Thomas Strand (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Organisationschef.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-09-01 – 2020-09-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Ersättare
- 2002-10-01 – 2002-12-14
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2002-12-14
- Suppleant
- 2002-10-10 – 2002-12-14
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2016-10-31
- Ledamot
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02 (ersättare 021001-021214), 05 (050801-050930) och 06-. Ledamot utbildningsutskottet 07-. Suppleant socialutskottet 02 och 05, utbildningsutskottet 06-07, kulturutskottet 07-10, konstitutionsutskottet 10-12, försvarsutskottet 10- och EU-nämnden 10-. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10-16.
Föräldrar
Pastorn Ingemar Strand och vårdbiträdet Sonia Strand, f. Nord.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Värnamo, slutår 73. Teologisk utbildning, Götabro Missionsskola i Kumla, slutår 76. Teol.kand., Lunds universitet 83.
Anställningar
Uppslagare, Byarums bruk 76-78. Skolsekreterare, HFU 78-83. Skolsekreterare/förbundssekreterare, Svenska Alliansmissionens Ungdom 83-90. Avdelningschef, Frikyrkliga Studieförbundet 90-03. Organisationschef, Studieförbundet Bilda 03-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 02-06. Ledamot, Lärarutbildningskommittén 97-99. Styrelseledamot, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 08- och ordförande 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vaggeryd 92-10, ersättare 89-91 och 10-. Ledamot, skolstyrelsen/barn- och utbildningsnämnden 89-06, ersättare 83-88, ordförande 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot, Folkbildningsrådet 07-13. Ledamot, distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län och styrelseledamot i Skillingaryd/Vaggeryds lokala grupp av socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot i Vetenskap och Allmänhet (VA).
Bostadsort
Vaggeryd
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ändring av högskoleförordningen
Skriftlig fråga 2011/12:665 av Strand, Thomas (S)
den 18 juni Fråga 2011/12:665 Ändring av högskoleförordningen av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Regeringen har lagt fram ett förslag om att göra en förändring i högskoleförordningen 1993:100 som inger stor oro. Fackliga organisationer riktar skarp kritik mot förändringsförslagets innehåll- Inlämnad
- 2012-06-18
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Säkerställande av svensk rymdforskning på klimatområdet
Skriftlig fråga 2011/12:662 av Strand, Thomas (S)
den 15 juni Fråga 2011/12:662 Säkerställande av svensk rymdforskning på klimatområdet av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Under de senaste 20 åren har Sverige utvecklat världsledande teknik inom klimatforskning. Inom området pågår sedan 2005 utvecklingen av ett mikrovågsinstrument, kallat- Inlämnad
- 2012-06-15
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Ändamålsenliga boenden för asylsökande
Skriftlig fråga 2011/12:653 av Strand, Thomas (S)
den 13 juni Fråga 2011/12:653 Ändamålsenliga boenden för asylsökande av Thomas Strand S till statsrådet Tobias Billström M Migrationsverket har det övergripande ansvaret för asylsökande under tiden deras ansökningar hanteras. Under denna tid har de asylsökande begränsade möjligheter att klara sitt uppehälle på- Inlämnad
- 2012-06-13
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna
Motion 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub13 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:144 Senare tillämpning av vissa bestämmelser om legitimation för lärare och förskollärare och om särskild utbildning för vuxna S48013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2012-05-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Fördelningen av statliga forskningsmedel mellan lärosäten
Interpellation 2011/12:323 av Strand, Thomas (S)
den 12 april Interpellation 2011/12:323 Fördelningen av statliga forskningsmedel mellan lärosäten av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Med den nu förda politiken för högre utbildning och forskning går de stora strömmarna av forskningsmedel till de äldre och stora universiteten. Endast en- Inlämnad
- 2012-04-12
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Relationen till palestinsk högre utbildning och forskning
Interpellation 2011/12:268 av Strand, Thomas (S)
den 27 februari Interpellation 2011/12:268 Relationen till palestinsk högre utbildning och forskning av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Den 1216 februari besökte utbildningsminister Jan Björklund Israel och Palestina. Enligt pressmeddelande var syftet med resan dels att stärka Sveriges- Inlämnad
- 2012-02-27
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
med anledning av prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m.
Motion 2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub10 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:133 Nya myndigheter inom utbildningsområdet m.m. S48012 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2011/12:133. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om nominering av vissa- Inlämnad
- 2012-04-13
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU22
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 3 avslag, 4 bifall,
med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan
Motion 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub8 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:57 Riksrevisionens rapport om statens styrning mot en likvärdig betygssättning i grundskolan S48011 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utvärdera de- Inlämnad
- 2012-01-27
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning
Motion 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub1 av Mikael Damberg m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:36 Riksrevisionens rapport om användningen av basanslaget för forskning och forskarutbildning S48009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen- Inlämnad
- 2011-12-15
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 bifall,
Utveckling av skolforskningen
Interpellation 2011/12:66 av Strand, Thomas (S)
den 27 oktober Interpellation 2011/12:66 Utveckling av skolforskningen av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP För att Sverige ska ha en högkvalitativ förskola, skola och vuxenutbildning krävs att undervisningen och de pedagogiska metoderna står på solid vetenskaplig grund. En stärkt utbildningsvetenskaplig- Inlämnad
- 2011-10-27
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Forskningsresurser till högskolor och yngre universitet
Interpellation 2011/12:65 av Strand, Thomas (S)
den 27 oktober Interpellation 2011/12:65 Forskningsresurser till högskolor och yngre universitet av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Forskning, utveckling och innovation bedrivs i dag av många aktörer både inom offentlig och privat sektor. Särskilt viktiga forskningsaktörer är universiteten- Inlämnad
- 2011-10-27
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Utbildning och arbetsmarknad
Interpellation 2011/12:60 av Persson, Peter (S)
den 25 oktober Interpellation 2011/12:60 Utbildning och arbetsmarknad av Peter Persson S till utbildningsminister Jan Björklund FP Risken för långtidsarbetslöshet är långt större bland de unga som inte har fullföljt gymnasiet, och på en framtida arbetsmarknad kommer det bli allt svårare att klara sig utan gymnasieexamen.- Inlämnad
- 2011-10-25
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Högskolan i Skövde
Interpellation 2011/12:37 av Green, Monica (S)
den 11 oktober Interpellation 2011/12:37 Högskolan i Skövde av Monica Green S till utbildningsminister Jan Björklund FP Nu omfördelar regeringen platser mellan svenska lärosäten, baserat på sin egen bedömning av behoven på den framtida arbetsmarknaden och studenternas intresse. I stället för att höja ambitionsnivån- Inlämnad
- 2011-10-11
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Högskolan Dalarnas framtid
Interpellation 2011/12:58 av Hultqvist, Peter (S)
den 24 oktober Interpellation 2011/12:58 Högskolan Dalarnas framtid av Peter Hultqvist S till utbildningsminister Jan Björklund FP Högskolan Dalarna förlorar i statsbudgeten för 2012 37 miljoner kronor. För 2013 handlar det om 16 miljoner kronor. Det är kännbara ekonomiska försämringar. Risken är uppenbar att detta- Inlämnad
- 2011-10-24
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Politik för forskning
Motion 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för forskning S48006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om inriktningen på svensk forskningspolitik. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU18 2011/12:NU1 2011/12:NU10 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Politik för högre utbildning
Motion 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub460 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för högre utbildning S48005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2011/12:SfU1 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU17
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Politik för vuxenutbildningen
Motion 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub459 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S48004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att återinföra en hög ambition att erbjuda en flexibel och lättillgänglig vuxenutbildning där alla som har- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU1 2011/12:UbU16 2011/12:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 10 avslag, 1 bifall,
Politik för gymnasieskolan
Motion 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för gymnasieskolan S48003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi börjar i en skola där alla elever lyckas. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU1 2011/12:UbU15 2011/12:UbU17 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,
Politik för grundskolan
Motion 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub457 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för grundskolan S48002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kunskapsbaserad ekonomi kräver investeringar i skolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU1 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 30 avslag
Politik för förskolan
Motion 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub456 av Mikael Damberg m.fl. S Politik för förskolan S48001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU13 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 8 avslag, 1 bifall,