bostäder och hem. De trakasseras, kränks och fördrivs av israelisk militär och- Inlämnad
- 2010-05-06
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Det ekonomiska ansvaret för folkbildningen
Interpellation 2009/10:449 av Carlsson i Hisings Backa, Gunilla (s)
den 21 maj Interpellation 2009/10:449 Det ekonomiska ansvaret för folkbildningen av Gunilla Carlsson i Hisings Backa s till utbildningsminister Jan Björklund fp Våren 2006 fattade riksdagen beslut i enlighet med folkbildningspropositionen Lära, växa och förändra I propositionen betonades att folkbildningen är- Inlämnad
- 2010-05-21
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)