Tobias Billström (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Fil.mag, MPhil.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-09-10
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-10-10
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-05
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2014-09-29 – 2017-10-10
Moderaterna
- Gruppledare
- 2017-10-03 – 2022-10-18
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2005-04-05
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-04-06 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-04-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-09-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2015-03-11 – 2018-10-02
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2015-12-10 – 2017-11-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2016-12-01 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-09-28
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-07-06
Arbetsmarknadsdepartementet
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Förste vice talman 14–17. Ledamot utbildningsutskottet 03–05 och socialförsäkringsutskottet 05–06. Suppleant kulturutskottet 02–05, arbetsmarknadsutskottet 02–06, utbildningsutskottet 02–03, utrikesutskottet 14–18 och EU-nämnden 15–18. Ledamot krigsdelegationen 17–22, riksdagsstyrelsen 17–22 och Utrikesnämnden 17–22. Gruppledare Moderaterna 17–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15–17. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 061006–140928. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 100707–101005. Utrikesminister, Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Yrkesläraren Lennart Billström och förskolläraren Birgitta Billström, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Malmö latinskola 92. Fil.kand., Lunds universitet 00. Master of Philosophy, University of Cambridge 02. Fil.mag., Lunds universitet 02.
Anställningar
Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren 99. Projektanställd, Inventum Scandinavia AB 00, Ehrenberg Marketing och Kommunikation AB 00–01. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Jämställdhetsrådet 02–06 och Migrationsverkets styrelse 05–06. Ordförande för den parlamentariska EU-kommittén 16–18. Ledamot, utredningen om en långsiktig hållbar migrationspolitik 19–20. Ledamot Förtjänstutredningen 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 98–02. Ledamot, valberedningen 98–02 och utbildningsnämnden 99–02, vice ordförande 99–02. 1:e vice ordförande, stadsdelsfullmäktige Oxie 95–98. Ombud, Kommunförbundet Skåne 99–02. Ledamot, kulturnämnden, Region Skåne 99–01.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Malmö 03–07. Vice President, European People's Party (EPP) 12–15. Member of the Executive Board, Wilfried Martens Centre for European Studies 17–20. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson stiftelsen 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Översyn av skyddsbehov
Svar på skriftlig fråga 2013/14:772 besvarad av Tobias Billström (M), statsråd
Dnr Ju2014/5299 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:772 av Sara Karlsson S Översyn av skyddsbehov Sara Karlsson har frågat mig om jag och regeringen med anledning av den kraftigt försämrade situationen avser att ta initiativ till att skyddsbehovet för yazidikurdiska och flyktingar- Svarsdatum
- 2014-09-04
- Frågeställare
- Sara Karlsson (S)
Flyktingar från Palestina
Svar på skriftlig fråga 2013/14:756 besvarad av Tobias Billström (M), statsråd
Dnr Ju2014/5120 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:756 av Shadiye Heydari S Flyktingar från Palestina Shadiye Heydari har frågat mig om jag är beredd att överväga att se över situationen för palestinska papperslösa flyktingar. Jag vill inledningsvis nämna att regeringen inte- Svarsdatum
- 2014-08-28
- Frågeställare
- Shadiye Heydari (S)
Avskaffande av EBO-lagen
Svar på skriftlig fråga 2013/14:703 besvarad av Markus Wiechel (SD)
Dnr Ju 2014/4274 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:703 av Marcus Wiechel SD Avskaffande av EBO-lagen Marcus Wiechel har frågat civil- och bostadsministern om regeringen kan tänka sig att avskaffa den så kallade EBO-lagen, och om inte, vad ska då minska risken för ökad bostadssegregation- Svarsdatum
- 2014-07-02
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Utvisning till Afghanistan av barn utan föräldrar
Svar på skriftlig fråga 2013/14:688 besvarad av Christina Höj Larsen (V)
Dnr Ju2014/4068 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:688 av Christina Höj Larsen V Utvisningar till Afghanistan av barn utan föräldrar Christina Höj Larsen har frågat mig om jag avser att ge Migrationsverket i uppdrag att fortsätta sina ansträngningar att hitta former för att- Svarsdatum
- 2014-06-25
- Frågeställare
- Christina Höj Larsen (V)
Migrationsverkets övertagande av tillfälliga bostäder
Svar på skriftlig fråga 2013/14:682 besvarad av Markus Wiechel (SD)
Dnr Ju2014/3961 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:682 av Markus Wiechel SD Migrationsverkets övertagande av tillfälliga bostäder Markus Wiechel har frågat mig hur jag kan försvara ett mottagande som är så omfattande att Migrationsverket agerar på detta sätt. Sverige ska- Svarsdatum
- 2014-06-18
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Sveriges beredskap inför en ny flyktingvåg från Irak
Svar på skriftlig fråga 2013/14:679 besvarad av Tina Acketoft (FP)
Dnr Ju2014/3960 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:679 av Tina Acketoft FP Sveriges beredskap inför en ny flyktingvåg från Irak Tina Acketoft har frågat mig vilken beredskap Sverige har för att kunna klara ett värdigt mottagande, boendeplatser och handläggningen av ytterligare- Svarsdatum
- 2014-06-18
- Frågeställare
- Tina Acketoft (FP)
Ändringar i utlänningslagen med anledning av den omarbetade Dublinförordningens ikraftträdande
Betänkande 2013/14:SfU20
Utlänningslagen ändras så att en ansökan om asyl i Sverige kan nekas prövning om den som söker asyl redan har fått status som alternativt skyddsbehövande i ett annat EU-land. Den som har ansetts vara alternativt skyddsbehövande i ett EU-land har fått sin ansökan om skydd prövad och beviljad och får därför inte sin sak prövad igen i Sverige. Detta innebär att utlänningslagen anpassas till EU:s omarbetade asylprocedurdirektiv och den omarbetade Dublinförordningen.
De nya reglerna börjar gälla den 1 augusti 2014. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.
- Behandlade dokument
- 8
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 11, 28 minuter
- Justering
- 2014-06-03
- Bordläggning
- 2014-06-13
- Debatt
- 2014-06-16
- Beslut
- 2014-06-17
Migrationsverkets uppdrag
Interpellation 2013/14:533 av Eva-Lena Jansson (S)
Interpellation 2013/14:533 Migrationsverkets uppdrag av Eva-Lena Jansson S till Statsrådet Tobias Billström M Krig, kriser och oroligheter i vår omvärld gör att antalet människor som söker asyl i Sverige ökar. För Socialdemokraterna är det självklart att Sverige som land ska ha en öppen och generös hållning till människor- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
EU-medborgare utnyttjas i Sverige
Interpellation 2013/14:510 av Krister Örnfjäder (S)
Interpellation 2013/14:510 EU-medborgare utnyttjas i Sverige av Krister Örnfjäder S till Statsrådet Tobias Billström M Interpellationens rubrik kunde man läsa i flera tidningar i samband med EU-valrörelsen. I artiklarna redovisades att utsatta EU-medborgare i Sverige tvingas att arbeta utan lön, tigga och prostituera sig- Inlämnad
- 2014-05-28
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Särskilt ömmande omständigheter
Betänkande 2013/14:SfU21
Utlänningslagen ändras för att göra det möjligt för fler barn att få stanna i Sverige. I fortsättningen ska det räcka med att det finns "särskilt ömmande omständigheter" i stället för "synnerligen ömmande omständigheter" för att uppehållstillstånd ska kunna beviljas barn upp till 18 år.
Lagreglerna om verkställighetshinder ändras också. Enligt gällande regler kan personer som har fått ett utvisnings- eller avvisningsbeslut få beslutet omprövat om nya omständigheter kommer fram. Det kan handla om sjukdom eller andra orsaker som gör att beslutet inte bör verkställas. De nya reglerna innebär att kraven på nya omständigheter kommer att sänkas för barn.
Syftet med lagändringarna är att ytterligare lyfta fram barnrättsperspektivet och fokusera på barnets bästa.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Det börjar att gälla den 1 juli 2014.
- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 42, 76 minuter
- Justering
- 2014-05-27
- Bordläggning
- 2014-06-03
- Debatt
- 2014-06-04
- Beslut
- 2014-06-04
Inhumana utvisningsbeslut
Interpellation 2013/14:463 av Sven-Erik Bucht (S)
Interpellation 2013/14:463 Inhumana utvisningsbeslut av Sven-Erik Bucht S till Statsrådet Tobias Billström M I dagarna har vi i medierna uppmärksammats om ett utvisningsärende av en familj boende i Norrbotten och Västerbotten. Ett flickebarn, Maria, två år gammal, och hennes biologiska familj har fått besked av Migrationsverket- Inlämnad
- 2014-05-05
- Besvarare
- Tobias Billström (M)
Statslösa palestinier
Svar på skriftlig fråga 2013/14:578 besvarad av Tomas Eneroth (S)
Dnr Ju2014/2752 Justitiedepartementet Migrationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2013/14:578 av Tomas Eneroth S Statslösa palestinier Tomas Eneroth har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för en förnyad bedömning av förutsättningarna för Sverige att avvisa statslösa palestinier till Irak. Inledningsvis- Svarsdatum
- 2014-04-28
- Frågeställare
- Tomas Eneroth (S)