Tobias Billström (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Fil.mag, MPhil.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-09-10
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-10-10
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-05
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2014-09-29 – 2017-10-10
Moderaterna
- Gruppledare
- 2017-10-03 – 2022-10-18
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2005-04-05
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-04-06 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-04-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-09-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2015-03-11 – 2018-10-02
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2015-12-10 – 2017-11-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2016-12-01 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-09-28
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-07-06
Arbetsmarknadsdepartementet
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Förste vice talman 14–17. Ledamot utbildningsutskottet 03–05 och socialförsäkringsutskottet 05–06. Suppleant kulturutskottet 02–05, arbetsmarknadsutskottet 02–06, utbildningsutskottet 02–03, utrikesutskottet 14–18 och EU-nämnden 15–18. Ledamot krigsdelegationen 17–22, riksdagsstyrelsen 17–22 och Utrikesnämnden 17–22. Gruppledare Moderaterna 17–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15–17. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 061006–140928. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 100707–101005. Utrikesminister, Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Yrkesläraren Lennart Billström och förskolläraren Birgitta Billström, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Malmö latinskola 92. Fil.kand., Lunds universitet 00. Master of Philosophy, University of Cambridge 02. Fil.mag., Lunds universitet 02.
Anställningar
Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren 99. Projektanställd, Inventum Scandinavia AB 00, Ehrenberg Marketing och Kommunikation AB 00–01. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Jämställdhetsrådet 02–06 och Migrationsverkets styrelse 05–06. Ordförande för den parlamentariska EU-kommittén 16–18. Ledamot, utredningen om en långsiktig hållbar migrationspolitik 19–20. Ledamot Förtjänstutredningen 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 98–02. Ledamot, valberedningen 98–02 och utbildningsnämnden 99–02, vice ordförande 99–02. 1:e vice ordförande, stadsdelsfullmäktige Oxie 95–98. Ombud, Kommunförbundet Skåne 99–02. Ledamot, kulturnämnden, Region Skåne 99–01.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Malmö 03–07. Vice President, European People's Party (EPP) 12–15. Member of the Executive Board, Wilfried Martens Centre for European Studies 17–20. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson stiftelsen 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Jämställdhet inom utbildning och forskning
Betänkande 2003/04:UBU16
Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2003 om jämställdhet inom utbildning och forskning.- Behandlade dokument
- 22
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 14
- Anföranden och repliker
- 31, 1 minuter
- Justering
- 2004-09-09
- Debatt
- 2004-10-28
- Beslut
- 2004-10-28
åldersgräns för gymnasiestudier
Skriftlig fråga 2003/04:1453 av Billström, Tobias (m)
den 22 juli Fråga 2003/04:1453 av Tobias Billström m till utbildningsminister Thomas Östros om åldersgräns för gymnasiestudier I Sydsvenska Dagbladet rapporteras den 21 juli om hur en elev som genomfört en utbildning på det individuella programmet i Malmö stads regi, nu klassas som överårig vad gäller fortsatta studier- Inlämnad
- 2004-07-22
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
apoteksmonopolet
Interpellation 2003/04:504 av Billström, Tobias (m)
den 19 maj Interpellation 2003/04:504 av Tobias Billström m till socialminister Lars Engqvist om apoteksmonopolet Ett av Sveriges färskaste monopol, apoteksmonopolet från 1971, prövas nu av EG-domstolen och möjligheten finns att monopolet kommer att falla genom ett domstolsutslag. Det vore på tiden att det föll, eftersom- Inlämnad
- 2004-05-19
- Besvarare
- Lars Engqvist (S)
alkoholrelaterad kvinnosmisshandel
Interpellation 2003/04:522 av Billström, Tobias (m)
den 19 maj Interpellation 2003/04:522 av Tobias Billström m till statsrådet Morgan Johansson om alkoholrelaterad kvinnosmisshandel Misshandel av kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem. Årligen blir många kvinnor utsatta för såväl fysisk som psykisk misshandel av sina partner. Den sammantagna bilden visar också att- Inlämnad
- 2004-05-19
- Besvarare
- Morgan Johansson (S)
utbildningsministerns policy visavi landets studenttidningar
Interpellation 2003/04:467 av Billström, Tobias (m)
den 5 maj Interpellation 2003/04:467 av Tobias Billström m till utbildningsminister Thomas Östros om utbildningsministerns policy visavi landets studenttidningar I det senaste numret 4/04 av den ansedda studenttidningen Lundagård, hävdar tidningens redaktör att utbildningsminister Thomas Östros antagit en policy att- Inlämnad
- 2004-05-05
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
studieavgifter vid universitet och högskolor
Interpellation 2003/04:457 av Danestig, Britt-Marie (v)
den 28 april Interpellation 2003/04:457 av Britt-Marie Danestig v till utbildningsminister Thomas Östros om studieavgifter vid universitet och högskolor En av de viktigaste principerna för den svenska utbildningspolitiken har varit att ubildningen vid universitet och högskolor ska vara kostnadsfri för studenterna.- Inlämnad
- 2004-04-28
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
Tillfälligt vidgad användning avrekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Betänkande 2003/04:UBU15
Nu blir det en särskild satsning på rekryteringsbidrag till vuxna som vill studera den 1 juli 2004 till den 31 december 2005. Nyheten är att kommuner och landsting inom den särskilda satsningen får rekrytera anställda inom vården, skolan och omsorgen till studier på halvtid med rekryteringsbidrag. Tidigare har rekryteringsbidraget i huvudsak betalats ut till arbetslösa. Nu ska även anställda kunna få del av rekryteringsbidraget. Syftet med satsningen är förhindra arbetslöshet och att höja kompetensen hos de kommun- och landstingsanställda.- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 8
- Reservationer
- 10
- Anföranden och repliker
- 22, 8 minuter
- Justering
- 2004-05-13
- Debatt
- 2004-05-28
- Beslut
- 2004-05-28
den kinesiska regimen och republiken Taiwan
Skriftlig fråga 2003/04:1269 av Billström, Tobias (m)
den 28 maj Fråga 2003/04:1269 av Tobias Billström m till utrikesminister Laila Freivalds om den kinesiska regimen och republiken Taiwan Den kinesiska regeringen har vid ett flertal tillfällen under våren 2004 hotat den demokratiska republiken Taiwan med militärt våld. Tonen från den kommunistiska regimen i Peking har- Inlämnad
- 2004-05-28
- Besvarare
- Laila Freivalds (S)
med anledning av prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet - elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan
Motion 2003/04:Ub9 av Sten Tolgfors m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub9 av Sten Tolgfors m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:140 Kunskap och kvalitet elva steg för utvecklingen av gymnasieskolan 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 3 Förslag till riksdagsbeslut 1 4 Skärp kunskapskraven i gymnasieskolan 4 5 Historik 6 5.1 Oppositionspolitik- Inlämnad
- 2004-05-13
- Förslag
- 29
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU13
- Riksdagsbeslut
- (29 yrkanden): 29 avslag
med anledning av prop. 2003/04:138 Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande
Motion 2003/04:Ub3 av Sten Tolgfors m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:Ub3 av Sten Tolgfors m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:138 Tillfälligt vidgad användning av rekryteringsbidrag till vuxenstuderande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att avslå proposition 2003/04:138 i enlighet med vad som anförs i motionen. 2 Regeringens proposition- Inlämnad
- 2004-04-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vuxenutbildning
Betänkande 2003/04:UBU8
Riksdagen anser att den eftergymnasiala yrkesutbildningen behöver ses över. Arbetsmarknadsverket, kommunerna, högskolorna, studieförbunden, folkhögskolorna och privata utbildningsanordnare erbjuder yrkesutbildningar till personer med gymnasiekompetens. Det är i dag svårt att få ett helhetsgrepp över alla eftergymnasiala yrkesutbildningar som finns. Riksdagen vill därför att regeringen gör en översyn av de eftergymnasiala yrkesutbildningarna.- Behandlade dokument
- 39
- Förslagspunkter
- 21
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 19, 1 minuter
- Justering
- 2004-03-18
- Debatt
- 2004-04-02
- Beslut
- 2004-04-02
riksintag
Skriftlig fråga 2003/04:1015 av Billström, Tobias (m)
den 31 mars Fråga 2003/04:1015 av Tobias Billström m till utbildningsminister Thomas Östros om riksintag Riksintag och möjlighet till inackorderingsbidrag har lett till att många begåvade och specialintresserade ungdomar fått chansen att vidareutvecklas och förkovra sig. I en tid då avhoppen från gymnasieskolan är- Inlämnad
- 2004-03-31
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
Skolverket
Interpellation 2003/04:323 av Billström, Tobias (m)
den 26 februari Interpellation 2003/04:323 av Tobias Billström m till utbildningsminister Thomas Östros om Skolverket Frustrationen i Skol-Sverige växer. Samtidigt som Skolverket har kraft att föreslå att det självt ska få rätten att stänga skolor utan lagakraftvunna beslut så saknas tydligen resurser till en av verkets- Inlämnad
- 2004-02-26
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
svenska högskoleutbildningens internationella anseende
Interpellation 2003/04:304 av Billström, Tobias (m)
den 17 februari Interpellation 2003/04:304 av Tobias Billström m till utbildningsminister Thomas Östros om svenska högskoleutbildningens internationella anseende Dagens Nyheter har under de senaste månaderna haft en artikelserie om hur utländska studenter luras att läsa utbildningar på svenska universitet i tron att- Inlämnad
- 2004-02-17
- Besvarare
- Thomas Östros (S)
polishögskola i Rosengård
Interpellation 2003/04:274 av Billström, Tobias (m)
den 4 februari Interpellation 2003/04:274 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström om polishögskola i Rosengård Diskussionen om fler poliser i Sverige tenderar ibland att enbart utgå från att det är fler poliser som i sig är lösningen på de växande problemen med ökad brottslighet och våldsanvändning.- Inlämnad
- 2004-02-04
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)
med anledning av prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan
Motion 2003/04:A5 av Anders G Högmark m.fl. (m)
Motion till riksdagen 2003/04:A5 av Anders G Högmark m.fl. m med anledning av prop. 2003/04:62 Avgift till den kompletterande arbetslöshetskassan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i lagen 1997:239 om arbetslöshetskassor. Motivering Regeringen föreslår att den kompletterande- Inlämnad
- 2004-02-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2003/04:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Vin & Sprits marknadsföring
Interpellation 2003/04:216 av Billström, Tobias (m)
den 30 december Interpellation 2003/04:216 av Tobias Billström m till näringsminister Leif Pagrotsky om Vin Sprits marknadsföring Näringsministern skrev tisdagen den 16 december en artikel i Dagens Nyheter som bland annat tog upp frågan om statliga Vin Sprits marknadsföring och försäljning. I artikeln skriver näringsministern- Inlämnad
- 2003-12-30
- Besvarare
- Leif Pagrotsky (S)
en öppnare arbetsmarknad
Interpellation 2003/04:141 av Billström, Tobias (m)
den 21 november Interpellation 2003/04:141 av Tobias Billström m till statsrådet Hans Karlsson om en öppnare arbetsmarknad Det finns tydliga indikationer på att det förekommer diskriminering på arbetsmarknaden på grund av hudfärg. Även när faktorer som språk, ålder, civilstånd och utbildning faktorer som ofta används- Inlämnad
- 2003-11-21
- Besvarare
- Mona Sahlin (S)
översyn av fastighetsmäklarlagen
Interpellation 2003/04:190 av Billström, Tobias (m)
den 10 december Interpellation 2003/04:190 av Tobias Billström m till justitieminister Thomas Bodström om översyn av fastighetsmäklarlagen Dagens fastighetsmäklarlag från 1995 är i många fall omodern och därmed inte anpassad till den utveckling som skett på fastighetsmarknaden. Den ökande internationaliseringen, användningen- Inlämnad
- 2003-12-10
- Besvarare
- Thomas Bodström (S)