Thomas Strand (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Organisationschef.
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-09-01 – 2020-09-01
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Ersättare
- 2002-10-01 – 2002-12-14
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-10-04 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2007-10-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2005-08-01 – 2005-09-30
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2002-12-14
- Suppleant
- 2002-10-10 – 2002-12-14
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Ledamot
- 2012-11-01 – 2016-10-31
- Ledamot
- 2010-10-26 – 2012-10-31
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02 (ersättare 021001-021214), 05 (050801-050930) och 06-. Ledamot utbildningsutskottet 07-. Suppleant socialutskottet 02 och 05, utbildningsutskottet 06-07, kulturutskottet 07-10, konstitutionsutskottet 10-12, försvarsutskottet 10- och EU-nämnden 10-. Ledamot styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 10-16.
Föräldrar
Pastorn Ingemar Strand och vårdbiträdet Sonia Strand, f. Nord.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje i Värnamo, slutår 73. Teologisk utbildning, Götabro Missionsskola i Kumla, slutår 76. Teol.kand., Lunds universitet 83.
Anställningar
Uppslagare, Byarums bruk 76-78. Skolsekreterare, HFU 78-83. Skolsekreterare/förbundssekreterare, Svenska Alliansmissionens Ungdom 83-90. Avdelningschef, Frikyrkliga Studieförbundet 90-03. Organisationschef, Studieförbundet Bilda 03-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Vice ordförande, forsknings- och utbildningsnämnden, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping 02-06. Ledamot, Lärarutbildningskommittén 97-99. Styrelseledamot, Sällskapet riksdagsledamöter och forskare (Rifo) 08- och ordförande 15-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Vaggeryd 92-10, ersättare 89-91 och 10-. Ledamot, skolstyrelsen/barn- och utbildningsnämnden 89-06, ersättare 83-88, ordförande 99-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot, Folkbildningsrådet 07-13. Ledamot, distriktsstyrelsen för socialdemokrater för tro och solidaritet i Jönköpings län och styrelseledamot i Skillingaryd/Vaggeryds lokala grupp av socialdemokrater för tro och solidaritet. Styrelseledamot i Vetenskap och Allmänhet (VA).
Bostadsort
Vaggeryd
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Avgiftsfri högskoleutbildning
Skriftlig fråga 2012/13:614 av Strand, Thomas (S)
den 20 juni Fråga 2012/13:614 Avgiftsfri högskoleutbildning av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Studenter från Sverige har tvingats betala en studieavgift för en masterutbildning inom det europeiska utbildningssamarbetet Erasmus Mundus. Universitetskanslersämbetet kritiserar därför Uppsala- Inlämnad
- 2013-06-20
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Verksamheten vid Korrespondensgymnasiet i Torsås
Skriftlig fråga 2012/13:568 av Strand, Thomas (S)
den 10 juni Fråga 2012/13:568 Verksamheten vid Korrespondensgymnasiet i Torsås av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Korrespondensgymnasiet i Torsås är en kommunal gymnasieskola med riksintag. Skolan erbjuder fyra nationella program på distans och har i dag omkring 450 elever. Möjligheten- Inlämnad
- 2013-06-10
- Besvarare
- Jan Björklund (FP)
Studiemotiverande folkhögskolekurs
Interpellation 2012/13:445 av Strand, Thomas (S)
den 24 maj Interpellation 2012/13:445 Studiemotiverande folkhögskolekurs av Thomas Strand S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Utbildning är nyckeln till framtidens jobb och konkurrenskraft, men också till människors frihet att forma sina egna liv. Vi vet i dag att det förutom en grundskoleutbildning- Inlämnad
- 2013-05-24
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
Omfördelning av platser till studiemotiverande folkhögskolekurs
Skriftlig fråga 2012/13:517 av Strand, Thomas (S)
den 16 maj Fråga 2012/13:517 Omfördelning av platser till studiemotiverande folkhögskolekurs av Thomas Strand S till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström M Riksdagen har beslutat att öka antalet platser på studiemotiverande folkhögskolekurs från 4 000 till 8 000 platser under innevarande år. Målgruppen är arbetssökande- Inlämnad
- 2013-05-16
- Besvarare
- Hillevi Engström (M)
med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m.
Motion 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub17 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:136 Karriärvägar för lärare i skolväsendet m.m. S22010 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om lektorstjänsternas vetenskapliga inriktning. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän
Motion 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub14 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av skr. 2012/13:121 Riksrevisionens rapport om Skolinspektionens prövningar av ansökningar från enskilda som vill bli skolhuvudmän S22009 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2013-04-10
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Teckenspråkstolksutbildningens framtid
Interpellation 2012/13:188 av Strand, Thomas (S)
den 20 december Interpellation 2012/13:188 Teckenspråkstolksutbildningens framtid av Thomas Strand S till utbildningsminister Jan Björklund FP Den 1 juli 2012 avvecklades Tolk- och översättarinstitutet. Myndigheten för yrkeshögskolan fick i stället ansvar för att fördela tilläggsbidrag till tolkutbildningar vid- Inlämnad
- 2012-12-20
- Besvarare
- Maria Arnholm (FP)
med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation
Motion 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub6 av Ibrahim Baylan m.fl. S med anledning av prop. 2012/13:30 Forskning och innovation S22008 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 3 Inledning 5 Utbildning, forskning och innovation i samhällets och människornas tjänst 5 Sammanfattande kritik av- Inlämnad
- 2012-11-07
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): 40 avslag
Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning
Motion 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub498 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning S22007 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen för 2013 inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning enligt tabell- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Utgiftsområde 15 Studistöd
Motion 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub497 av Ibrahim Baylan m.fl. S Utgiftsområde 15 Studistöd S22006 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar med följande ändringar i förhållande till regeringens förslag anslagen under utgiftsområde 15 Studiestöd enligt tabell 1 i motionen. Riksdagen bemyndigar regeringen att under- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Politik för högre utbildning
Motion 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub496 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för högre utbildning S22005 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2012/13:SfU1 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Politik för vuxenutbildningen
Motion 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub495 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för vuxenutbildningen S22004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om vuxenutbildningens uppdrag och styrkor. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 14
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU10 2012/13:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (14 yrkanden): 14 avslag
Politik för gymnasieskolan
Motion 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub494 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för gymnasieskolan S22003 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra eleverna rustade för att möta framtiden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 24
- Utskottsberedning
- 2012/13:UbU1 2012/13:UbU6 2012/13:UbU7 2012/13:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (24 yrkanden): 23 avslag, 1 bifall,
Politik för förskolan
Motion 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub466 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för förskolan S22001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett kvalitetsprogram för förskolan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 9
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:UbU1 2012/13:UbU4
- Riksdagsbeslut
- (9 yrkanden): 9 avslag
Politik för grundskolan
Motion 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Ub465 av Ibrahim Baylan m.fl. S Politik för grundskolan S22002 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en modern kunskapsskola för alla Sveriges främsta konkurrensfördel. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 35
- Utskottsberedning
- 2012/13:FiU3 2012/13:KrU5 2012/13:UbU1 2012/13:UbU5 2012/13:UbU7 2013/14:UbU12
- Riksdagsbeslut
- (35 yrkanden): 35 avslag
Kooperativ äldreomsorg
Motion 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:So564 av Christina Karlsson m.fl. S Kooperativ äldreomsorg S35166 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förbättrade möjligheter för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen. Motivering Allt fler vill starta eget företag- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SoU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Statens ansvar för landets kulturreservat
Motion 2012/13:Kr284 av Helene Petersson i Stockaryd och Thomas Strand (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Kr284 av Helene Petersson i Stockaryd och Thomas Strand S Statens ansvar för landets kulturreservat S3117 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om statens långsiktiga ansvar för landets kulturreservat. Motivering Runt- Inlämnad
- 2012-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Bättre finansieringslösningar ger Sverige fler jobb och nya företag
Motion 2012/13:N358 av Isak From m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:N358 av Isak From m.fl. S Bättre finansieringslösningar ger Sverige fler jobb och nya företag S5069 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om finansiering i tidiga skeden. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2012/13:NU11
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Götalandsbanan
Motion 2012/13:T457 av Peter Persson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:T457 av Peter Persson m.fl. S Götalandsbanan S5051 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att i infrastrukturplaneringen studera förutsättningarna för ett principbeslut att bygga hela Götalandsbanan. Motivering Vårt- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:TU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt
Motion 2012/13:Sk403 av Kerstin Engle m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2012/13:Sk403 av Kerstin Engle m.fl. S Förstärkt arbete mot internationell skatteflykt S9089 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett starkt och tydligt engagemang i arbetet mot skatteflykt. Motivering I många länder med- Inlämnad
- 2012-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2012/13:SkU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag