Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar
Skriftlig fråga 2018/19:383 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:383 Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar av Tina Acketoft L till Statsrådet Tomas Eneroth S För många mindre företag, inte minst på svensk landsbygd, är det viktigt att kunna skylta för sin verksamhet utmed de större allmänna vägarna. Det innebär fler besökare, fler kunder och därmed också- Inlämnad
- 2019-03-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Kärnkraft för klimatets skull
Skriftlig fråga 2018/19:232 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:232 Kärnkraft för klimatets skull av Tina Acketoft L till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Klimatet kräver akuta åtgärder. Centralt är att få bort utsläpp som kommer från fossila bränslen. Transportsektorn och industrin måste ställa om, och i januariavtalet finns en rad viktiga åtgärder för att- Inlämnad
- 2019-02-14
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kompensation för höga elkostnader i Skåne
Skriftlig fråga 2018/19:109 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:109 Kompensation för höga elkostnader i Skåne av Tina Acketoft L till Statsrådet Anders Ygeman S Vårt samhälle är beroende av el. Svenska kraftnät är den myndighet som efter uppdrag från regeringen ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Vad många inte vet,- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Miljöskatter på förpackningsmaterial
Skriftlig fråga 2009/10:387 av Acketoft, Tina (fp)
den 23 december Fråga 2009/10:387 Miljöskatter på förpackningsmaterial av Tina Acketoft fp till miljöminister Andreas Carlgren c I regeringens remiss till Lagrådet den 28 september 2009 rörande vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 står följande: Miljöskatter och andra ekonomiska- Inlämnad
- 2009-12-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Immigranters rättigheter i Sverige
Skriftlig fråga 2009/10:334 av Acketoft, Tina (fp)
den 14 december Fråga 2009/10:334 Immigranters rättigheter i Sverige av Tina Acketoft fp till justitieminister Beatrice Ask m Europarådets antitortyrkommitté presenterade i dag, den 11 december 2009, sin rapport över den fjärde inspektionen av Sverige. Rapporten uppmärksammar och anmärker på Sveriges behandling- Inlämnad
- 2009-12-14
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Högre kompetens hos arbetsförmedlare
Skriftlig fråga 2009/10:94 av Acketoft, Tina (fp)
den 15 oktober Fråga 2009/10:94 Högre kompetens hos arbetsförmedlare av Tina Acketoft fp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I en nyligen presenterad rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, visar man hur arbetsförmedlare cementerar könsstereotyperna hos arbetssökande unga- Inlämnad
- 2009-10-15
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)