Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar
Skriftlig fråga 2017/18:341 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:341 Åtgärder för ökat valdeltagande bland utlandssvenskar av Tina Acketoft L till Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP Demokratiutredningen uppmärksammade i sitt betänkande Låt fler forma framtiden SOU 2016:5 att valdeltagandet bland utlandssvenskar är särskilt lågt. En enig riksdag gjorde- Inlämnad
- 2017-11-27
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Folkomröstningen i Katalonien
Skriftlig fråga 2017/18:60 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:60 Folkomröstningen i Katalonien av Tina Acketoft L till Utrikesminister Margot Wallström S Efter söndagens folkomröstning i Katalonien är omvärlden kritisk till den spanska regeringens agerande. Medier rapporterar om den våldsamma brutalitet som de röstande möttes av vilket resulterade i hundratals skadade.- Inlämnad
- 2017-10-03
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning
Skriftlig fråga 2017/18:28 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:28 Systembolagets verksamhetsfrämmande opinionsbildning av Tina Acketoft L till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg S Den 20 september 2017 sändes ett brev från Systembolagets vd, Magdalena Gerger, till samtliga riksdagsledamöter för att understödja den kampanj som man nu för genom bland annat- Inlämnad
- 2017-09-21
- Besvarare
- Socialminister Annika Strandhäll (S)
Ersättning till kommunerna
Skriftlig fråga 2017/18:17 av Tina Acketoft (L)
Fråga 2017/18:17 Ersättning till kommunerna av Tina Acketoft L till Statsrådet Heléne Fritzon S Oroligheter på många håll i världen har lett till att människor valt att lämna sina hemländer, och många söker sig till vårt land i hopp om ett bättre liv. Den stora tillströmningen av människor har satt landets kommuner på- Inlämnad
- 2017-09-15
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)