Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Utvecklingen i Ryssland
Interpellation 2007/08:838 av Hultqvist, Peter (s)
den 20 augusti Interpellation 2007/08:838 Utvecklingen i Ryssland av Peter Hultqvist s till utrikesminister Carl Bildt m I samband med en interpellationsdebatt den 2 juni i år gav utrikesminister Carl Bildt ett öppet intryck vad gäller Rysslands problem. Men Bildt gjorde också tydligt av att det inte finns anledning- Inlämnad
- 2008-08-20
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Kärnvapennedrustning
Interpellation 2007/08:826 av Björck, Patrik (s)
den 8 augusti Interpellation 2007/08:826 Kärnvapennedrustning av Patrik Björck s till utrikesminister Carl Bildt m Sverige har tidigare under lång tid varit ledande i arbetet för kärnvapennedrustning. Frågan om massförstörelsevapen och det hot de utgör mot vår trygghet är mer aktuell än på länge. Det kalla kriget- Inlämnad
- 2008-08-08
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Den svenska sexlagstiftningen och EU-ordförandeskapet
Interpellation 2007/08:606 av Green, Monica (s)
den 21 april Interpellation 2007/08:606 Den svenska sexlagstiftningen och EU-ordförandeskapet av Monica Green s till statsrådet Cecilia Malmström fp Inom kort är det dags för Sverige att på nytt vara ordförandeland i EU. Det är många angelägna frågor som då kommer upp till behandling men vi måste också ta chansen- Inlämnad
- 2008-04-21
- Besvarare
- Cecilia Malmström (FP)
våld mot kvinnor som drabbar barnen
Interpellation 2003/04:426 av Green, Monica (s)
den 8 april Interpellation 2003/04:426 av Monica Green s till statsrådet Berit Andnor om våld mot kvinnor som drabbar barnen Det finns beräkningar som visar att över 200 000 barn i Sverige växer upp i familjer där den ena föräldern slår den andra. Utan att förringa det lidande och den kränkning som kvinnorna utsätts- Inlämnad
- 2004-04-08
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
könsuppdelningen på arbetsmarknaden
Interpellation 2003/04:453 av Acketoft, Tina (fp)
den 27 april Interpellation 2003/04:453 av Tina Acketoft fp till statsrådet Hans Karlsson om könsuppdelningen på arbetsmarknaden Måndagen den 19 april 2004 överlämnades utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden till arbetslivsminister Hans Karlsson. Föga förvånande konstateras där att kvinnor fortfarande i huvudsak- Inlämnad
- 2004-04-27
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
sexköpslagen
Interpellation 2003/04:320 av Acketoft, Tina (fp)
den 24 februari Interpellation 2003/04:320 av Tina Acketoft fp till statsrådet Mona Sahlin om sexköpslagen Att utveckla den svenska sexköpslagen, samt att göra den känd internationellt, är ett viktigt arbete under mandatperioden. Sexköpslagen har kommit för att stanna.Så skrev Mona Sahlin i en debattartikel i Dagens- Inlämnad
- 2004-02-24
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)