Tobias Billström (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Fil.mag, MPhil.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-09-10
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-10-10
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-05
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2014-09-29 – 2017-10-10
Moderaterna
- Gruppledare
- 2017-10-03 – 2022-10-18
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2005-04-05
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-04-06 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-04-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-09-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2015-03-11 – 2018-10-02
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2015-12-10 – 2017-11-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2016-12-01 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-09-28
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-07-06
Arbetsmarknadsdepartementet
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Förste vice talman 14–17. Ledamot utbildningsutskottet 03–05 och socialförsäkringsutskottet 05–06. Suppleant kulturutskottet 02–05, arbetsmarknadsutskottet 02–06, utbildningsutskottet 02–03, utrikesutskottet 14–18 och EU-nämnden 15–18. Ledamot krigsdelegationen 17–22, riksdagsstyrelsen 17–22 och Utrikesnämnden 17–22. Gruppledare Moderaterna 17–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15–17. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 061006–140928. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 100707–101005. Utrikesminister, Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Yrkesläraren Lennart Billström och förskolläraren Birgitta Billström, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Malmö latinskola 92. Fil.kand., Lunds universitet 00. Master of Philosophy, University of Cambridge 02. Fil.mag., Lunds universitet 02.
Anställningar
Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren 99. Projektanställd, Inventum Scandinavia AB 00, Ehrenberg Marketing och Kommunikation AB 00–01. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Jämställdhetsrådet 02–06 och Migrationsverkets styrelse 05–06. Ordförande för den parlamentariska EU-kommittén 16–18. Ledamot, utredningen om en långsiktig hållbar migrationspolitik 19–20. Ledamot Förtjänstutredningen 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 98–02. Ledamot, valberedningen 98–02 och utbildningsnämnden 99–02, vice ordförande 99–02. 1:e vice ordförande, stadsdelsfullmäktige Oxie 95–98. Ombud, Kommunförbundet Skåne 99–02. Ledamot, kulturnämnden, Region Skåne 99–01.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Malmö 03–07. Vice President, European People's Party (EPP) 12–15. Member of the Executive Board, Wilfried Martens Centre for European Studies 17–20. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson stiftelsen 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter
Betänkande 2017/18:SoU25
Förenta nationernas, FN:s, barnkonvention blir lag i Sverige. Konventionens grundprincip är att barn är individer med egna rättigheter och den antogs av FN 1989. Sverige godkände konventionen redan 1990 och måste följa den men den har ännu inte fått genomslag i praktiken.
Den gällande svenska lagstiftningen ligger väl i linje med konventionens bestämmelser och i många fall går den längre. Däremot har kartläggningar och rapporter från utredningar och myndigheter visat att den inte fått tillräckligt stort genomslag i statlig och kommunal verksamhet samt i rättstillämpningen. Att göra konventionen till lag bidrar till att ett barnrättsbaserat synsätt får genomslag i praktiken.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.
Samtidigt riktar riksdagen en uppmaning, ett tillkännagivande, till regeringen om att följa upp att konventionen efterlevs och används i enlighet med svensk rätt.
- Behandlade dokument
- 6
- Förslagspunkter
- 5
- Reservationer
- 5
- Anföranden och repliker
- 25, 105 minuter
- Justering
- 2018-06-05
- Bordläggning
- 2018-06-12
- Debatt
- 2018-06-13
- Beslut
- 2018-06-13
FN:s barnkonvention
Interpellation 2017/18:531 av Tobias Billström (M)
Interpellation 2017/18:531 FN:s barnkonvention av Tobias Billström M till Statsrådet Lena Hallengren S Regeringens förslag att inkorporera FN:s barnkonvention har mött stor kritik. Bestämmelserna i konventionen är allmänt hållna och liknar snarare mål- eller portalparagrafer än bestämmelser som lätt och tydligt kan tillämpas- Inlämnad
- 2018-05-04
- Besvarare
- Statsrådet Lena Hallengren (S)
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2018-02-15
Rån mot elektronikkedjor och butiker
Interpellation 2017/18:55 av Tobias Billström (M)
Interpellation 2017/18:55 Rån mot elektronikkedjor och butiker av Tobias Billström M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Branschorganisationen Svensk Handel konstaterade nyligen i en rapport att antalet rån mot elektronikkedjor ökat kraftigt de senaste åren. Det bekräftar den bild som många av oss har- Inlämnad
- 2017-10-24
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Fler redskap för polisen
Interpellation 2017/18:54 av Tobias Billström (M)
Interpellation 2017/18:54 Fler redskap för polisen av Tobias Billström M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tryggheten utmanas av kriminella som flyttar fram sina positioner i Malmö och runt om i landet. Antalet brottsutsatta områden där kriminella nätverk har stor negativ påverkan på lokalsamhället- Inlämnad
- 2017-10-24
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Polisens närvaro
Interpellation 2017/18:53 av Tobias Billström (M)
Interpellation 2017/18:53 Polisens närvaro av Tobias Billström M till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Svensk polis befinner sig i kris. Från ena hållet utmanas myndigheten av en grövre kriminalitet som tar sig uttryck i allt från narkotikahandel och stölder till uppgörelser och mord. Från andra hållet- Inlämnad
- 2017-10-24
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Aktuell debatt om antisemitism i Sverige
På begäran av Kristdemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om antisemitism i Sverige. Från regeringen deltar justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S- Datum
- 2017-12-18
Ett långsiktigt och hållbart asylsystem
Interpellation 2017/18:57 av Tobias Billström (M)
Interpellation 2017/18:57 Ett långsiktigt och hållbart asylsystem av Tobias Billström M till Statsrådet Heléne Fritzon S Sverige behöver en migrationspolitik som är långsiktig och hållbar. I en tid när så många människor är på flykt är det viktigt att Europa och övriga delar av världen kan erbjuda skydd undan krig och- Inlämnad
- 2017-10-24
- Besvarare
- Statsrådet Heléne Fritzon (S)
Ineffektiva klimatsatsningar
Interpellation 2017/18:61 av Tobias Billström (M)
Interpellation 2017/18:61 Ineffektiva klimatsatsningar av Tobias Billström M till Miljöminister Karolina Skog MP Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar, och klimatpolitiken måste fokusera på att sänka de globala utsläppen i stället för att flytta runt dem. Varje satsad klimatkrona måste ge största möjliga- Inlämnad
- 2017-10-24
- Besvarare
- Miljöminister Karolina Skog (MP)
Tioårig grundskola
Interpellation 2017/18:56 av Tobias Billström (M)
Interpellation 2017/18:56 Tioårig grundskola av Tobias Billström M till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Svensk skola står inför stora reformbehov. Ska Sverige klara av att konkurrera med kunskap behöver resultaten i skolan förbättras. Alliansregeringen tillsatte därför en utredning i syfte att införa en tioåring- Inlämnad
- 2017-10-24
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Val av förste vice talman
Riksdagen väljer ny förste vice talman.- Datum
- 2017-10-11
Hela Sverige ska jobba
Motion 2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3592 av Ulf Kristersson m.fl. M Hela Sverige ska jobba Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om jobbmålen att i ett första steg halvera jobbklyftan mellan inrikes och utrikes födda samt att en halv miljon nya jobb ska kunna skapas till 2025 och- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 27
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU2 2017/18:AU4 2017/18:AU9 2017/18:FiU1 2017/18:FiU3 2017/18:SfU1 2017/18:SkU12 2017/18:SoU13 2017/18:UbU16 2017/18:UbU2
- Riksdagsbeslut
- (27 yrkanden): 27 avslag
En bättre start – integration som fungerar
Motion 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3591 av Ulf Kristersson m.fl. M En bättre start integration som fungerar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om kompetenskartläggning för asylsökande från dag ett i Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 18
- Utskottsberedning
- 2017/18:AU1 2017/18:AU2 2017/18:AU7 2017/18:SfU15 2017/18:SfU4 2017/18:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (18 yrkanden): 18 avslag
Vi tror på Sverige – Moderaternas budgetmotion 2018
Motion 2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3681 av Ulf Kristersson m.fl. M Vi tror på Sverige Moderaternas budgetmotion 2018 1 Sammanfattning Moderaterna är partiet för de som jobbar, de som vill jobba och de som har jobbat. Budgetmotionen för 2018 innehåller därför reformer för att det alltid ska löna sig att arbeta, för alla.- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 19
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU1
- Riksdagsbeslut
- (19 yrkanden): 19 avslag
Ökat byggande och fler bostäder
Motion 2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3570 av Ulf Kristersson m.fl. M Ökat byggande och fler bostäder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om reformering av- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 40
- Utskottsberedning
- 2017/18:CU1 2017/18:CU16 2017/18:CU31 2017/18:CU9 2017/18:FiU22 2017/18:MJU9 2017/18:SfU3 2017/18:SkU9
- Riksdagsbeslut
- (40 yrkanden): 40 avslag
Bekämpa brott och otrygghet i hela landet
Motion 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3569 av Ulf Kristersson m.fl. M Bekämpa brott och otrygghet i hela landet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att polisens fokus på kärnuppgiften att ingripa mot, utreda och klara upp brott ska stärkas och tillkännager detta för regeringen.- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 69
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU1 2017/18:JuU13 2017/18:JuU14 2017/18:JuU15 2017/18:JuU16 2017/18:JuU17 2017/18:JuU18 2017/18:JuU32 2017/18:JuU36 2017/18:KU36 2017/18:SfU1 2017/18:SoU13 2017/18:TU4
- Riksdagsbeslut
- (69 yrkanden): 60 avslag, 9 bifall,
En nationell hälso- och sjukvårdsagenda
Motion 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3568 av Ulf Kristersson m.fl. M En nationell hälso- och sjukvårdsagenda Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att införa en utvecklad och prestationsbunden tillgänglighets- och samordningsmiljard och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 30
- Utskottsberedning
- 2017/18:JuU14 2017/18:SoU1 2017/18:SoU14 2017/18:SoU18 2017/18:SoU22 2017/18:SoU9
- Riksdagsbeslut
- (30 yrkanden): 25 avslag, 5 bifall,
Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige
Motion 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3567 av Ulf Kristersson m.fl. M Mer kunskap i skolan för ett växande Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta nationella kvalitetskrav för skolan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 44
- Utskottsberedning
- 2017/18:FiU3 2017/18:UbU1 2017/18:UbU13 2017/18:UbU14 2017/18:UbU15 2017/18:UbU16 2017/18:UbU18 2017/18:UbU19 2017/18:UbU20 2017/18:UbU5
- Riksdagsbeslut
- (44 yrkanden): 44 avslag
Säkerhetspolitik för Sverige
Motion 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2017/18:3566 av Ulf Kristersson m.fl. M Säkerhetspolitik för Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sveriges försvarsutgifter ska öka och närma sig 2 procent av BNP och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som- Inlämnad
- 2017-10-05
- Förslag
- 22
- Utskottsberedning
- 2017/18:FöU1 2017/18:FöU4 2017/18:FöU7 2017/18:FöU8 2017/18:UU10 2017/18:UU11 2017/18:UU14 2017/18:UU15 2017/18:UU18 2017/18:UU2 2017/18:UU8
- Riksdagsbeslut
- (22 yrkanden): 22 avslag