Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar
Skriftlig fråga 2018/19:383 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:383 Möjligheten till skyltning utmed större allmänna vägar av Tina Acketoft L till Statsrådet Tomas Eneroth S För många mindre företag, inte minst på svensk landsbygd, är det viktigt att kunna skylta för sin verksamhet utmed de större allmänna vägarna. Det innebär fler besökare, fler kunder och därmed också- Inlämnad
- 2019-03-12
- Besvarare
- Statsrådet Tomas Eneroth (S)
Kärnkraft för klimatets skull
Skriftlig fråga 2018/19:232 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:232 Kärnkraft för klimatets skull av Tina Acketoft L till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Klimatet kräver akuta åtgärder. Centralt är att få bort utsläpp som kommer från fossila bränslen. Transportsektorn och industrin måste ställa om, och i januariavtalet finns en rad viktiga åtgärder för att- Inlämnad
- 2019-02-14
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kompensation för höga elkostnader i Skåne
Skriftlig fråga 2018/19:109 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2018/19:109 Kompensation för höga elkostnader i Skåne av Tina Acketoft L till Statsrådet Anders Ygeman S Vårt samhälle är beroende av el. Svenska kraftnät är den myndighet som efter uppdrag från regeringen ansvarar för att kraftöverföringssystemet är säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Vad många inte vet,- Inlämnad
- 2019-01-31
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Ostkustbanan
Skriftlig fråga 2014/15:663 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2014/15:663 Ostkustbanan av Tina Acketoft FP till Statsrådet Anna Johansson S Infrastruktur som järnvägar tar mycket lång tid att bygga. En av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor är den mellan Gävle och Sundsvall/Härnösand. I dag är situationen på Ostkustbanan sådan att det i princip har nått kapacitetstaket- Inlämnad
- 2015-06-12
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Förföljelsen av hazarerna i Afghanistan, Pakistan och Iran
Skriftlig fråga 2014/15:408 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2014/15:408 Förföljelsen av hazarerna i Afghanistan, Pakistan och Iran av Tina Acketoft FP till Utrikesminister Margot Wallström S Hazarer är en etnisk grupp som bor främst i Afghanistan, Pakistan och Iran. De har under en mycket lång tid varit utsatta för diskriminering, våld och mord baserat på deras etniska tillhörighet.- Inlämnad
- 2015-04-09
- Besvarare
- Margot Wallström (S)
EU:s politik för mänskliga rättigheter i Vitryssland/Belarus
Skriftlig fråga 2014/15:271 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2014/15:271 EU:s politik för mänskliga rättigheter i Vitryssland/Belarus av Tina Acketoft FP till Utrikesminister Margot Wallström S Vitryssland/Belarus brukar kallas Europas sista diktatur, och EU tillämpar sedan 2004 sanktioner gentemot landet. Sanktionerna innefattar ett vapenembargo och individuellt riktade- Inlämnad
- 2015-03-03
- Besvarare
- Margot Wallström (S)