Tobias Billström (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Fil.mag, MPhil.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-09-10
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-10-10
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-05
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2014-09-29 – 2017-10-10
Moderaterna
- Gruppledare
- 2017-10-03 – 2022-10-18
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2005-04-05
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-04-06 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-04-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-09-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2015-03-11 – 2018-10-02
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2015-12-10 – 2017-11-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2016-12-01 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-09-28
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-07-06
Arbetsmarknadsdepartementet
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Förste vice talman 14–17. Ledamot utbildningsutskottet 03–05 och socialförsäkringsutskottet 05–06. Suppleant kulturutskottet 02–05, arbetsmarknadsutskottet 02–06, utbildningsutskottet 02–03, utrikesutskottet 14–18 och EU-nämnden 15–18. Ledamot krigsdelegationen 17–22, riksdagsstyrelsen 17–22 och Utrikesnämnden 17–22. Gruppledare Moderaterna 17–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15–17. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 061006–140928. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 100707–101005. Utrikesminister, Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Yrkesläraren Lennart Billström och förskolläraren Birgitta Billström, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Malmö latinskola 92. Fil.kand., Lunds universitet 00. Master of Philosophy, University of Cambridge 02. Fil.mag., Lunds universitet 02.
Anställningar
Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren 99. Projektanställd, Inventum Scandinavia AB 00, Ehrenberg Marketing och Kommunikation AB 00–01. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Jämställdhetsrådet 02–06 och Migrationsverkets styrelse 05–06. Ordförande för den parlamentariska EU-kommittén 16–18. Ledamot, utredningen om en långsiktig hållbar migrationspolitik 19–20. Ledamot Förtjänstutredningen 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 98–02. Ledamot, valberedningen 98–02 och utbildningsnämnden 99–02, vice ordförande 99–02. 1:e vice ordförande, stadsdelsfullmäktige Oxie 95–98. Ombud, Kommunförbundet Skåne 99–02. Ledamot, kulturnämnden, Region Skåne 99–01.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Malmö 03–07. Vice President, European People's Party (EPP) 12–15. Member of the Executive Board, Wilfried Martens Centre for European Studies 17–20. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson stiftelsen 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sjöräddningssällskapet
Skriftlig fråga 2016/17:1679 av Tobias Billström (M)
Fråga 2016/17:1679 Sjöräddningssällskapet av Tobias Billström M till Statsrådet Anders Ygeman S Sveriges Radio rapporterar den 22 juni att avtalsförhandlingar pågår mellan å ena sidan SOS Alarm och å andra sidan Sjöräddningssällskapet om ökade kostnader för vidarebefordran av larm till Sjöräddningssällskapet. Tidigare- Inlämnad
- 2017-06-22
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Europarådet
Betänkande 2016/17:UU13
Utrikesutskottet har behandlat Sveriges delegation vid Europarådets parlamentariska församlings redogörelse för arbetet under 2015 och halva 2016, samt regeringens skrivelse om arbetet i Europarådets ministerkommitté.
Europarådets huvuduppgifter är att bevara och främja mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Den redovisade perioden beskrivs som dyster vad gäller just dessa områden. Utskottet anser att det är oroande att debattklimatet inom Europarådet har förändrats och att allt fler tenderar att visa en bristande tilltro till de gemensamma institutionerna. Därför tycker utskottet att det är viktigt att Sverige fortsätter att arbeta för att bevara och stärka Europarådets roll inom mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer.
Riksdagen lade redogörelsen och skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.
- Behandlade dokument
- 5
- Förslagspunkter
- 4
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 10, 48 minuter
- Justering
- 2017-05-04
- Bordläggning
- 2017-05-10
- Debatt
- 2017-05-11
- Beslut
- 2017-05-11
Ekonomisk kompensation för gräns- och id-kontroller
Skriftlig fråga 2016/17:849 av Tobias Billström (M)
Fråga 2016/17:849 Ekonomisk kompensation för gräns- och id-kontroller av Tobias Billström M till Statsrådet Anders Ygeman S Vid den träff med kommunstyrelsen i Malmö och stadens riksdagsledamöter som arrangerades i Malmö den 13 februari 2017 och där inrikesministern deltog bekräftade ledningen för Polisregion Syd på en- Inlämnad
- 2017-02-14
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Besparingar på Polisregion Syd
Skriftlig fråga 2016/17:848 av Tobias Billström (M)
Fråga 2016/17:848 Besparingar på Polisregion Syd av Tobias Billström M till Statsrådet Anders Ygeman S Vid den träff med kommunstyrelsen i Malmö och stadens riksdagsledamöter som arrangerades i Malmö den 13 februari 2017 och där inrikesministern deltog bekräftade ledningen för Polisregion Syd på en direkt fråga att det- Inlämnad
- 2017-02-14
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
En polishögskola i Rosengård
Interpellation 2016/17:214 av Tobias Billström (M)
Interpellation 2016/17:214 En polishögskola i Rosengård av Tobias Billström M till Statsrådet Anders Ygeman S Behovet av fler poliser är en ständigt återkommande fråga för Sverige. I kölvattnet på en växande brottslighet, utökade åtaganden för polisen avseende gränskontroller och ett alltmer tuffare samhällsklimat blir- Inlämnad
- 2016-12-21
- Besvarare
- Statsrådet Anders Ygeman (S)
Kränkande material via Facebook
Skriftlig fråga 2016/17:725 av Tobias Billström (M)
Fråga 2016/17:725 Kränkande material via Facebook av Tobias Billström M till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson S Nyligen rapporterades om hur en ung kvinna utsattes för sexuella övergrepp samtidigt som det misstänks att övergreppet streamades live över en stängd grupp på Facebook. Bortsett från det utomordentligt- Inlämnad
- 2017-01-25
- Besvarare
- Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson S Inrikesminister Anders Ygeman S Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke MP EU- och handelsminister Ann Linde S Arbetsmarknads-- Datum
- 2017-01-19
Sydafrikas utträde ur ICC
Interpellation 2016/17:84 av Tobias Billström (M)
Interpellation 2016/17:84 Sydafrikas utträde ur ICC av Tobias Billström M till Utrikesminister Margot Wallström S ICC, den internationella brottmålsdomstolen, är en viktig och betydelsefull komponent i arbetet med att etablera en internationell regim för att lagföra den som begår folkmord, brott mot mänskligheten och- Inlämnad
- 2016-10-25
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Bibehållen och förbättrad gränskontroll vid Öresund
Motion 2016/17:2484 av Tobias Billström (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2484 av Tobias Billström M Bibehållen och förbättrad gränskontroll vid Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att bibehålla och utveckla gränskontrollerna vid Öresundsbron och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU18
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Frihet och utveckling i världen
Motion 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2768 av Karin Enström m.fl. M Frihet och utveckling i världen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen i avsnitt 1 Inledning Sverige tar ansvar i en orolig värld, och detta tillkännager riksdagen för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 39
- Utskottsberedning
- 2016/17:NU13 2016/17:UU1 2016/17:UU10 2016/17:UU13 2016/17:UU14 2016/17:UU15 2016/17:UU2 2016/17:UU3,2016/17:UU3 2016/17:UU5 2016/17:UU9 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU18 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (39 yrkanden): 39 avslag
EU:s roll som global aktör
Motion 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2767 av Karin Enström m.fl. M EU:s roll som global aktör Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken och den europeiska utrikestjänsten och- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU24 2016/17:SfU15 2016/17:UU10 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga produkter
Motion 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2882 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Gårdsförsäljning av lokalproducerade alkoholhaltiga produkter Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om gårdsförsäljning av lokalproducerade produkter och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2017/18:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Främmande trädslag i skånskt jordbruk
Motion 2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2881 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Främmande trädslag i skånskt jordbruk Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att öka användningen av främmande trädslag i skogsbruket och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
En förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar
Motion 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2880 av Ewa Thalén Finné m.fl. M En förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en förbättrad integration och bättre mottagande av ensamkommande barn och ungdomar och- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Den skånska modernäringen
Motion 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2878 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Den skånska modernäringen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks konkurrenskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2016/17:AU4 2016/17:MJU23 2016/17:NU16 2017/18:SoU8
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Ålfiske
Motion 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:2897 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Ålfiske Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiske och ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2016/17:MJU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor
Motion 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3389 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Plan för ett starkare Sverige: Nolltolerans mot dåliga skolor Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nolltolerans mot dåliga skolor och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 44
- Utskottsberedning
- 2016/17:FiU3 2016/17:UbU1 2016/17:UbU12 2016/17:UbU14 2016/17:UbU15 2016/17:UbU17 2016/17:UbU18 2016/17:UbU19 2016/17:UbU2 2017/18:UbU16
- Riksdagsbeslut
- (44 yrkanden): 42 avslag, 2 bifall,
Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på
Motion 2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3388 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Plan för ett starkare Sverige: Trygghet att lita på Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utbilda och anställa minst 2 000 fler poliser och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 44
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU18 2016/17:JuU20 2016/17:JuU21 2016/17:KU17 2016/17:SfU15 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (44 yrkanden): 31 avslag, 13 bifall,
Plan för ett starkare Sverige - kraftfulla åtgärder mot terrorism
Motion 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3387 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Plan för ett starkare Sverige kraftfulla åtgärder mot terrorism Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kraftfulla polisiära insatser för att motverka parallella samhällen och otrygghet i områden som är utsatta- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 26
- Utskottsberedning
- 2016/17:JuU1 2016/17:JuU16 2016/17:JuU17 2016/17:JuU18 2016/17:KU23 2016/17:SfU15 2016/17:TU6 2016/17:UU2 2017/18:JuU35 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (26 yrkanden): 23 avslag, 3 bifall,
Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld
Motion 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2016/17:3382 av Anna Kinberg Batra m.fl. M Plan för ett starkare Sverige: Säkerhet och beredskap i en orolig omvärld Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige ska spela en ledande roll inom EU för att utveckla och förstärka den gemensamma utrikespolitiken- Inlämnad
- 2016-10-05
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2016/17:FöU3 2016/17:FöU4 2016/17:FöU7 2016/17:UU10 2016/17:UU2 2017/18:UU11
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag