Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar
Skriftlig fråga 2017/18:341 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:341 Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar av Tina Acketoft L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Demokratiutredningen uppmärksammade i sitt betänkande Låt fler forma framtiden SOU 2016:5 att valdeltagandet bland utlandssvenskar är särskilt lågt. En enig riksdag gjorde- Inlämnad
- 2017-11-27
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Folkomröstningen i Katalonien
Skriftlig fråga 2017/18:60 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:60 Folkomröstningen i Katalonien av Tina Acketoft L till Utrikesminister Margot Wallström S Efter söndagens folkomröstning i Katalonien är omvärlden kritisk till den spanska regeringens agerande. Medier rapporterar om den våldsamma brutalitet som de röstande möttes av vilket resulterade i hundratals skadade.- Inlämnad
- 2017-10-03
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning
Skriftlig fråga 2017/18:28 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:28 Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning av Tina Acketoft L till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 20 september 2017 sändes ett brev från Systembolagets vd, Magdalena Gerger, till samtliga riksdagsledamöter för att understödja den kampanj som man nu för genom bland annat- Inlämnad
- 2017-09-21
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Ersättning till kommunerna
Skriftlig fråga 2017/18:17 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:17 Ersättning till kommunerna av Tina Acketoft L till Statsrådet Heléne Fritzon S Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen av människor har satt landets kommuner på- Inlämnad
- 2017-09-15
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Skyddat boende
Skriftlig fråga 2012/13:497 av Acketoft, Tina (FP)
den 8 maj Fråga 2012/13:497 Skyddat boende av Tina Acketoft FP till statsrådet Maria Larsson KD Den senaste tidens rapportering om kommunernas bristande tillgång till så kallat skyddat boende väcker stor oro bland såväl utsatta kvinnor och barn som de många engagerade vid våra många kvinnojourer runt om i landet.- Inlämnad
- 2013-05-08
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)