Tina Acketoft (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Projektledare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-26 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2014-12-19 – 2018-09-24
- Ordinarie
- 2010-12-21 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2007-01-11 – 2010-10-04
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Folkpartiet liberalerna
- Förste vice gruppledare
- 2014-12-20 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2019-03-12 – 2019-09-24
- Förste vice gruppledare
- 2018-10-17 – 2019-08-12
- Förste vice gruppledare
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-02-05
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-12-22 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-02-05 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2019-10-25 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-10-25
- Ledamot
- 2016-06-17 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2016-06-17
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2005-12-08
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-10-25
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-03-12 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2015-04-14 – 2015-06-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-04-06
- Ledamot
- 2014-12-19 – 2018-09-24
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-12-12 – 2020-02-19
- Ledamot
- 2012-09-27 – 2014-09-29
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-12-22 – 2014-11-01
- Suppleant
- 2007-01-11 – 2010-10-31
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2009-09-10 – 2010-10-19
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2019-11-21 – 2022-09-26
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ostkustbanan
Skriftlig fråga 2014/15:663 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2014/15:663 Ostkustbanan av Tina Acketoft FP till Statsrådet Anna Johansson S Infrastruktur som järnvägar tar mycket lång tid att bygga. En av Sveriges hårdast belastade järnvägssträckor är den mellan Gävle och Sundsvall/Härnösand. I dag är situationen på Ostkustbanan sådan att det i princip har nått kapacitetstaket- Inlämnad
- 2015-06-12
- Besvarare
- Statsrådet Anna Johansson (S)
Mot en ny europeisk grannskapspolitik
Utlåtande 2014/15:UU18
Riksdagen har behandlat EU-samrådsdokumentet Mot en ny europeisk grannskapspolitik.
Utvecklingen i EU:s grannskap har förändrat förutsättningarna för grannskapspolitiken och Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut, välkomnade den pågående översynen. Utskottet anser att syftet med grannskapspolitiken ska vara att främja demokrati, rättsstat, respekt för mänskliga rättigheter, jämställdhet och en hållbar ekonomisk utveckling. På så sätt ska stabilitet, säkerhet och välstånd uppnås i EU:s grannskap. Riksdagen lade utlåtandet till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Förslagspunkter
- 1
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 15, 58 minuter
- Justering
- 2015-05-26
- Bordläggning
- 2015-06-03
- Debatt
- 2015-06-04
- Beslut
- 2015-06-04
Verksamheten i Europeiska unionen under 2014
Betänkande 2014/15:UU10
Riksdagen har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2014. Skrivelsen täcker hela EU:s verksamhet och är tillbakablickande. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
Riksdagen sa samtidigt nej till en motion som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2014 om samarbetet inom EU. Motionerna handlade om Europa 2020-strategin och den europeiska planeringsterminen, utvidgningsprocessen, EU:s förbindelser med omvärlden, ekonomiska och finansiella frågor, rättsliga och inrikes frågor, sysselsättning och socialpolitik, jordbruks- och fiskeripolitik, miljö-, närings-, infrastruktur- och energifrågor, EU:s institutioner samt utbildning, kultur och idrott.
- Behandlade dokument
- 14
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 42, 155 minuter
- Justering
- 2015-05-19
- Bordläggning
- 2015-05-27
- Debatt
- 2015-05-28
- Beslut
- 2015-06-03
FN och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik
Betänkande 2014/15:UU15
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2014 om Förenta nationerna (FN) och mänskliga rättigheter i svensk utrikespolitik. Motionerna handlar bland annat om mänskliga rättigheter och FN:s säkerhetsråds ansvar för internationell fred och säkerhet. Utrikesutskottet, som förberett riksdagens beslut hänvisar bland annat till att arbete redan pågår inom de områden som motionerna tar upp.
Sverige kandiderar till en plats i säkerhetsrådet för perioden 2017-2018. Utskottet stöder Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd. Utrikesutskottet anser vidare bland annat att de mänskliga rättigheterna även i fortsättningen ska vara en central och integrerad del av Sveriges utrikespolitik.
- Behandlade dokument
- 20
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 30, 103 minuter
- Justering
- 2015-05-05
- Bordläggning
- 2015-05-19
- Debatt
- 2015-05-20
- Beslut
- 2015-05-20
med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition
Motion 2014/15:3087 av Jan Björklund m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:3087 av Jan Björklund m.fl. FP med anledning av prop. 2014/15:100 2015 års ekonomiska vårproposition Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken som anförs i avsnitt 414 i motionen. 1. Ett bra Sverige som kan bli ännu bättre- Inlämnad
- 2015-05-06
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2014/15:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2015-04-28
med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak
Motion 2014/15:3071 av Allan Widman och Tina Acketoft (FP)
Motion till riksdagen 2014/15:3071 av Allan Widman och Tina Acketoft FP med anledning av prop. 2014/15:104 Svenskt deltagande i den militära utbildningsinsatsen i norra Irak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen bör undersöka vilka- Inlämnad
- 2015-04-23
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2014/15:UFöU4
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Förföljelsen av hazarerna i Afghanistan, Pakistan och Iran
Skriftlig fråga 2014/15:408 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2014/15:408 Förföljelsen av hazarerna i Afghanistan, Pakistan och Iran av Tina Acketoft FP till Utrikesminister Margot Wallström S Hazarer är en etnisk grupp som bor främst i Afghanistan, Pakistan och Iran. De har under en mycket lång tid varit utsatta för diskriminering, våld och mord baserat på deras etniska tillhörighet.- Inlämnad
- 2015-04-09
- Besvarare
- Margot Wallström (S)
Återrapportering från Europeiska rådets möte
Återrapportering från Europeiska rådets- Datum
- 2015-03-25
EU:s politik för mänskliga rättigheter i Vitryssland/Belarus
Skriftlig fråga 2014/15:271 av Tina Acketoft (FP)
Fråga 2014/15:271 EU:s politik för mänskliga rättigheter i Vitryssland/Belarus av Tina Acketoft FP till Utrikesminister Margot Wallström S Vitryssland/Belarus brukar kallas Europas sista diktatur, och EU tillämpar sedan 2004 sanktioner gentemot landet. Sanktionerna innefattar ett vapenembargo och individuellt riktade- Inlämnad
- 2015-03-03
- Besvarare
- Margot Wallström (S)
rättssystemets skydd till utsatta grupper
Skriftlig fråga 2003/04:1330 av Acketoft, Tina (fp)
den 10 juni Fråga 2003/04:1330 av Tina Acketoft fp till justitieminister Thomas Bodström om rättssystemets skydd till utsatta grupper Våld mot kvinnor är inte en enskild jämställdhets- eller kvinnofrågaDet är först och främst en rätts- och demokratifråga. Rätten till liv, frihet och säkerhet är fastslagen i Europakonventionen- Inlämnad
- 2004-06-10
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
EU och människohandeln
Skriftlig fråga 2003/04:1296 av Acketoft, Tina (fp)
den 2 juni Fråga 2003/04:1296 av Tina Acketoft fp till justitieminister Thomas Bodström om EU och människohandeln Slavhandel låter som ett ord som beskriver en företeelse som ligger långt tillbaka i tiden. Men det är verklighet i dag för ungefär en halv miljon kvinnor och barn i EU. De kommer ofta från östra Europa- Inlämnad
- 2004-06-02
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
jämställdhetsarbetet inom vården
Skriftlig fråga 2003/04:1239 av Acketoft, Tina (fp)
den 21 maj Fråga 2003/04:1239 av Tina Acketoft fp till statsrådet Mona Sahlin om jämställdhetsarbetet inom vården För första gången presenterade nyligen Socialstyrelsen två rapporter om socialtjänstens och sjukvårdens verksamheter ur ett jämställdhetsperspektiv. Rapporterna visar med tydlighet att mer insatser behövs- Inlämnad
- 2004-05-21
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m.
Motion 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. (fp)
Motion till riksdagen 2003/04:Sk41 av Anna Grönlund Krantz m.fl. fp med anledning av prop. 2003/04:149 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utvärdering av hela avtalet efter två år. Riksdagen- Inlämnad
- 2004-05-18
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2003/04:SkU31
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
bristen på förskolepedagoger
Skriftlig fråga 2003/04:1167 av Acketoft, Tina (fp)
den 7 maj Fråga 2003/04:1167 av Tina Acketoft fp till statsrådet Lena Hallengren om bristen på förskolepedagoger Våren 2003 kom det larmrapporter om det låga intresset för förskolelärarutbildningen bland Sveriges lärarstuderande. Detta föranledde en fråga från mig till statsrådet Lena Hallengren om vilka åtgärder statsrådet- Inlämnad
- 2004-05-07
- Besvarare
- Lena Hallengren (S)
våld mot kvinnor som drabbar barnen
Interpellation 2003/04:426 av Green, Monica (s)
den 8 april Interpellation 2003/04:426 av Monica Green s till statsrådet Berit Andnor om våld mot kvinnor som drabbar barnen Det finns beräkningar som visar att över 200 000 barn i Sverige växer upp i familjer där den ena föräldern slår den andra. Utan att förringa det lidande och den kränkning som kvinnorna utsätts- Inlämnad
- 2004-04-08
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
könsuppdelningen på arbetsmarknaden
Interpellation 2003/04:453 av Acketoft, Tina (fp)
den 27 april Interpellation 2003/04:453 av Tina Acketoft fp till statsrådet Hans Karlsson om könsuppdelningen på arbetsmarknaden Måndagen den 19 april 2004 överlämnades utredningen Den könsuppdelade arbetsmarknaden till arbetslivsminister Hans Karlsson. Föga förvånande konstateras där att kvinnor fortfarande i huvudsak- Inlämnad
- 2004-04-27
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
skattefinansierade arbetsplatsprojekt via ALI
Skriftlig fråga 2003/04:1070 av Acketoft, Tina (fp)
den 15 april Fråga 2003/04:1070 av Tina Acketoft fp till statsrådet Hans Karlsson om skattefinansierade arbetsplatsprojekt via ALI År 1995 bildades Arbetslivsinstitutet genom en sammanslagning av det tidigare Arbetsmiljöinstitutet, Institutet för arbetslivsforskning och delar av Arbetsmiljöfonden. Enligt egen utsago- Inlämnad
- 2004-04-15
- Besvarare
- Hans Karlsson (S)
socialstyrelsens regionaliserade tillsyn av vården och de vårdanställda
Skriftlig fråga 2003/04:1016 av Acketoft, Tina (fp)
den 31 mars Fråga 2003/04:1016 av Tina Acketoft fp till socialminister Lars Engqvist om Socialstyrelsens regionaliserade tillsyn av vården och de vårdanställda Socialstyrelsen har till uppgift att förebygga skador och eliminera risker i vården. Tillsynsarbetet har länge kritiserats för brister när det gäller att analysera- Inlämnad
- 2004-03-31
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
sjukvårdens ansvar för vårdanställdas rehabilitering vid missbruk av läkemedel
Skriftlig fråga 2003/04:1004 av Acketoft, Tina (fp)
den 29 mars Fråga 2003/04:1004 av Tina Acketoft fp till socialminister Lars Engqvist om sjukvårdens ansvar för vårdanställdas rehabilitering vid missbruk av läkemedel Anmälan för missbruk och stöld av läkemedel för eget bruk ökar ständigt bland vårdanställda. Enbart i Skåne polisanmäldes 19 fall av läkemedelsstölder- Inlämnad
- 2004-03-29
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)