Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar
Skriftlig fråga 2018/19:383 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:383 Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar av Tina Acketoft L till Statsrådet Tomas Eneroth S För många mindre företag, inte minst på svensk landsbygd, är det viktigt att kunna skylta för sin verksamhet utmed de större allmänna vägarna. Det innebär fler besökare, fler kunder och därmed också- Inlämnad
- 2019-03-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Kärnkraft för klimatets skull
Skriftlig fråga 2018/19:232 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:232 Kärnkraft för klimatets skull av Tina Acketoft L till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Klimatet kräver akuta åtgärder. Centralt är att få bort utsläpp som kommer från fossila bränslen. Transportsektorn och industrin måste ställa om, och i januariavtalet finns en rad viktiga åtgärder för att- Inlämnad
- 2019-02-14
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kompensation för höga elkostnader i Skåne
Skriftlig fråga 2018/19:109 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:109 Kompensation för höga elkostnader i Skåne av Tina Acketoft L till Statsrådet Anders Ygeman S Vårt samhälle är beroende av el. Svenska kraftnät är den myndighet som efter uppdrag från regeringen ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Vad många inte vet,- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Migrationsverkets skulder till kommunerna
Skriftlig fråga 2015/16:1557 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2015/16:1557 Migrationsverkets skulder till kommunerna av Tina Acketoft L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen- Inlämnad
- 2016-09-01
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed Latif
Skriftlig fråga 2015/16:1510 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2015/16:1510 Migrationsverkets beslut om utvisning av Syed Latif av Tina Acketoft L till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Tidigare i år utvisades Syed Latif till hemlandet Bangladesh efter sex års vistelse i Sverige. Under den förhållandevis korta perioden hade Syed både hunnit med fyra års universitetsstudier- Inlämnad
- 2016-08-17
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Dubbla gränskontroller för Öresundsresenärer
Skriftlig fråga 2015/16:1315 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2015/16:1315 Dubbla gränskontroller för Öresundsresenärer av Tina Acketoft L till Statsrådet Anders Ygeman S I dagarna aviserades fortsatta gränskontroller mellan Danmark och Sverige, åtminstone fram till den 12 november. För resenärer som gör enstaka resor upplevs gränskontrollerna inte som så problematiska ur- Inlämnad
- 2016-06-02
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Socialt protokoll
Skriftlig fråga 2015/16:838 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2015/16:838 Socialt protokoll av Tina Acketoft L till Statsminister Stefan Löfven S Under onsdagens öppna sammanträde den 17 februari med statsministern frågade Vänsterpartiets Jens Holm statsministern: Jag tycker också att i fall GB får lägga fram sådana här krav, så borde vi lägga fram ett krav om ett socialt- Inlämnad
- 2016-02-19
- Besvarare
- Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S)
EU:s gemensamma gränsbevakning
Skriftlig fråga 2015/16:722 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2015/16:722 EU:s gemensamma gränsbevakning av Tina Acketoft L till Statsrådet Anders Ygeman S Vi ser i dag en mycket oroande utveckling i Europeiska unionen. Medlemsland efter medlemsland sätter upp gränskontroller. Sedan den arabiska våren har Europas gränsar rämnat, vilket innebär att det inbyggda fel som hela- Inlämnad
- 2016-02-01
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)