Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m.
Motion 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering av hela avtalet efter två år. Riksdagen- Inlämnad
- 2004-05-18
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:SkU31
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Motion 2003/04:K21 av Patrik Norinder m.fl. (m, fp, kd, c)
Motion till riksdagen 2003/04:K21 av Patrik Norinder m.fl. m, fp, kd, c med anledning av skr. 2003/04:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 4 Systemets utgångspunkter och syfte 3 5 Val- Inlämnad
- 2004-03-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU21
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget
Motion 2003/04:Sf38 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sf38 av Erik Ullenhag m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:119 Särskilda regler under en övergångsperiod för arbetstagare från nya medlemsstater enligt anslutningsfördraget Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige- Inlämnad
- 2004-03-29
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2003/04:SfU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 4 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m.
Motion 2003/04:K19 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:K19 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:93 Några frågor om sekretess, m.m. 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 2.1 Motivering 2 2.1.1 Sekretesstid för uppgift i allmän handling som gäller ordningsvakter med mera 2 2.1.2 Handlingsoffentlighet- Inlämnad
- 2004-03-25
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen (1992:1433), m.m.
Motion 2003/04:K17 av Tobias Krantz m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:K17 av Tobias Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:86 Ändringar i sametingslagen 1992:1433m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ändring i bestämmelserna som definierar vem som är same. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2004-03-25
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2003/04:92 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff
Motion 2003/04:Ju19 av Johan Pehrson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju19 av Johan Pehrson m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:92 Sveriges antagande av rambeslut om tillämpning av principen om ömsesidigt erkännande på bötesstraff 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Motivering 2 3.1 Rambeslut och rättssäkerhet 2- Inlämnad
- 2004-03-25
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU28
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av skr. 2003/04:103 Kommitteberättelse 2004
Motion 2003/04:K16 av Tobias Krantz m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:K16 av Tobias Krantz m.fl. fp med anledning av skr. 2003/04:103 Kommitteberättelse 2004 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag till konkret strategi rörande hur kvaliteten i det svenska utredningsväsendet kan stärkas och hur kravet- Inlämnad
- 2004-03-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2004/05:KU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer
Motion 2003/04:So16 av Gunnar Andrén och Tina Acketoft (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:So16 av Gunnar Andrén och Tina Acketoft fp med anledning av prop. 2003/04:65 Rökfria serveringsmiljöer Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2003/04:65. Motivering Avsikten med regeringens proposition 2003/04:65 om rökfria serveringsmiljöer är att motarbeta- Inlämnad
- 2004-03-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Minerallagen
Motion 2003/04:N390 av Christer Nylander m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:N390 av Christer Nylander m.fl. fp Minerallagen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att hänsyn till allmänna intressen och enskild rätt skall tas oavsett vilket mineral som eftersöks. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2004/05:NU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Infrastruktursatsningar i Skåne
Motion 2003/04:T450 av Marie Wahlgren m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:T450 av Marie Wahlgren m.fl. fp Infrastruktursatsningar i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fullfölja och tidigarelägga de av Vägverket och Banverket planerade infrastruktursatsningar som beskrivs i motionen.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Nolltaxa på Öresundsbron
Motion 2003/04:T447 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:T447 av Ulf Nilsson m.fl. fp Nolltaxa på Öresundsbron Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda de samhällsekonomiska fördelarna med nolltaxa respektive halverade avgifter på Öresundsbron. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Tunnel mellan Helsingborg och Helsingør
Motion 2003/04:T444 av Torkild Strandberg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:T444 av Torkild Strandberg m.fl. fp Tunnel mellan Helsingborg och Helsingør Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att anta en tidsplan för en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Motivering Västra Skåne utgör- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:TU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökat stöd till kvinnojourerna
Motion 2003/04:So589 av Tina Acketoft och Torkild Strandberg (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:So589 av Tina Acketoft och Torkild Strandberg fp Ökat stöd till kvinnojourerna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att öka det ekonomiska stödet till landets kvinnojourer genom omfördelning av bidrag. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Projekten med sprutbyte i Lund och Malmö
Motion 2003/04:So480 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:So480 av Ulf Nilsson m.fl. fp Projekten med sprutbyte i Lund och Malmö Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att permanenta sprutbytesprojektet i Malmö och Lund. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2005/06:JuSoU1
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Rösträttsåldern
Motion 2003/04:K234 av Marie Wahlgren m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:K234 av Marie Wahlgren m.fl. fp Rösträttsåldern Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att göra en förändring i vallagen så att rösträtten infaller det år en person fyller 18. Motivering I nuläget infaller rösträtten den- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:KU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Liberal offensiv mot människohandel för sexuella ändamål
Motion 2003/04:Ju447 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju447 av Lars Leijonborg m.fl. fp Liberal offensiv mot människohandel för sexuella ändamål Sammanfattning Människohandel för sexuella ändamål är vår tids slavhandel. Varje år tvingas hundratusentals kvinnor och barn från fattiga områden runtom i världen in i prostitution och slavarbete.- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 11
- Utskottsberedning
- 2003/04:FiU18 2003/04:JuU1 2003/04:JuU20 2003/04:SfU12 2003/04:SfU6 2003/04:SoU5 2003/04:UU9 2004/05:UU2
- Riksdagsbeslut
- (11 yrkanden): 11 avslag
Politiskt våld
Motion 2003/04:Ju446 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju446 av Lars Leijonborg m.fl. fp Politiskt våld Sammanfattning Demokratin är under attack från flera håll genom terrorism, genom mord, våld och hot mot politiker, genom brott med kommunistiska, rasistiska, nazistiska, antisemitiska, islamofobiska och homofobiska förtecken samt missbrukande- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU1 2003/04:JuU15 2003/04:JuU16 2003/04:KU19
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Vård av missbrukare
Motion 2003/04:Ju383 av Ulf Nilsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju383 av Ulf Nilsson m.fl. fp Vård av missbrukare Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen begär att regeringen tillsätter en utredning avseende hur domar med föreskrift om vård för missbruk blir verkställda och följs upp. Motivering Innehav av narkotika är olagligt i Sverige och därför är- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Försäljning av sexuella tjänster
Motion 2003/04:Ju314 av Tina Acketoft (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Ju314 av Tina Acketoft fp Försäljning av sexuella tjänster Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en utredning av möjligheterna att kriminalisera både säljare och köpare av sex. Riksdagen tillkännager för regeringen som- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:SoU5 2004/05:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Feministiska jämställdhetsplaner i förskolan
Motion 2003/04:Ub382 av Birgitta Ohlsson m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub382 av Birgitta Ohlsson m.fl. fp Feministiska jämställdhetsplaner i förskolan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att såväl kommunala som fria förskolor skall omfattas av obligatoriska feministiska jämställdhetsplaner- Inlämnad
- 2003-10-07
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU16 2003/04:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag