Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
löneskillnader i staten
Interpellation 2004/05:449 av Acketoft, Tina (fp)
den 9 mars Interpellation 2004/05:449 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback om löneskillnader i staten I många år har löneskillnaderna mellan kvinnor och män diskuterats. Trots det fortsätter utvecklingen på samma sätt. Detta visar en nyligen gjord undersökning som SCB gjort på uppdrag ifrån fackförbundet- Inlämnad
- 2005-03-09
- Besvarare
- Sven-Erik Österberg (S)
jämställdhet i den akademiska världen
Interpellation 2004/05:279 av Acketoft, Tina (fp)
den 21 december Interpellation 2004/05:279 av Tina Acketoft fp till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky om jämställdhet i den akademiska världen De personer som genomgått en forskarutbildning utgör en särskilt strategisk resurs för Sverige. Vi behöver fler forskare. Ur det perspektivet är det oerhört bekymmersamt- Inlämnad
- 2004-12-21
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
delad vårdnad
Interpellation 2004/05:186 av Acketoft, Tina (fp)
den 19 november Interpellation 2004/05:186 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback om delad vårdnad Enligt mediernas rapportering har jämställdhetsministern ifrågasatt den i Sverige härskande föreställningen att alla barn mår bäst av delad vårdnad vid skilsmässa oavsett familjehistorik. Ministerns inlägg är- Inlämnad
- 2004-11-19
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
arbetstidens inverkan på jämställdheten
Interpellation 2004/05:185 av Acketoft, Tina (fp)
den 19 november Interpellation 2004/05:185 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jens Orback om arbetstidens inverkan på jämställdheten Runtom i Sverige framförs nu förslag om utökade försök med förkortad arbetstid med bibehållen lön inom kvinnodominerade yrkesgrupper. Flera motiv anges men ett sägs vara att förkortad- Inlämnad
- 2004-11-19
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
barns rättssäkerhet vid vårdnadstvister
Interpellation 2004/05:137 av Acketoft, Tina (fp)
den 12 november Interpellation 2004/05:137 av Tina Acktetoft fp till justitieminister Thomas Bodström om barns rättssäkerhet vid vårdnadstvister Enligt mediernas rapportering har jämställdhetsministern uttalat sig positivt till en översyn av den i Sverige härskande föreställningen att alla barn mår bäst av delad vårdnad- Inlämnad
- 2004-11-12
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
sexualbrottslagstiftningen
Interpellation 2004/05:38 av Larsson, Maria (kd)
den 28 september Interpellation 2004/05:38 av Maria Larsson kd till justitieminister Thomas Bodström om sexualbrottslagstiftningen Kristdemokraterna har länge krävt att brottsbalken ändras så att en våldtäkt alltid ska anses vara en våldtäkt i lagens ögon. Det vill säga att det ska vara straffbart att ha sex med en- Inlämnad
- 2004-09-28
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)