Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar
Skriftlig fråga 2017/18:341 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:341 Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar av Tina Acketoft L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Demokratiutredningen uppmärksammade i sitt betänkande Låt fler forma framtiden SOU 2016:5 att valdeltagandet bland utlandssvenskar är särskilt lågt. En enig riksdag gjorde- Inlämnad
- 2017-11-27
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Folkomröstningen i Katalonien
Skriftlig fråga 2017/18:60 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:60 Folkomröstningen i Katalonien av Tina Acketoft L till Utrikesminister Margot Wallström S Efter söndagens folkomröstning i Katalonien är omvärlden kritisk till den spanska regeringens agerande. Medier rapporterar om den våldsamma brutalitet som de röstande möttes av vilket resulterade i hundratals skadade.- Inlämnad
- 2017-10-03
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning
Skriftlig fråga 2017/18:28 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:28 Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning av Tina Acketoft L till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 20 september 2017 sändes ett brev från Systembolagets vd, Magdalena Gerger, till samtliga riksdagsledamöter för att understödja den kampanj som man nu för genom bland annat- Inlämnad
- 2017-09-21
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Ersättning till kommunerna
Skriftlig fråga 2017/18:17 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:17 Ersättning till kommunerna av Tina Acketoft L till Statsrådet Heléne Fritzon S Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen av människor har satt landets kommuner på- Inlämnad
- 2017-09-15
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Sveriges beredskap inför en ny flyktingvåg från Irak
Skriftlig fråga 2013/14:679 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2013/14:679 Sveriges beredskap inför en ny flyktingvåg från Irak av Tina Acketoft FP till Statsrådet Tobias Billström M Sverige har tagit emot tusentals flyktingar från Irak, och därefter Syrien. Nu är strider i gång igen i Irak och sedan några dagar kontrollerar de islamistiska terroristerna Isis stora delar av- Inlämnad
- 2014-06-12
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
skolornas ansvar för simundervisning
Skriftlig fråga 2002/03:1089 av Acketoft, Tina (fp)
den 6 juni Fråga 2002/03:1089 av Tina Acketoft fp till utbildningsminister Thomas Östros om skolornas ansvar för simundervisning Vi ser nu fram emot en lång sommar med mycket sol och bad. Tyvärr är det också en period när vi vet att människor kommer att förolyckas genom drunkningstillbud. De flesta av tillbuden skulle- Inlämnad
- 2003-06-06
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:733 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:733 av Tina Acketoft fp till statsrådet Jan O Karlsson om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter med berörda- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:732 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:732 av Tina Acketoft fp till socialminister Lars Engqvist om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter med berörda- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:731 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:731 av Tina Acketoft fp till vice statsminister Margareta Winberg om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
ansvaret för människohandelns offer
Skriftlig fråga 2002/03:730 av Acketoft, Tina (fp)
den 28 mars Fråga 2002/03:730 av Tina Acketoft fp till justitieminister Thomas Bodström om ansvaret för människohandelns offer Inte mitt bordVi har inga pengarVi har inget stöd i lagen är vanliga svar på mina frågor om varför Sverige skickar tillbaka kvinnor och barn som utsatts för människohandel. Mina kontakter med- Inlämnad
- 2003-03-28
- Besvarare
- Jan O Karlsson (S)
jämställdhetsarbetet inom bolag med statligt ägande
Skriftlig fråga 2002/03:328 av Acketoft, Tina (fp)
den 17 december Fråga 2002/03:328 av Tina Acketoft fp till vice statsminister Margareta Winberg om jämställdhetsarbetet inom bolag med statligt ägande Nyligen kritiserade vice statsministern i medierna den skeva representationen av kvinnor i näringslivets toppar och bolagsstyrelser och presenterade samtidigt en lösning- Inlämnad
- 2002-12-17
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
likhet inför lagen
Skriftlig fråga 2002/03:255 av Acketoft, Tina (fp)
den 6 december Fråga 2002/03:255 av Tina Acketoft fp till justitieminister Thomas Bodström om likhet inför lagen I rättegångsbalkens 46 kap. 4 står det att rätten ska se till att inget onödigt dras in i måletSå sent som för någon månad sedan fastslog justitieministern i en intervju att sexualbrottsoffer inte ska behöva- Inlämnad
- 2002-12-06
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)