Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Skyddat boende
Skriftlig fråga 2012/13:497 av Acketoft, Tina (FP)
den 8 maj Fråga 2012/13:497 Skyddat boende av Tina Acketoft FP till statsrådet Maria Larsson KD Den senaste tidens rapportering om kommunernas bristande tillgång till så kallat skyddat boende väcker stor oro bland såväl utsatta kvinnor och barn som de många engagerade vid våra många kvinnojourer runt om i landet.- Inlämnad
- 2013-05-08
- Besvarare
- Maria Larsson (KD)
Miljöskatter på förpackningsmaterial
Skriftlig fråga 2009/10:387 av Acketoft, Tina (fp)
den 23 december Fråga 2009/10:387 Miljöskatter på förpackningsmaterial av Tina Acketoft fp till miljöminister Andreas Carlgren c I regeringens remiss till Lagrådet den 28 september 2009 rörande vissa punktskattefrågor med anledning av budgetpropositionen för 2010 står följande: Miljöskatter och andra ekonomiska- Inlämnad
- 2009-12-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Immigranters rättigheter i Sverige
Skriftlig fråga 2009/10:334 av Acketoft, Tina (fp)
den 14 december Fråga 2009/10:334 Immigranters rättigheter i Sverige av Tina Acketoft fp till justitieminister Beatrice Ask m Europarådets antitortyrkommitté presenterade i dag, den 11 december 2009, sin rapport över den fjärde inspektionen av Sverige. Rapporten uppmärksammar och anmärker på Sveriges behandling- Inlämnad
- 2009-12-14
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Högre kompetens hos arbetsförmedlare
Skriftlig fråga 2009/10:94 av Acketoft, Tina (fp)
den 15 oktober Fråga 2009/10:94 Högre kompetens hos arbetsförmedlare av Tina Acketoft fp till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin m I en nyligen presenterad rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, visar man hur arbetsförmedlare cementerar könsstereotyperna hos arbetssökande unga- Inlämnad
- 2009-10-15
- Besvarare
- Sven Otto Littorin (M)