Tobias Billström (M)
Avgången riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Titel
- Fil.mag, MPhil.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2024-09-10
- Ordinarie
- 2017-10-11 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2017-10-10
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-28
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-05
Riksdagsledamot
- Förste vice talman
- 2014-09-29 – 2017-10-10
Moderaterna
- Gruppledare
- 2017-10-03 – 2022-10-18
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2003-11-24 – 2005-04-05
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-11-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2005-04-06 – 2006-10-02
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2005-04-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-09-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-02-14 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-02-13
- Suppleant
- 2015-03-11 – 2018-10-02
Europarådets svenska delegation
- Vice ordförande
- 2015-12-10 – 2017-11-17
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-11-15
- Ledamot
- 2016-12-01 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2022-10-02
Justitiedepartementet
- Statsråd
- 2010-10-06 – 2014-09-28
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2010-07-06
Arbetsmarknadsdepartementet
- Migrations- och arbetsmarknadsminister
- 2010-07-07 – 2010-10-05
Utrikesdepartementet
- Utrikesminister
- 2022-10-18 – 2024-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Förste vice talman 14–17. Ledamot utbildningsutskottet 03–05 och socialförsäkringsutskottet 05–06. Suppleant kulturutskottet 02–05, arbetsmarknadsutskottet 02–06, utbildningsutskottet 02–03, utrikesutskottet 14–18 och EU-nämnden 15–18. Ledamot krigsdelegationen 17–22, riksdagsstyrelsen 17–22 och Utrikesnämnden 17–22. Gruppledare Moderaterna 17–22. Vice ordförande Europarådets svenska delegation 15–17. Statsråd (migrationsminister), Justitiedepartementet 061006–140928. Arbetsmarknadsminister, Arbetsmarknadsdepartementet 100707–101005. Utrikesminister, Utrikesdepartementet 221018–.
Föräldrar
Yrkesläraren Lennart Billström och förskolläraren Birgitta Billström, f. Karlsson.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Malmö latinskola 92. Fil.kand., Lunds universitet 00. Master of Philosophy, University of Cambridge 02. Fil.mag., Lunds universitet 02.
Anställningar
Politisk redaktör, Norrbottens-Kuriren 99. Projektanställd, Inventum Scandinavia AB 00, Ehrenberg Marketing och Kommunikation AB 00–01. Politisk redaktör, Nordvästra Skånes Tidningar 01.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Jämställdhetsrådet 02–06 och Migrationsverkets styrelse 05–06. Ordförande för den parlamentariska EU-kommittén 16–18. Ledamot, utredningen om en långsiktig hållbar migrationspolitik 19–20. Ledamot Förtjänstutredningen 19–21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 98–02. Ledamot, valberedningen 98–02 och utbildningsnämnden 99–02, vice ordförande 99–02. 1:e vice ordförande, stadsdelsfullmäktige Oxie 95–98. Ombud, Kommunförbundet Skåne 99–02. Ledamot, kulturnämnden, Region Skåne 99–01.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna i Malmö 03–07. Vice President, European People's Party (EPP) 12–15. Member of the Executive Board, Wilfried Martens Centre for European Studies 17–20. Styrelseledamot, Jarl Hjalmarson stiftelsen 17–22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ett modernt offentligt belöningssystem och de allmänna flaggdagarna
Betänkande 2021/22:KU39
Riksdagen sa ja till regeringens förslag till riktlinjer för ett modernt system för offentlig belöning. Systemet ska uppmärksamma och belöna förtjänstfulla insatser som är av stor betydelse för samhället och som går utöver det som kan förväntas av en person inom det område där hen verkar.
Riksdagen sa också ja till regeringens förslag om de allmänna flaggdagarna. Förslagen innebär att dagen för val till Europaparlamentet bör vara allmän flaggdag och att de kungliga flaggdagarna bör vara färre än i dag.
- Behandlade dokument
- 3
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 6, 40 minuter
- Justering
- 2022-06-09
- Bordläggning
- 2022-06-13
- Debatt
- 2022-06-14
- Beslut
- 2022-06-15
Information från regeringen om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023
EU-minister Hans Dahlgren S informerar om förberedelser för Sveriges ordförandeskap i EU våren 2023.- Datum
- 2022-06-01
Ansvaret för krishanteringsrådet
Skriftlig fråga 2021/22:600 av Tobias Billström (M)
Fråga 2021/22:600 Ansvaret för krishanteringsrådet av Tobias Billström M till Statsminister Magdalena Andersson S I sin regeringsförklaring den 30 november 2021 meddelade Magdalena Andersson följande: Kansliet för krishantering, som tidigare har sorterat under Justitiedepartementet, flyttas till Statsrådsberedningen.Enligt- Inlämnad
- 2021-12-13
- Besvarare
- Statsminister Magdalena Andersson (S)
Regeringskansliets organisation för krishantering
Skriftlig fråga 2021/22:599 av Tobias Billström (M)
Fråga 2021/22:599 Regeringskansliets organisation för krishantering av Tobias Billström M till Statsminister Magdalena Andersson S I sin regeringsförklaring den 30 november 2021 meddelade Magdalena Andersson följande: Kansliet för krishantering, som tidigare har sorterat under Justitiedepartementet, flyttas till Statsrådsberedningen.Enligt- Inlämnad
- 2021-12-13
- Besvarare
- Statsminister Magdalena Andersson (S)
Prövning av förslag till statsminister
Talmannens förslag till ny statsminister prövas i riksdagen. Sammanträdet sänds via webb-tv och går att se både direkt och i efterhand.- Datum
- 2021-11-24
Statsministerns frågestund
Vid frågestunden svarar statsminister Stefan Löfven S på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.- Datum
- 2021-10-28
Så får vi ordning på Sverige – Hälso- och sjukvård
Motion 2021/22:4042 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:4042 av Ulf Kristersson m.fl. M Så får vi ordning på Sverige Hälso- och sjukvård Sammanfattning Moderaterna prioriterar att stärka patientens inflytande över sin egen vård och omsorg. Patientens bästa och den äldres perspektiv bildar utgångspunkten för våra reformförslag. Alla ska kunna- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 32
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU11 2021/22:SoU13 2021/22:SoU14 2021/22:SoU15 2021/22:SoU16 2021/22:SoU17
- Riksdagsbeslut
- (32 yrkanden): 30 avslag, 2 bifall,
Så får vi ordning på Sverige – Utrikes och EU samt försvar och civil beredskap
Motion 2021/22:4039 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:4039 av Ulf Kristersson m.fl. M Så får vi ordning på Sverige Utrikes och EU samt försvar och civil beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av fungerande organisation och strukturer i den civila beredskapen och tillkännager detta- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2021/22:FöU1 2021/22:FöU6 2021/22:FöU7 2021/22:FöU8 2021/22:JuU23 2021/22:TU6 2021/22:UU10 2021/22:UU6
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Så får vi ordning på Sverige – Integration
Motion 2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:4033 av Ulf Kristersson m.fl. M Så får vi ordning på Sverige Integration Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att målet med invandringen sammantaget ska vara bra för Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 57
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU2 2021/22:AU6 2021/22:AU9 2021/22:CU5 2021/22:JuU17 2021/22:JuU26 2021/22:KrU2 2021/22:KU27 2021/22:KU29 2021/22:SfU13 2021/22:SfU17 2021/22:SfU20 2021/22:SfU20,2021/22:SfU13 2021/22:SfU28 2021/22:SkU13 2021/22:SkU14 2021/22:SkU17 2021/22:SoU15 2021/22:SoU19 2021/22:UbU13 2021/22:UbU14 2021/22:UbU15 2021/22:UbU16 2021/22:UbU19 2021/22:UbU29 2021/22:UbU30
- Riksdagsbeslut
- (57 yrkanden): 55 avslag, 2 bifall,
Så får vi ordning på Sverige – Jämställdhet
Motion 2021/22:4032 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:4032 av Ulf Kristersson m.fl. M Så får vi ordning på Sverige Jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett förstärkt och utvecklat rutavdrag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 39
- Utskottsberedning
- 2021/22:AU10 2021/22:AU8 2021/22:AU9 2021/22:CU11 2021/22:JuU17 2021/22:JuU22,2021/22:JuU24 2021/22:JuU26 2021/22:JuU8 2021/22:KrU8 2021/22:SfU18 2021/22:SkU13 2021/22:SoU14 2021/22:SoU15 2021/22:SoU16 2021/22:SoU17 2021/22:SoU19 2021/22:UbU13 2021/22:UbU14 2021/22:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (39 yrkanden): 31 avslag, 9 bifall,
Så får vi ordning på Sverige – Brottsbekämpning
Motion 2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:4031 av Ulf Kristersson m.fl. M Så får vi ordning på Sverige Brottsbekämpning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om dubbla straff för gängkriminella och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 60
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU20 2021/22:CU7 2021/22:JuU1 2021/22:JuU2 2021/22:JuU22 2021/22:JuU23 2021/22:JuU24 2021/22:JuU25 2021/22:JuU26 2021/22:JuU27 2021/22:JuU44 2021/22:SfU28 2021/22:SoU18
- Riksdagsbeslut
- (60 yrkanden): 44 avslag, 16 bifall,
Så får vi ordning på Sverige – Klimat och energi
Motion 2021/22:4030 av Ulf Kristersson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:4030 av Ulf Kristersson m.fl. M Så får vi ordning på Sverige Klimat och energi Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att synliggöra klimatnyttan av Sveriges export och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 49
- Utskottsberedning
- 2021/22:FöU7 2021/22:MJU1 2021/22:MJU15 2021/22:MJU18 2021/22:MJU20 2021/22:MJU29 2021/22:NU15 2021/22:NU19 2021/22:NU20 2021/22:NU21 2021/22:SkU15 2021/22:UU10 2021/22:UU6
- Riksdagsbeslut
- (49 yrkanden): 49 avslag
Högre utbildning och forskning
Motion 2021/22:3845 av Louise Meijer m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3845 av Louise Meijer m.fl. M Högre utbildning och forskning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att reformera universitetsutbildningarnas kvalitetsutvärderingar och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2021-10-05
- Förslag
- 15
- Utskottsberedning
- 2021/22:SfU19 2021/22:SfU22 2021/22:SkU13 2021/22:UbU19 2021/22:UbU20
- Riksdagsbeslut
- (15 yrkanden): 15 avslag
Elbristen i Skåne
Motion 2021/22:3395 av Ulrika Heindorff m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3395 av Ulrika Heindorff m.fl. M Elbristen i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att undersöka möjligheten till en lokal effektreserv i södra Sverige och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:NU15 2021/22:NU21
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Bättre infrastruktur i Skåne
Motion 2021/22:3425 av Boriana Åberg m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:3425 av Boriana Åberg m.fl. M Bättre infrastruktur i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om behovet av att prioritera och tidigarelägga infrastruktursatsningar i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2021/22:TU16 2021/22:TU8
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
Bevara ålfisket – ett nationellt kulturarv
Motion 2021/22:2808 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:2808 av Maria Malmer Stenergard m.fl. M Bevara ålfisket ett nationellt kulturarv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ålfiskeföretagares möjlighet att överlåta sin verksamhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2021-10-04
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2021/22:KrU6 2021/22:MJU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Stranderosion
Motion 2021/22:1950 av Anders Hansson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:1950 av Anders Hansson m.fl. M Stranderosion Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att göra stranderosion orsakad av havet till en statlig angelägenhet och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2021/22:CU13
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Motion 2021/22:1949 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:1949 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att riksdagens tillkännagivande ska följas och att ett lagförslag som möjliggör gårdsförsäljning av alkoholhaltig- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:SoU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Livskraftig skånsk landsbygd
Motion 2021/22:1919 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:1919 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Livskraftig skånsk landsbygd Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skånskt jordbruks produktionskraft och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU14 2021/22:MJU21 2021/22:NU11
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
Skogsnäring i Skåne
Motion 2021/22:1899 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. (M)
Motion till riksdagen 2021/22:1899 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson m.fl. M Skogsnäring i Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om skogsnäringen i Skåne och tillkännager detta för regeringen. Äganderätten Skogen det gröna guldet är en viktig pelare i Skånes näringar- Inlämnad
- 2021-10-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2021/22:MJU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag