Tobias Billström (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Fil.mag, MPhil.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-09-10
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-10-10
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-05
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2014-09-29 – 2017-10-10
Moderaterna
- Gruppledare
- 2017-10-03 – 2022-10-18
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2005-04-05
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-04-06 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-04-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-09-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2015-03-11 – 2018-10-02
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2015-12-10 – 2017-11-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2016-12-01 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-09-28
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-07-06
Arbetsmarknadsdepartementet
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Förste vice talman 14–17. Ledamot utbildningsutskottet 03–05 och socialförsäkringsutskottet 05–06. Suppleant kulturutskottet 02–05, arbetsmarknadsutskottet 02–06, utbildningsutskottet 02–03, utrikesutskottet 14–18 och EU-nämnden 15–18. Ledamot krigsdelegationen 17–22, riksdagsstyrelsen 17–22 och Utrikesnämnden 17–22. Gruppledare Moderaterna 17–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15–17. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 061006–140928. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 100707–101005. Utrikesminister, Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Yrkesläraren Lennart Billström och förskolläraren Birgitta Billström, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Malmö latinskola 92. Fil.kand., Lunds universitet 00. Master of Philosophy, University of Cambridge 02. Fil.mag., Lunds universitet 02.
Anställningar
Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren 99. Projektanställd, Inventum Scandinavia AB 00, Ehrenberg Marketing och Kommunikation AB 00–01. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Jämställdhetsrådet 02–06 och Migrationsverkets styrelse 05–06. Ordförande för den parlamentariska EU-kommittén 16–18. Ledamot, utredningen om en långsiktig hållbar migrationspolitik 19–20. Ledamot Förtjänstutredningen 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 98–02. Ledamot, valberedningen 98–02 och utbildningsnämnden 99–02, vice ordförande 99–02. 1:e vice ordförande, stadsdelsfullmäktige Oxie 95–98. Ombud, Kommunförbundet Skåne 99–02. Ledamot, kulturnämnden, Region Skåne 99–01.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Malmö 03–07. Vice President, European People's Party (EPP) 12–15. Member of the Executive Board, Wilfried Martens Centre for European Studies 17–20. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson stiftelsen 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Döva asylsökande
Interpellation 2007/08:749 av Larsson, Kalle (v)
den 13 maj Interpellation 2007/08:749 Döva asylsökande av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Att vara döv och asylsökande är en mycket speciell situation. Att hitta teckentolk på olika språk är svårt, vilket gör att kommunikationen kan bli mycket besvärlig. Kunskapen och medvetenheten hos handläggare- Inlämnad
- 2008-05-13
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Avvisningar till Irak
Interpellation 2007/08:601 av Kakabaveh, Amineh (v)
den 18 april Interpellation 2007/08:601 Avvisningar till Irak av Amineh Kakabaveh v till statsrådet Tobias Billström m I Sverige förbjuder grundlagen ministerstyre. Därmed kan inte ansvariga ministrar lägga sig i myndigheternas konkreta verksamhet. De kan inte blanda sig i enskilda ärenden. Vad de kan göra är att- Inlämnad
- 2008-04-18
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Villkor för asylsökande
Interpellation 2007/08:507 av Johnsson, Eva (kd)
den 13 mars Interpellation 2007/08:507 Villkor för asylsökande av Eva Johnsson kd till statsrådet Tobias Billström m Regeringen förbereder en proposition om arbetskraftsinvandring utifrån Ds 2007:27. Förslaget i denna departementsskrivelse innebär bland annat att asylsökande med utvisningsbeslut ska kunna söka arbets-- Inlämnad
- 2008-03-13
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Flyktingar som utvisas till Afghanistan
Interpellation 2007/08:487 av Adolfsson Elgestam, Carina (s)
den 10 mars Interpellation 2007/08:487 Flyktingar som utvisas till Afghanistan av Carina Adolfsson Elgestam s till statsrådet Tobias Billström m Jag har i mitt uppdrag som riksdagsledamot fått kontakt med både organisationer och enskilda som känner stor oro inför att Sverige skickar tillbaka flyktingar till Afghanistan.- Inlämnad
- 2008-03-10
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Migration och asylpolitik
Betänkande 2007/08:SfU6
Riksdagen sade nej till motioner från den allmänna motionstiden 2007 om asyl- och migrationsfrågor samt svenskt medborgarskap. Motionerna handlar bland annat om översyn av begreppet väpnad konflikt i utlänningslagen, samarbetet inom EU, anhöriginvandring, arbetskraftsinvandring och utnyttjande av papperslösa.- Behandlade dokument
- 43
- Förslagspunkter
- 33
- Reservationer
- 44
- Anföranden och repliker
- 64, 196 minuter
- Justering
- 2008-03-11
- Debatt
- 2008-03-26
- Beslut
- 2008-03-26
Anhöriginvandring
Interpellation 2007/08:298 av Ceballos, Bodil (mp)
den 21 december Interpellation 2007/08:298 Anhöriginvandring av Bodil Ceballos mp till statsrådet Tobias Billström m Vid flera tillfällen det senaste året har vi hört att Moderaterna vill ställa försörjningskrav för anhöriginvandring men det har varit otydligt vilka anhöriga det gäller. Det började med ett partistyrelsebeslut- Inlämnad
- 2007-12-21
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen
Interpellation 2007/08:238 av Larsson, Kalle (v)
den 27 november Interpellation 2007/08:238 Avvisningar till Grekland enligt Dublinförordningen av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m TV 4-nyheterna har i en rad reportage avslöjat att Sverige avvisar ett stort antal asylsökande till Grekland, trots att de här riskerar att utsättas för misshandel- Inlämnad
- 2007-11-27
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Utgiftsområde 8 Migration
Betänkande 2007/08:SfU2
Riksdagen sade ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om anslag på området migration. Anslagen uppgår till drygt 6 miljarder kronor för 2008. Det största anslaget är det för asylsökandes ersättningar och bostadskostnader.- Behandlade dokument
- 18
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 16
- Anföranden och repliker
- 44, 165 minuter
- Justering
- 2007-11-22
- Debatt
- 2007-12-13
- Beslut
- 2007-12-13
Frontex och asylrätten
Interpellation 2007/08:111 av Larsson, Kalle (v)
den 5 november Interpellation 2007/08:111 Frontex och asylrätten av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Samtidigt som EU:s medlemsstater samtalar om hur man ska kunna få in den arbetskraftsimport man anser sig behöva i Europa och på samma gång hålla gränserna stängda från flyktinginvandring, riskerar- Inlämnad
- 2007-11-05
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Rätten till skydd undan väpnad konflikt
Interpellation 2007/08:89 av Larsson, Kalle (v)
den 29 oktober Interpellation 2007/08:89 Rätten till skydd undan väpnad konflikt av Kalle Larsson v till statsrådet Tobias Billström m Den nya instans- och processordningen och den nya utlänningslagen har nu varit i verkan under en tid. Det börjar bli tydligt på vilket sätt lagstiftningen uttolkas av rättsskipande- Inlämnad
- 2007-10-29
- Besvarare
- Tobias Billström (M)