Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Migrationsverkets skulder till kommunerna
Skriftlig fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2015/16:1557 Migrationsverkets skulder till kommunerna av Tina Acketoft L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen- Inlämnad
- 2016-09-01
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed Latif
Skriftlig fråga 2015/16:1510 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2015/16:1510 Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed Latif av Tina Acketoft L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tidigare i år utvisades Syed Latif till hemlandet Bangladesh efter sex års vistelse i Sverige. Under den förhållandevis korta perioden hade Syed både hunnit med fyra års universitetsstudier- Inlämnad
- 2016-08-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dubbla gränskontroller för Öresundsresenärer
Skriftlig fråga 2015/16:1315 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2015/16:1315 Dubbla gränskontroller för Öresundsresenärer av Tina Acketoft L till Statsrådet Anders Ygeman S I dagarna aviserades fortsatta gränskontroller mellan Danmark och Sverige, åtminstone fram till den 12 november. För resenärer som gör enstaka resor upplevs gränskontrollerna inte som så problematiska ur- Inlämnad
- 2016-06-02
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige
Motion 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3416 av Emma Carlsson Löfdahl m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:174 Tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om migrationsöverenskommelsen och tillkännager detta för- Inlämnad
- 2016-05-13
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2015/16:SfU16
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 5 avslag, 1 bifall,
med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition
Motion 2015/16:3403 av Jan Björklund m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3403 av Jan Björklund m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:100 2016 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i motionen. Riksdagen beslutar att avslå regeringens förslag att- Inlämnad
- 2016-05-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:FiU20 2015/16:KU23
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter
Motion 2015/16:3380 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3380 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:135 Ett övergripande ramverk för aktiva åtgärder i syfte att främja lika rättigheter och möjligheter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att det inom tre år bör göras en utvärdering- Inlämnad
- 2016-04-06
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU10
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården
Motion 2015/16:3372 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3372 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2015/16:138 Avgiftsfrihet för viss screening inom hälso- och sjukvården. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-04-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden
Motion 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3359 av Fredrik Malm m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:128 Ett särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen antar regeringens lagförslag med de motivuttalanden som framgår av motionen. Motivering- Inlämnad
- 2016-03-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:AU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering - förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt
Motion 2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3339 av Robert Hannah m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:125 Skuldsanering förbättrade möjligheter för överskuldsatta att starta om på nytt Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att betalningsperioden för skuldsanering ska sättas till tre- Inlämnad
- 2016-03-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2015/16:CU19
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
med anledning av prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor
Motion 2015/16:3338 av Mathias Sundin m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3338 av Mathias Sundin m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:95 Vissa begravningsfrågor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i begravningslagen 1990:1144 i den del som avser att 9 kap. 10 ska upphöra att gälla och att det i 9 kap. 12 ska- Inlämnad
- 2016-03-23
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:KU24
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2016-03-22
med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 2020-2025
Motion 2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3337 av Maria Weimer m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:117 Effektreserv 20202025 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Energimyndigheten bör få i uppdrag att göra en konsekvensanalys av vad stängningar av kärnkraftsreaktorer betyder- Inlämnad
- 2016-03-16
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2015/16:NU19
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet
Motion 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3334 av Roger Haddad m.fl. L med anledning av prop. 2015/16:113 Bättre straffrättsliga verktyg mot organiserad brottslighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ytterligare kriminalisering av förstadier till sådana brott som är särskilt knutna- Inlämnad
- 2016-03-16
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2015/16:JuU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2020
Motion 2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. (L)
Motion till riksdagen 2015/16:3328 av Barbro Westerholm m.fl. L med anledning av skr. 2015/16:86 En samlad strategi för alkohol-narkotika, dopnings- och tobakspolitiken 20162020 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att behålla målstrukturen från 20112015 och tillkännager- Inlämnad
- 2016-02-24
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2015/16:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Pressfrihet i Turkiet
Interpellation 2015/16:391 av Birgitta Ohlsson (L)
Interpellation 2015/16:391 Pressfrihet i Turkiet av Birgitta Ohlsson L till Utrikesminister Margot Wallström S Samtidigt som MR-grupper rapporterar att Turkiet drabbats av de värsta våldsamheterna på flera år försvåras situationen för journalister i snabb takt. Det är uppenbart att Erdoğanregimen till varje pris försöker- Inlämnad
- 2016-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Att ställa Erdogan inför internationell domstol för brott mot mänskligheten
Interpellation 2015/16:399 av Jabar Amin (MP)
Interpellation 2015/16:399 Att ställa Erdoğan inför internationell domstol för brott mot mänskligheten av Jabar Amin MP till Utrikesminister Margot Wallström S När den turkiske presidenten Recep Tayyip Erdoğan inte fick det valresultat som kunde ge honom sultanställning inledde han i somras en mycket repressiv politik.- Inlämnad
- 2016-02-10
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Turkiskt EU-medlemskap
Interpellation 2015/16:394 av Tina Acketoft (L)
Interpellation 2015/16:394 Turkiskt EU-medlemskap av Tina Acketoft L till Utrikesminister Margot Wallström S Turkiet ansökte om EU-medlemskap redan 1987. Det dröjde till 2005 innan unionen inledde samtal med landet angående ett eventuellt framtida medlemskap. Det stod redan från början klart att landet hade en lång väg- Inlämnad
- 2016-02-08
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2016-02-23
Socialt protokoll
Skriftlig fråga 2015/16:838 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2015/16:838 Socialt protokoll av Tina Acketoft L till Statsminister Stefan Löfven S Under onsdagens öppna sammanträde den 17 februari med statsministern frågade Vänsterpartiets Jens Holm statsministern: Jag tycker också att i fall GB får lägga fram sådana här krav, så borde vi lägga fram ett krav om ett socialt- Inlämnad
- 2016-02-19
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)