Tobias Billström (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Fil.mag, MPhil.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-09-10
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-10-10
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-05
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2014-09-29 – 2017-10-10
Moderaterna
- Gruppledare
- 2017-10-03 – 2022-10-18
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2005-04-05
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-04-06 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-04-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-09-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2015-03-11 – 2018-10-02
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2015-12-10 – 2017-11-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2016-12-01 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-09-28
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-07-06
Arbetsmarknadsdepartementet
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Förste vice talman 14–17. Ledamot utbildningsutskottet 03–05 och socialförsäkringsutskottet 05–06. Suppleant kulturutskottet 02–05, arbetsmarknadsutskottet 02–06, utbildningsutskottet 02–03, utrikesutskottet 14–18 och EU-nämnden 15–18. Ledamot krigsdelegationen 17–22, riksdagsstyrelsen 17–22 och Utrikesnämnden 17–22. Gruppledare Moderaterna 17–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15–17. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 061006–140928. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 100707–101005. Utrikesminister, Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Yrkesläraren Lennart Billström och förskolläraren Birgitta Billström, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Malmö latinskola 92. Fil.kand., Lunds universitet 00. Master of Philosophy, University of Cambridge 02. Fil.mag., Lunds universitet 02.
Anställningar
Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren 99. Projektanställd, Inventum Scandinavia AB 00, Ehrenberg Marketing och Kommunikation AB 00–01. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Jämställdhetsrådet 02–06 och Migrationsverkets styrelse 05–06. Ordförande för den parlamentariska EU-kommittén 16–18. Ledamot, utredningen om en långsiktig hållbar migrationspolitik 19–20. Ledamot Förtjänstutredningen 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 98–02. Ledamot, valberedningen 98–02 och utbildningsnämnden 99–02, vice ordförande 99–02. 1:e vice ordförande, stadsdelsfullmäktige Oxie 95–98. Ombud, Kommunförbundet Skåne 99–02. Ledamot, kulturnämnden, Region Skåne 99–01.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Malmö 03–07. Vice President, European People's Party (EPP) 12–15. Member of the Executive Board, Wilfried Martens Centre for European Studies 17–20. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson stiftelsen 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Gripandet av Igbal Abilov
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1034 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1034 Gripandet av Igbal Abilov till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1034 av Erik Hellsborn SD Gripandet av Igbal Abilov Erik Hellsborn har frågat mig om hur regeringen och jag ser på gripandet av Igbal Abilov, och om jag avser framföra någon kritik till Azerbajdzjans regering- Svarsdatum
- 2024-08-16
- Frågeställare
- Erik Hellsborn (SD)
Armeniska krigsfångar i Azerbajdzjan
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1035 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1035 Armeniska krigsfångar i Azerbajdzjan till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1035 av Erik Hellsborn SD Armeniska krigsfångar i Azerbajdzjan Erik Hellsborn har frågat mig om det, i det fall att USA beslutar om sanktioner mot Azerbajdzjan, är aktuellt för Sverige att göra- Svarsdatum
- 2024-08-16
- Frågeställare
- Erik Hellsborn (SD)
Politiskt förtryck i Venezuela
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1036 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1036 Politiskt förtryck i Venezuela till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1031 av Markus Wiechel SD Valet i Venezuela samt fråga 2023/24:1036 av Markus Wiechel SD Politiskt förtryck i Venezuela Markus Wiechel har frågat mig om hur jag ser på valresultatet i Venezuela och hur- Svarsdatum
- 2024-08-13
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Valet i Venezuela
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1031 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1031 Valet i Venezuela till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1031 av Markus Wiechel SD Valet i Venezuela samt fråga 2023/24:1036 av Markus Wiechel SD Politiskt förtryck i Venezuela Markus Wiechel har frågat mig om hur jag ser på valresultatet i Venezuela och hur jag agerat- Svarsdatum
- 2024-08-13
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Infrastrukturplan för Arktis
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1029 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1029 Infrastrukturplan för Arktis till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1029 av Markus Wiechel SD Infrastrukturplan för Arktis Markus Wiechel har frågat mig om vilka åtgärder jag och regeringen vidtar för att Sverige ska ligga i framkant avseende en infrastrukturplan för Arktisområdet.- Svarsdatum
- 2024-08-12
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Protesterna i Bangladesh
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1025 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1025 Protesterna i Bangladesh till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1025 av Daniel Vencu Velasquez Castro S Protesterna i Bangladesh Daniel Vencu Velasquez Castro har frågat mig hur Sverige tänker agera i EU, men även i egen kapacitet, för att lugna situationen i Bangladesh.- Svarsdatum
- 2024-08-07
- Frågeställare
- Daniel Vencu Velasquez Castro (S)
Åtgärder mot Kina till följd av stödet till Ryssland
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1023 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1023 Åtgärder mot Kina till följd av stödet till Ryssland till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1023 av Markus Wiechel SD Åtgärder mot Kina till följd av stödet till Ryssland Markus Wiechel har frågat mig hur jag avser följa upp statsministerns önskan om att agera hårdare- Svarsdatum
- 2024-08-06
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Åtgärder efter ICJ:s beslut om Israel-Palestina
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1024 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1024 Åtgärder efter ICJ:s beslut om Israel-Palestina till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1024 av Azra Muranovic S Åtgärder efter ICJ:s beslut om Israel-Palestina Azra Muranovic har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att säkerställa att internationell rätt respekteras- Svarsdatum
- 2024-08-06
- Frågeställare
- Azra Muranovic (S)
Terrorlistning av belarusiska organisationer
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1012 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1012 Terrorlistning av belarusiska organisationer till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1012 av Markus Wiechel SD Terrorlistning av belarusiska organisationer Markus Wiechel har frågat mig om jag avser verka för att belarusiska KGB och GUBOPiK terrorlistas inom EU, och om- Svarsdatum
- 2024-07-22
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Stöd till fängslade demokratikämpar i Kambodja
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1011 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1011 Stöd till fängslade demokratikämpar i Kambodja till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1011 av Åsa Eriksson S Stöd till fängslade demokratikämpar i Kambodja Åsa Eriksson har frågat mig på vilket sätt regeringen avser att stödja de fängslade demokratikämparna i Kambodja- Svarsdatum
- 2024-07-15
- Frågeställare
- Åsa Eriksson (S)
Dödsstraff för stöd till Taiwans självständighet
Svar på skriftlig fråga 2023/24:1002 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:1002 Dödsstraff för stöd till Taiwans självständighet till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:1002 av Markus Wiechel SD Dödsstraff för stöd till Taiwans självständighet Markus Wiechel har frågat mig hur jag har markerat mot de nya rättsliga riktlinjer som införts i Kina som- Svarsdatum
- 2024-07-10
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Minnesceremoni för Raisi
Svar på skriftlig fråga 2023/24:981 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:981 Minnesceremoni för Raisi till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:981 av Markus Wiechel SD Minnesceremoni för Raisi Markus Wiechel har frågat mig om Sverige deltog vid FN:s generalförsamlings minnesceremoni av den framlidne iranske presidenten Ebrahim Raisi, och i sådana- Svarsdatum
- 2024-06-19
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater
Betänkande 2023/24:UFöU1
Riksdagen godkände avtalet om försvarssamarbete mellan Sverige och USA. Avtalet är ett så kallat defense cooperation agreement (DCA-avtal) och reglerar de närmare förutsättningarna för amerikansk militär närvaro i Sverige.
Det handlar bland annat om den rättsliga statusen för amerikansk militär personal, leverantörer och anhöriga. I avtalet regleras även USA:s rätt till tillträde till svenskt territorium och rätt att använda vissa anläggningar här.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om lagändringar, vilka krävs för att Sverige ska kunna uppfylla sina åtaganden enligt DCA-avtalet. Lagändringarna börjar gälla den dag regeringen bestämmer.
Så röstade partierna i ärendet
Ärendet beslutades genom flera omröstningar. På ärendesidan för Avtal om försvarssamarbete med Amerikas förenta stater (UFöU1) finns voteringsresultaten för samtliga omröstningar i ärendet.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 6
- Reservationer
- 8
- Anföranden och repliker
- 105, 400 minuter
- Justering
- 2024-06-13
- Bordläggning
- 2024-06-17
- Debatt
- 2024-06-18
- Beslut
- 2024-06-18
Politiskt motiverad massrättegång i Turkiet
Svar på skriftlig fråga 2023/24:965 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:965 Politiskt motiverad massrättegång i Turkiet till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:965 av Håkan Svenneling V Politiskt motiverad massrättegång i Turkiet Håkan Svenneling har frågat mig vilka åtgärder jag anser att Sverige ska vidta, bilateralt och multilateralt, för att- Svarsdatum
- 2024-06-12
- Frågeställare
- Håkan Svenneling (V)
Israels attacker i Gaza
Svar på skriftlig fråga 2023/24:960 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:960 Israels attacker i Gaza till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:960 av Dzenan Cisija S Israels attacker i Gaza Dzenan Cisija har frågat om jag överväger att ta initiativ för att ett antal åtgärder kommer till stånd pausa handelsavtal med Israel tills ICJ-domstolens beslut- Svarsdatum
- 2024-06-12
- Frågeställare
- Dzenan Cisija (S)
Påtryckning som påverkar myndighetsbeslut
Svar på skriftlig fråga 2023/24:946 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:946 Påtryckning som påverkar myndighetsbeslut till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:946 av Markus Wiechel SD Påtryckning som påverkar myndighetsbeslut Markus Wiechel har frågat mig om jag avser utreda om påtryckningar från Utrikesdepartementet kan ha påverkat myndighetsbeslut- Svarsdatum
- 2024-06-05
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Kinas agerande i samband med Taiwans presidentinstallation
Svar på skriftlig fråga 2023/24:939 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:939 Kinas agerande i samband med Taiwans presidentinstallation till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:939 av Markus Wiechel SD Kinas agerande i samband med Taiwans presidentinstallation Markus Wiechel har frågat mig på vilket sätt jag har visat Taiwan mitt stöd i detta läge,- Svarsdatum
- 2024-06-05
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Utökade rättigheter för Palestina i FN
Svar på skriftlig fråga 2023/24:936 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:936 Utökade rättigheter för Palestina i FN till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:936 av Håkan Svenneling V Utökade rättigheter för Palestina i FN Håkan Svenneling har frågat mig om varför jag som utrikesminister inte verkade för att Sverige den 10 maj 2024 skulle rösta för- Svarsdatum
- 2024-06-05
- Frågeställare
- Håkan Svenneling (V)
Utvinningen av kritiska råvaror i Kongo-Kinshasa
Svar på skriftlig fråga 2023/24:935 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:935 Utvinningen av kritiska råvaror i Kongo-Kinshasa till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:935 av Håkan Svenneling V Utvinningen av kritiska råvaror i Kongo-Kinshasa Håkan Svenneling har frågat mig om jag tänker ta några initiativ för att stoppa de otaliga brott som sker,- Svarsdatum
- 2024-06-05
- Frågeställare
- Håkan Svenneling (V)
Situationen i norra Syrien
Svar på skriftlig fråga 2023/24:932 besvarad av Utrikesminister Tobias Billström (M)
Svar på fråga 2023/24:932 Situationen i norra Syrien till Utrikesminister Tobias Billström M Svar på fråga 2023/24:932 av Niklas Karlsson S Situationen i norra Syrien Niklas Karlsson har frågat mig om hur jag och regeringen ser på situationen i norra Syrien och om jag är beredd att agera, både bilateralt och i EU och- Svarsdatum
- 2024-05-29
- Frågeställare
- Niklas Karlsson (S)