Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ostkustbanan
Skriftlig fråga 2014/15:663 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2014/15:663 Ostkustbanan av Tina Acketoft FP till Statsrådet Anna Johansson S Infrastruktur som järnvägar tar mycket lång tid att bygga. En av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor är den mellan Gävle och Sundsvall/Härnösand. I dag är situationen på Ostkustbanan sådan att det i princip har nått kapacitetstaket- Inlämnad
- 2015-06-12
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Mot en ny europeisk grannskapspolitik
Utlåtande 2014/15:UU18
Riksdagen har behandlat EU-samrådsdokumentet Mot en ny europeisk grannskapspolitik.
Utvecklingen i EU:s grannskap har förändrat förutsättningarna för grannskapspolitiken och Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut, välkomnade den pågående översynen. Utskottet anser att syftet med grannskapspolitiken ska vara att främja demokrati, rättsstat, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar ekonomisk utveckling. På så sätt ska stabilitet, säkerhet och välstånd uppnås i EU:s grannskap. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 15, 58 minuter
- Justering
- 2015-05-26
- Bordläggning
- 2015-06-03
- Debatt
- 2015-06-04
- Beslut
- 2015-06-04
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Betänkande 2014/15:UU10
Riksdagen har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2014. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa samtidigt nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2014 om samarbetet inom EU. Motionerna handlade om Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 42, 155 minuter
- Justering
- 2015-05-19
- Bordläggning
- 2015-05-27
- Debatt
- 2015-05-28
- Beslut
- 2015-06-03
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2014/15:UU15
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om Förenta nationerna (FN) och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter och FN:s säkerhetsråds ansvar för internationell fred och säkerhet. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.
Sverige kandiderar till en plats i säkerhetsrådet för perioden 2017-2018. Utskottet stöder Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Utrikesutskottet anser vidare bland annat att de mänskliga rättigheterna även i fortsättningen ska vara en central och integrerad del av Sveriges utrikespolitik.
- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 30, 103 minuter
- Justering
- 2015-05-05
- Bordläggning
- 2015-05-19
- Debatt
- 2015-05-20
- Beslut
- 2015-05-20
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3087 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:3087 av Jan Björklund m.fl. FP med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt 414 i motionen. 1. Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2015-04-28
med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Motion 2014/15:3071 av Allan Widman och Tina Acketoft (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:3071 av Allan Widman och Tina Acketoft FP med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka vilka- Inlämnad
- 2015-04-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förföljelsen av hazarerna i Afghanistan, Pakistan och Iran
Skriftlig fråga 2014/15:408 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2014/15:408 Förföljelsen av hazarerna i Afghanistan, Pakistan och Iran av Tina Acketoft FP till Utrikesminister Margot Wallström S Hazarer är en etnisk grupp som bor främst i Afghanistan, Pakistan och Iran. De har under en mycket lång tid varit utsatta för diskriminering, våld och mord baserat på deras etniska tillhörighet.- Inlämnad
- 2015-04-09
- Besvarare
- Margot Wallström (S)
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2015-03-25
EU:s politik för mänskliga rättigheter i Vitryssland/Belarus
Skriftlig fråga 2014/15:271 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2014/15:271 EU:s politik för mänskliga rättigheter i Vitryssland/Belarus av Tina Acketoft FP till Utrikesminister Margot Wallström S Vitryssland/Belarus brukar kallas Europas sista diktatur, och EU tillämpar sedan 2004 sanktioner gentemot landet. Sanktionerna innefattar ett vapenembargo och individuellt riktade- Inlämnad
- 2015-03-03
- Besvarare
- Margot Wallström (S)
skolornas ansvar för simundervisning
Skriftlig fråga 2002/03:1089 av Acketoft, Tina (fp)
den 6 juni Fråga 2002/03:1089 av Tina Acketoft fp till utbildningsminister Thomas Östros om skolornas ansvar för simundervisning Vi ser nu fram emot en lång sommar med mycket sol och bad. Tyvärr är det också en period när vi vet att människor kommer att förolyckas genom drunkningstillbud. De flesta av tillbuden skulle- Inlämnad
- 2003-06-06
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
Statens ansvarsnämnd och arbetsrättsliga frågor
Betänkande 2002/03:AU6
Riksdagen beslutade om Statens ansvarsnämnds kompetensområde m.m. Nämnden beslutar i dag enligt lagen om offentlig anställning, LOA, i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller personer som har anställts genom beslut av regeringen. Nämndens behörighetsområde utvidgas nu till att omfatta sådana arbetstagare även om de inte har anställts genom ett regeringsbeslut. Förutom verkschefen kan det vara personer direkt underställda verkschefen. En annan ändring innebär att denna kategori arbetstagare ska kunna avskedas även om de är tidsbegränsat anställda. Avskedande kan i dag bara ske om det är en tillsvidareanställning. Anställda med särskilt anställningsstöd ska inte längre omfattas av LOA. Beredskapsarbeten, som i dag är undantagna från LOA:s tillämpningsområde, förekommer inte längre och ska därför inte längre finnas med i undantagsbestämmelsen. Vidare görs ett förtydligande i lagen om fullmaktsanställning, LFA, om att avgångsskyldighet på grund av ålder enligt LFA kan följa även av ett annat kollektivavtal än det som gäller om statlig pension. Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2003. Riksdagen avslog motionsförslag om att ta bort rätten för småföretagare att undanta två personer från turordningreglerna i LAS. Detta med anledning av ett förslag från Moderaterna, Folkpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet. Riksdagen avslog även motioner från allmänna motionstiden 2002 om arbetsrätt.- Behandlade dokument
- 53
- Förslagspunkter
- 20
- Reservationer
- 18
- Anföranden och repliker
- 46, 68 minuter
- Justering
- 2003-04-29
- Debatt
- 2003-05-15
- Beslut
- 2003-05-15
offer för trafficking
Interpellation 2002/03:282 av Acketoft, Tina (fp)
den 10 april Interpellation 2002/03:282 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jan O Karlsson om offer för trafficking Varje år säljs hundratusentals människor, främst kvinnor och barn, som sexslavar. De utgör varorna i den internationella industrin trafficking som genererar miljarder dollar varje år. Trots att kampen- Inlämnad
- 2003-04-10
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering
Motion 2002/03:A12 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:A12 av Erik Ullenhag m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:65 Ett utvidgat skydd mot diskriminering Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en sammanhållen diskrimineringslagstiftning och ett sammanförande av ombudsmannaämbeten.- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU7
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag
med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar
Motion 2002/03:K8 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:K8 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av prop. 2002/03:72 Digitala TV-sändningar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag om nedsläckning av det analoga TV-nätet. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att frågan om- Inlämnad
- 2003-04-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2002/03:KU33
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Arbetsmiljö
Betänkande 2002/03:AU5
Riksdagen avslog motioner från allmänna motionstiden 2002 om arbetsmiljöfrågor. Motionerna handlar bl.a. om företagshälsovård, skyddsombudsverksamhet, gränsvärden och personlig skyddsutrustning samt insatser för att motverka våld, hot och mobbning i arbetslivet.- Behandlade dokument
- 32
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 21, 67 minuter
- Justering
- 2003-03-11
- Debatt
- 2003-04-03
- Beslut
- 2003-04-09
med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna
Motion 2002/03:A9 av Erik Ullenhag m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:A9 av Erik Ullenhag m.fl. fp med anledning av förs. 2002/03:RR10 Riksdagens revisorers förslag angående styrningen av AMS och länsarbetsnämnderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en politik för fler riktiga jobb. Riksdagen- Inlämnad
- 2003-04-03
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2002/03:AU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
med anledning av skr. 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen
Motion 2002/03:K7 av Helena Bargholtz m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2002/03:K7 av Helena Bargholtz m.fl. fp med anledning av skr. 2002/03:75 Redogörelse för behandlingen av riksdagens skrivelser till regeringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen inför skärpta rutiner gällande- Inlämnad
- 2003-04-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2002/03:KU29
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:733 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:733 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jan O Karlsson om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter med berörda- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:732 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:732 av Tina Acketoft fp till socialminister Lars Engqvist om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter med berörda- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)