Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar
Skriftlig fråga 2018/19:383 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:383 Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar av Tina Acketoft L till Statsrådet Tomas Eneroth S För många mindre företag, inte minst på svensk landsbygd, är det viktigt att kunna skylta för sin verksamhet utmed de större allmänna vägarna. Det innebär fler besökare, fler kunder och därmed också- Inlämnad
- 2019-03-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Kärnkraft för klimatets skull
Skriftlig fråga 2018/19:232 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:232 Kärnkraft för klimatets skull av Tina Acketoft L till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Klimatet kräver akuta åtgärder. Centralt är att få bort utsläpp som kommer från fossila bränslen. Transportsektorn och industrin måste ställa om, och i januariavtalet finns en rad viktiga åtgärder för att- Inlämnad
- 2019-02-14
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kompensation för höga elkostnader i Skåne
Skriftlig fråga 2018/19:109 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:109 Kompensation för höga elkostnader i Skåne av Tina Acketoft L till Statsrådet Anders Ygeman S Vårt samhälle är beroende av el. Svenska kraftnät är den myndighet som efter uppdrag från regeringen ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Vad många inte vet,- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Den kinesiska regimens kränkningar av tibetaner
Skriftlig fråga 2007/08:958 av Acketoft, Tina (fp)
den 14 mars Fråga 2007/08:958 Den kinesiska regimens kränkningar av tibetaner av Tina Acketoft fp till utrikesminister Carl Bildt m Med OS i Peking runt hörnet fortsätter Kina förtrycket av de mänskliga rättigheterna. En av grupperna som under de senaste 50 åren förtryckts är den tibetanska befolkningen genom- Inlämnad
- 2008-03-14
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Reseförbud för kvinnor i Irak
Skriftlig fråga 2007/08:726 av Acketoft, Tina (fp)
den 7 februari Fråga 2007/08:726 Reseförbud för kvinnor i Irak av Tina Acketoft fp till utrikesminister Carl Bildt m Det är nu snart ett år sedan nya passregler, som ytterligare försvårar kvinnors resande, infördes i Irak den 8 mars 2007. Kort innebär de nya reglerna att kvinnor måste be om en manlig släktings- Inlämnad
- 2008-02-07
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Suicidprevention
Skriftlig fråga 2007/08:725 av Acketoft, Tina (fp)
den 7 februari Fråga 2007/08:725 Suicidprevention av Tina Acketoft fp till statsrådet Maria Larsson kd Enligt Socialstyrelsens nyligen presenterade rapport om skador och förgiftningar under 2006 försöker allt fler unga människor ta sitt liv. De flesta är kvinnor mellan 15 och 24 år, men också bland män blir självmordsförsöken- Inlämnad
- 2008-02-07
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Jämställdhet i vården
Skriftlig fråga 2007/08:30 av Acketoft, Tina (fp)
den 2 oktober Fråga 2007/08:30 Jämställdhet i vården av Tina Acketoft fp till socialminister Göran Hägglund kd Fortfarande finns det omotiverade skillnader mellan kvinnor och män när det gäller tillgången till utredning och behandling av en rad sjukdomar, konstaterar nu Sveriges Kommuner och Landsting i en kunskapsöversikt- Inlämnad
- 2007-10-02
- Besvarare
- Göran Hägglund (KD)