Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Det bestående lönegapet mellan kvinnor och män
Interpellation 2005/06:46 av Acketoft, Tina (fp)
den 18 oktober Interpellation 2005/06:46 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback s Det bestående lönegapet mellan kvinnor och män Kvinnor i Sverige tjänar fortfarande ungefär bara 80 av männens löner. Lönegapet skiljer sig dock åt beroende på hur det mäts. Den främsta anledningen till att kvinnor och män- Inlämnad
- 2005-10-18
- Besvarare
- Jens Orback (S)
JämO:s politiserade roll
Interpellation 2005/06:43 av Acketoft, Tina (fp)
den 14 oktober Interpellation 2005/06:43 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback s JämO:s politiserade roll Sommaren 1980 fick Sverige sin första jämställdhetslag tack vare Folkpartiet. Lagens tillkommande hade föregåtts av en lång strid. I dag är jämställdhetslagen etablerad men tyvärr är dess efterlevnad- Inlämnad
- 2005-10-14
- Besvarare
- Jens Orback (S)
offer för trafficking
Interpellation 2002/03:282 av Acketoft, Tina (fp)
den 10 april Interpellation 2002/03:282 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jan O Karlsson om offer för trafficking Varje år säljs hundratusentals människor, främst kvinnor och barn, som sexslavar. De utgör varorna i den internationella industrin trafficking som genererar miljarder dollar varje år. Trots att kampen- Inlämnad
- 2003-04-10
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
regeringens jämställdhetspolitik
Interpellation 2002/03:162 av Billström, Tobias (m)
den 5 februari Interpellation 2002/03:162 av Tobias Billström m till vice statsminister Margareta Winberg om regeringens jämställdhetspolitik Jämställdhetsministern kritiserar ofta näringslivet för att det finns för få kvinnor på beslutande poster. Regeringen överväger en lagstiftning som ska tvinga bolag att kvotera- Inlämnad
- 2003-02-05
- Besvarare
- Margareta Winberg (S)
lönediskriminering i Regeringskansliet
Interpellation 2002/03:161 av Billström, Tobias (m)
den 5 februari Interpellation 2002/03:161 av Tobias Billström m till vice statsminister Margareta Winberg om lönediskriminering i Regeringskansliet Jämställdhetsministern kritiserar ofta näringslivet för att det finns för få kvinnor på beslutande poster. Regeringen överväger en lagstiftning som ska tvinga bolag att- Inlämnad
- 2003-02-05
- Besvarare
- Margareta Winberg (S)
stärk föräldraskapet
Interpellation 2002/03:135 av Johansson, Kenneth (c)
den 21 januari Interpellation 2002/03:135 av Kenneth Johansson c till statsrådet Berit Andnor om stärkt föräldraskap Att vara förälder i dagens samhälle är ett stort ansvar. Barn och ungdomar i Sverige har det relativt bra. Ur ett internationellt perspektiv är den materiella standarden hög och barns och ungdomars hälsa- Inlämnad
- 2003-01-21
- Besvarare
- Berit Andnor (S)