Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Polisens resurser i Skåne
Skriftlig fråga 2011/12:543 av Acketoft, Tina (FP)
den 24 april Fråga 2011/12:543 Polisens resurser i Skåne av Tina Acketoft FP till justitieminister Beatrice Ask M Den senaste tidens eskalerande brottslighet och grova våldsdåd i Malmö är synnerligen oroande och måste bemötas med en bred och tydlig samhällsinsats. Polis, sociala myndigheter, frivilligorganisationer,- Inlämnad
- 2012-04-24
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Hbtq-personers mänskliga rättigheter i Ryssland
Skriftlig fråga 2011/12:470 av Acketoft, Tina (FP)
den 15 mars Fråga 2011/12:470 Hbtq-personers mänskliga rättigheter i Ryssland av Tina Acketoft FP till utrikesminister Carl Bildt M Tjugo år efter att homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland återkommer nu liknande lagstiftning i snabb takt. Sankt Petersburg blev nyligen den fjärde staden i Ryssland att förbjuda- Inlämnad
- 2012-03-15
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
skolornas ansvar för simundervisning
Skriftlig fråga 2002/03:1089 av Acketoft, Tina (fp)
den 6 juni Fråga 2002/03:1089 av Tina Acketoft fp till utbildningsminister Thomas Östros om skolornas ansvar för simundervisning Vi ser nu fram emot en lång sommar med mycket sol och bad. Tyvärr är det också en period när vi vet att människor kommer att förolyckas genom drunkningstillbud. De flesta av tillbuden skulle- Inlämnad
- 2003-06-06
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:733 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:733 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jan O Karlsson om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter med berörda- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:732 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:732 av Tina Acketoft fp till socialminister Lars Engqvist om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter med berörda- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:731 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:731 av Tina Acketoft fp till vice statsminister Margareta Winberg om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:730 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:730 av Tina Acketoft fp till justitieminister Thomas Bodström om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter med- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
jämställdhetsarbetet inom bolag med statligt ägande
Skriftlig fråga 2002/03:328 av Acketoft, Tina (fp)
den 17 december Fråga 2002/03:328 av Tina Acketoft fp till vice statsminister Margareta Winberg om jämställdhetsarbetet inom bolag med statligt ägande Nyligen kritiserade vice statsministern i medierna den skeva representationen av kvinnor i näringslivets toppar och bolagsstyrelser och presenterade samtidigt en lösning- Inlämnad
- 2002-12-17
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
likhet inför lagen
Skriftlig fråga 2002/03:255 av Acketoft, Tina (fp)
den 6 december Fråga 2002/03:255 av Tina Acketoft fp till justitieminister Thomas Bodström om likhet inför lagen I rättegångsbalkens 46 kap. 4 står det att rätten ska se till att inget onödigt dras in i måletSå sent som för någon månad sedan fastslog justitieministern i en intervju att sexualbrottsoffer inte ska behöva- Inlämnad
- 2002-12-06
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)