Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Polisens resurser i Skåne
Skriftlig fråga 2011/12:543 av Acketoft, Tina (FP)
den 24 april Fråga 2011/12:543 Polisens resurser i Skåne av Tina Acketoft FP till justitieminister Beatrice Ask M Den senaste tidens eskalerande brottslighet och grova våldsdåd i Malmö är synnerligen oroande och måste bemötas med en bred och tydlig samhällsinsats. Polis, sociala myndigheter, frivilligorganisationer,- Inlämnad
- 2012-04-24
- Besvarare
- Beatrice Ask (M)
Hbtq-personers mänskliga rättigheter i Ryssland
Skriftlig fråga 2011/12:470 av Acketoft, Tina (FP)
den 15 mars Fråga 2011/12:470 Hbtq-personers mänskliga rättigheter i Ryssland av Tina Acketoft FP till utrikesminister Carl Bildt M Tjugo år efter att homosexualitet avkriminaliserades i Ryssland återkommer nu liknande lagstiftning i snabb takt. Sankt Petersburg blev nyligen den fjärde staden i Ryssland att förbjuda- Inlämnad
- 2012-03-15
- Besvarare
- Carl Bildt (M)
Dawit Isaak – en levande tragedi och ett diplomatiskt misslyckande för Sverige och EU
Motion 2011/12:U302 av Gunnar Andrén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:U302 av Gunnar Andrén m.fl. FP Dawit Isaak en levande tragedi och ett diplomatiskt misslyckande för Sverige och EU FP1170 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om den svenske journalisten och medborgaren Dawit Isaak som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det dansk-svenska skatteavtalet
Motion 2011/12:Sk320 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk320 av Ulf Nilsson m.fl. FP Det dansk-svenska skatteavtalet FP1154 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att omförhandla skatteavtalet mellan Sverige och Danmark. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Insyn i partiernas finansiering
Motion 2011/12:K332 av Allan Widman m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:K332 av Allan Widman m.fl. FP Insyn i partiernas finansiering FP1264 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen skyndsamt bör utreda på vilket sätt de regleringar av partistöd som Sverige har ratificerat- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Satsning på Öresundsförbindelser
Motion 2011/12:T331 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:T331 av Ulf Nilsson m.fl. FP Satsning på Öresundsförbindelser FP1155 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda de samhällsekonomiska fördelarna med kraftigt sänkta avgifter på Öresundsbron. Riksdagen tillkännager- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Åtgärder mot höjt elpris i Skåne
Motion 2011/12:N242 av Christer Nylander m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:N242 av Christer Nylander m.fl. FP Åtgärder mot höjt elpris i Skåne FP1094 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för sänkt elpris i södra Sveriges elprisområde. Motivering Den 1 november 2010 delades Sverige- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU22
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ungdomar som företagare
Motion 2011/12:Sk279 av Tina Acketoft (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk279 av Tina Acketoft FP Ungdomar som företagare FP1231 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppgift att ta fram förslag på en förenklad företagsform för ungdomar. Motivering Vid Företagarnas- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU17
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
ROT-avdrag per fastighet
Motion 2011/12:Sk278 av Tina Acketoft (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk278 av Tina Acketoft FP ROT-avdrag per fastighet FP1234 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att tillsätta en utredning med uppgift att se över möjligheterna att utfärda ett utvidgat ROT-avdrag per fastighet. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Tibet, Kina och mänskliga rättigheter
Motion 2011/12:U243 av Tina Acketoft (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:U243 av Tina Acketoft FP Tibet, Kina och mänskliga rättigheter FP1236 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att aktivt och konsekvent arbeta för en fredlig lösning för Tibet och för att mänskliga rättigheter respekteras- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Sverige som republik
Motion 2011/12:K252 av Tina Acketoft och Anna SteeleKarlström (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:K252 av Tina Acketoft och Anna SteeleKarlström FP Sverige som republik FP1235 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att republik bör införas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2011/12:KU15
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
Förstärkt utbildning för nämndemän
Motion 2011/12:Ju250 av Tina Acketoft (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ju250 av Tina Acketoft FP Förstärkt utbildning för nämndemän FP1232 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en förstärkt statlig utbildning för nämndemän. Motivering Nämndemannasystemet i svenskt rättsväsende är en- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör
Motion 2011/12:T278 av Tina Acketoft m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:T278 av Tina Acketoft m.fl. FP Fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör FP1233 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att skyndsamt utreda och ta fram förslag om en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör.- Inlämnad
- 2011-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag